变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 软件开发;网站设计、开发;网页设计;平面设计;游戏开发;计算机软件、硬件的销售;经营性互联网文化服务;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 软件开发;网站设计、开发;网页设计;平面设计;游戏开发;计算机软件、硬件的销售;经营性互联网文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-09-19 |
投资人备案 | 姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 徐岚; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出] | 2019-09-19 |
投资人备案 | 姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 徐岚; 出资额: **万; 百分比: *%; | 姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 徐岚; 出资额: **万; 百分比: *%;
姓名: 陆振杰; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出] | 2019-06-24 |
名称变更 | 宁波链其乐网络科技有限公司 | 宁波贷齐乐网络科技有限公司 | 2019-05-09 |
投资人备案 | 姓名: 徐岚; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]
姓名: 陆振杰; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]
姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2017-11-16 |
注册资本变更 | **** | *** | 2017-08-17 |
注册资本变更 | 1200( + 300% ) | 300 | 2017-08-17 |
经营范围变更 | 软件开发;网站设计、开发;网页设计;平面设计;游戏开发;计算机软件、硬件的销售;经营性互联网文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 软件开发;网站设计、开发;网页设计;平面设计;游戏开发;计算机软件、硬件的销售。 | 2017-08-17 |
投资人备案 | 姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 吴富丽; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 董梁; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2017-08-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****J | 注册号:*****
组织机构代码证:无 | 2015-12-17 |
| 统一社会信用代码:9********02955J | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴富丽 | 董梁 | 2015-04-15 |
| 姓名: 董梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴富丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
| 姓名: 董梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 吴富丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-04-15 |
组织机构变更 | 姓名: 董梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴富丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
| 姓名: 董梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 吴富丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-04-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董梁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴富丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 董梁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 吴富丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2015-04-15 |
注册资本变更 | *** | ** | 2014-08-19 |
名称变更 | 宁波贷齐乐网络科技有限公司 | 宁波市鄞州贷齐乐网络科技有限公司 | 2014-08-19 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2014-08-19 |
实收资本变更 | 0 | 50 | 2014-08-19 |
投资人备案 | 姓名: 吴富丽; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 董梁; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 吴富丽; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 董梁; 出资额: **; 百分比: **% | 2014-08-19 |
注册资本(金)变更 | 300 | 50 | 2014-08-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴富丽; 出资额: 120; 百分比: 40%
姓名: 董梁; 出资额: 180; 百分比: 60%
| 姓名: 吴富丽; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 董梁; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2014-08-19 |
注册资本(金)变更 | 50 | 3 | 2013-06-08 |
实收资本变更 | 50 | 3 | 2013-06-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴富丽; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 董梁; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 姓名: 吴富丽; 出资额: 1.2; 百分比: 40%
姓名: 董梁; 出资额: 1.8; 百分比: 60%
| 2013-06-08 |