变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 企业名称: 杭州百赛贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
企业名称: 重庆钧思锐菲电子科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 叶纪江; 出资额: ***万; 百分比: *% | 企业名称: 杭州百赛贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 叶纪江; 出资额: ***万; 百分比: *% | 2019-04-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:邱惠良;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:唐继萍;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:施思;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:冯桂标;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-09-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶纪江; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
姓名: 翁庆彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈智勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈树发; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增] | 姓名: 叶纪江; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 施延军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
姓名: 翁庆彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈智勇; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 | 2018-09-19 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州百赛贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 叶纪江; 出资额: ***万; 百分比: *% | 企业名称: 杭州百赛贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%
企业名称: 金字食品有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**% [退出]
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 叶纪江; 出资额: ***万; 百分比: *% | 2018-09-19 |
法定代表人变更 | 陈树发 | 施延军 | 2018-09-19 |
投资人备案 | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
企业名称: 杭州百赛贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**% [新增]
企业名称: 金字食品有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**% | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***万; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
企业名称: 金字食品有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 2018-04-27 |
投资人备案 | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 金字食品有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 金字火腿股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2016-12-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶纪江; 出资额: 300; 百分比: 5%姓名: 陈智勇; 出资额: 600; 百分比: 10%企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: 1050; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 金字食品有限公司; 出资额: 4050; 百分比: 67.5%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 叶纪江; 出资额: 300; 百分比: 5%姓名: 陈智勇; 出资额: 600; 百分比: 10%企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: 1050; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 金字火腿股份有限公司; 出资额: 4050; 百分比: 67.5%; 法人性质: 企业法人 | 2016-12-20 |
| 统一社会信用代码:9********19374W | 注册号:********45919
组织机构代码证:******** | 2016-10-09 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********19374W | 注册号:********45919
组织机构代码证:******** | 2016-10-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 施延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2013-02-04 |
投资人备案 | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 金字火腿股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人
姓名: 陈火法; 出资额: ****; 百分比: **.*% [退出] | 2013-02-04 |
组织机构变更 | 姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 施延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2013-02-04 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 施延军 | 叶纪江 | 2013-02-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶纪江; 出资额: 300; 百分比: 5%姓名: 陈智勇; 出资额: 600; 百分比: 10%企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: 1050; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人企业名称: 金字火腿股份有限公司; 出资额: 4050; 百分比: 67.5%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 叶纪江; 出资额: 300; 百分比: 5%
姓名: 陈智勇; 出资额: 600; 百分比: 10%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: 1050; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人
姓名: 陈火法; 出资额: 4050; 百分比: 67.5%
| 2013-02-04 |
| 姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 施延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-02-04 |
组织机构变更 | 姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 施延军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-02-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶纪江; 出资额: 300; 百分比: 5%姓名: 陈智勇; 出资额: 600; 百分比: 10%企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: 1050; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈火法; 出资额: 4050; 百分比: 67.5% | 姓名: 叶纪江; 出资额: 300; 百分比: 5%
姓名: 陈智勇; 出资额: 600; 百分比: 10%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: 1050; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人
姓名: 陈丽艳; 出资额: 1620; 百分比: 27%
姓名: 吴姣婷; 出资额: 2430; 百分比: 40.5%
| 2012-11-30 |
投资人备案 | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人
姓名: 陈火法; 出资额: ****; 百分比: **.*% [新增] | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***; 百分比: *%
姓名: 陈智勇; 出资额: ***; 百分比: **%
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人
姓名: 陈丽艳; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
姓名: 吴姣婷; 出资额: ****; 百分比: **.*% [退出] | 2012-11-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2010-04-30 |
投资人备案 | 姓名: 叶纪江; 出资额: ***; 百分比: *% [新增]
姓名: 陈智勇; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人 [新增]
姓名: 陈丽艳; 出资额: ****; 百分比: **%
姓名: 吴姣婷; 出资额: ****; 百分比: **.*% | 姓名: 陈丽艳; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 吴姣婷; 出资额: ****; 百分比: **% | 2010-04-30 |
组织机构变更 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]
姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2010-04-30 |
注册资本变更 | 6000( + 200% ) | 2000 | 2010-04-30 |
实收资本变更 | 6000( + 500% ) | 1000 | 2010-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 叶纪江 | 陈丽艳 | 2010-04-30 |
注册资本(金)变更 | 6000 | 2000 | 2010-04-30 |
实收资本变更 | 6000 | 1000 | 2010-04-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶纪江; 出资额: 300; 百分比: 5%姓名: 陈智勇; 出资额: 600; 百分比: 10%企业名称: 浙江中磊投资有限公司; 出资额: 1050; 百分比: 17.5%; 法人性质: 企业法人姓名: 陈丽艳; 出资额: 1620; 百分比: 27%姓名: 吴姣婷; 出资额: 2430; 百分比: 40.5% | 姓名: 陈丽艳; 出资额: 800; 百分比: 40%
姓名: 吴姣婷; 出资额: 1200; 百分比: 60%
| 2010-04-30 |
| 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-04-30 |
组织机构变更 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈智勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 翁庆彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴玲霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 叶纪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 陈丽艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 吴姣婷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-04-30 |