变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2012-03-21至2022-03-21 | 2022-04-06 |
章程修正案 | - | - | 2022-04-06 |
期限 | 2012-03-21,, | 2012-03-21,2022-03-21,10 | 2022-04-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-03 | 2021-03-18 | 2022-04-06 |
地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)东座402 | 深圳市福田区华强北街道振兴路红荔村11栋一单元101室 | 2021-05-08 |
章程修正案 | - | - | 2021-05-08 |
升级换照 | - | - | 2021-05-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-18 | 2017-07-22 | 2021-05-08 |
成员 | 马创贞(监事) | 郑锦辉(监事) | 2017-08-02 |
投资人 | 范炜华 80(万元)80% 马创贞 20(万元)20% | 范炜华 40(万元)40% 郑锦辉 60(万元)60% | 2017-08-02 |
投资人变更 | 股东名称:范炜华、出资额:80( + 100% )、出资比例:80;
股东名称:马创贞、出资额:20、出资比例:20; [新增] | 股东名称:范炜华、出资额:40、出资比例:40;
股东名称:郑锦辉、出资额:60、出资比例:60; [退出] | 2017-08-02 |
高级管理人员备案 | 监事:马创贞 [新增] | 监事:郑锦辉 [退出] | 2017-08-02 |
监事信息 | 马创贞(监事) [新增] | 郑锦辉(监事) [退出] | 2017-08-02 |
投资人变更 | 名称:范炜华,出资额:80( + 100% ),出资比例:80
名称:马创贞,出资额:20,出资比例:20 [新增] | 名称:范炜华,出资额:40,出资比例:40
名称:郑锦辉,出资额:60,出资比例:60 [退出] | 2017-08-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-22 | 1900-01-01 | 2017-08-02 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2017-01-20 |
成员 | 范炜华(总经理),范炜华(执行董事),郑锦辉(监事) | 范炜华(执行董事),范炜华(总经理),张荣武(监事) | 2017-01-20 |
投资人 | 郑锦辉 60(万元)60% 范炜华 40(万元)40% | 范炜华 20(万元)20% 张荣武 80(万元)80% | 2017-01-20 |
高级管理人员备案 | 监事:郑锦辉 [新增]
执行董事:范炜华
总经理:范炜华 | 总经理:范炜华
监事:张荣武 [退出]
执行董事:范炜华 | 2017-01-20 |
投资人变更 | 股东名称:范炜华、出资额:40( + 100% )、出资比例:40;
股东名称:郑锦辉、出资额:60、出资比例:60; [新增] | 股东名称:范炜华、出资额:20、出资比例:20;
股东名称:张荣武、出资额:80、出资比例:80; [退出] | 2017-01-20 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-01-20 |
监事信息 | 郑锦辉(监事) [新增] | 张荣武(监事) [退出] | 2017-01-20 |
投资人变更 | 名称:郑锦辉,出资额:60,出资比例:60 [新增]
名称:范炜华,出资额:40( + 100% ),出资比例:40 | 名称:范炜华,出资额:20,出资比例:20
名称:张荣武,出资额:80,出资比例:80 [退出] | 2017-01-20 |
监事成员 | 范炜华(执行(常务)董事)
范炜华(总经理)
马创贞(监事) [新增] | 张荣武(监事) [退出]
范炜华(执行(常务)董事)
范炜华(总经理) | 2017-01-20 |
股东 | 范炜华 80( + 300% )(万元) 80%
马创贞 20(万元) 20% [新增] | 张荣武 80(万元) 80% [退出]
范炜华 20(万元) 20% | 2017-01-20 |
一照一码升级 | - | - | 2017-01-20 |
监事成员 | 范炜华(总经理)
郑锦辉(监事) [新增]
范炜华(执行(常务)董事) | 范炜华(总经理)
张荣武(监事) [退出]
范炜华(执行(常务)董事) | 2017-01-20 |
股东 | 范炜华 40( + 100% )(万元) 40%
郑锦辉 60(万元) 60% [新增] | 范炜华 20(万元) 20%
张荣武 80(万元) 80% [退出] | 2017-01-20 |
住所 | 深圳市福田区华强北街道振兴路红荔村11栋一单元101室 | 深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座1703 | 2017-01-20 |
股东(投资人) | 范炜华 40(万元) 40% 郑锦辉 60(万元) 60% | 范炜华 20(万元) 20% 张荣武 80(万元) 80% | 2017-01-20 |
监事成员 | 范炜华(总经理) 郑锦辉(监事) 范炜华(执行(常务)董事) | 范炜华(总经理) 张荣武(监事) 范炜华(执行(常务)董事) | 2017-01-20 |
一照一码升级 | | | 2017-01-20 |
监事成员 | 范炜华(总经理) 张荣武(监事) 范炜华(执行(常务)董事) | 马创贞(监事) 范炜华(执行(常务)董事) 范炜华(总经理) | 2014-09-30 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2014-09-30 |
股东(投资人) | 范炜华 20(万元) 20% 张荣武 80(万元) 80% | 范炜华 10(万元) 100% | 2014-09-30 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2014-09-30 |
成员 | 范炜华(执行董事),范炜华(总经理),张荣武(监事) | 马创贞(监事),范炜华(总经理),范炜华(执行董事) | 2014-09-30 |
投资人 | 范炜华 20(万元)20% 张荣武 80(万元)80% | 范炜华 10(万元)100% | 2014-09-30 |
高级管理人员备案 | 监事:张荣武 [新增]
执行董事:范炜华
总经理:范炜华 | 监事:马创贞 [退出]
总经理:范炜华
执行董事:范炜华 | 2014-09-30 |
投资人变更 | 股东名称:范炜华、出资额:20( + 100% )、出资比例:20;
股东名称:张荣武、出资额:80、出资比例:80; [新增] | 股东名称:范炜华、出资额:10、出资比例:100; | 2014-09-30 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2014-09-30 |
投资人变更 | 名称:范炜华,出资额:20( + 100% ),出资比例:20
名称:张荣武,出资额:80,出资比例:80 [新增] | 名称:范炜华,出资额:10,出资比例:100 | 2014-09-30 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2014-09-30 |
监事信息 | 张荣武(监事) [新增] | 马创贞(监事) [退出] | 2014-09-30 |
股东 | 张荣武 80(万元) 80% [新增]
范炜华 20( + 100% )(万元) 20% | 范炜华 10(万元) 100% | 2014-09-30 |
监事成员 | 张荣武(监事) [新增]
范炜华(执行(常务)董事)
范炜华(总经理) | 范炜华(执行(常务)董事)
范炜华(总经理)
马创贞(监事) [退出] | 2014-09-30 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 900% ) | 人民币10 万元 | 2014-09-30 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-09-30 |
住所 | 深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座1703 | 深圳市福田区华强北路群星广场B座1301 | 2014-09-25 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-27 |
指定联系人 | 张瑜 | - | 2013-08-27 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北路群星广场B座1301 | 深圳市宝安区大浪街道同胜社区同胜综合小区52栋102(办公场所) | 2013-08-27 |