变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 鲍筱斌*,宁旻,宋珍珍,陶毅,王冰,杨雯雯,张鹏,赵令欢,周逸清 | 鲍筱斌,宁旻,宋珍珍,陶毅,王冰,杨雯雯,张鹏,赵令欢*,周逸清 | 2022-08-11 |
法定代表人 | 鲍筱斌 | 赵令欢 | 2022-08-11 |
董事 经理 监事 | 鲍筱斌*,
宁旻,
宋珍珍,
陶毅,
王冰,
杨雯雯,
张鹏,
赵令欢,
周逸清 | 鲍筱斌,
宁旻,
宋珍珍,
陶毅,
王冰,
杨雯雯,
张鹏,
赵令欢*,
周逸清 | 2022-08-11 |
董事 经理 监事 | 鲍筱斌,宁旻,宋珍珍,陶毅,王冰,杨雯雯,张鹏,赵令欢*,周逸清 | 鲍筱斌,宁旻,陶毅,王兆雄,姚占红,张鹏,赵令欢*,周逸清 | 2022-08-04 |
董事 经理 监事 | 鲍筱斌,
宁旻,
宋珍珍, [新增]
陶毅,
王冰, [新增]
杨雯雯, [新增]
张鹏,
赵令欢*,
周逸清 | 鲍筱斌,
宁旻,
陶毅,
王兆雄, [退出]
姚占红, [退出]
张鹏,
赵令欢*,
周逸清 | 2022-08-04 |
董事 经理 监事 | 鲍筱斌,宁旻,陶毅,王兆雄,姚占红,张鹏,赵令欢*,周逸清 | 鲍筱斌,李军,宁旻,陶毅,姚占红,张鹏,赵令欢*,周逸清 | 2019-02-22 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵令欢* 董事长 2 鲍筱斌 副董事长 3 姚占红 董事 4 王兆雄 董事 5 宁旻 董事 6 赵令欢* 经理 7 周逸清 监事会主席 8 张鹏 监事 9 陶毅 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵令欢* 董事长 2 鲍筱斌 副董事长 3 李军 董事 4 宁旻 董事 5 姚占红 董事 6 赵令欢* 经理 7 周逸清 监事会主席 8 张鹏 监事 9 陶毅 监事 | 2019-02-22 |
董事 经理 监事 | 赵令欢 董事长;
鲍筱斌 副董事长;
宁旻 董事;
王兆雄 董事; [新增]
姚占红 董事;
赵令欢 经理;
周逸清 监事会主席;
张鹏 监事;
陶毅 监事 | 赵令欢 董事长;
鲍筱斌 副董事长;
宁旻 董事;
姚占红 董事;
李军 董事; [退出]
赵令欢 经理;
周逸清 监事会主席;
陶毅 监事;
张鹏 监事 | 2019-02-22 |
董事 经理 监事 | 鲍筱斌,
宁旻,
陶毅,
王兆雄, [新增]
姚占红,
张鹏,
赵令欢*,
周逸清 | 鲍筱斌,
李军, [退出]
宁旻,
陶毅,
姚占红,
张鹏,
赵令欢*,
周逸清 | 2019-02-22 |
董事 经理 监事 | 赵令欢* 董事长
鲍筱斌 副董事长
姚占红 董事
王兆雄 董事 [新增]
宁旻 董事
赵令欢* 经理
周逸清 监事会主席
张鹏 监事
陶毅 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵令欢* 董事长
鲍筱斌 副董事长
李军 董事 [退出]
宁旻 董事
姚占红 董事
赵令欢* 经理
周逸清 监事会主席
张鹏 监事
陶毅 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-02-22 |
董事 经理 监事 | 鲍筱斌,李军,宁旻,陶毅,姚占红,张鹏,赵令欢*,周逸清 | 鲍筱斌,李军,罗卫平,宁旻,张鹏,张宜正,赵令欢*,周逸清 | 2017-12-04 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵令欢* 董事长 2 鲍筱斌 副董事长 3 宁旻 董事 4 姚占红 董事 5 李军 董事 6 赵令欢* 经理 7 周逸清 监事会主席 8 陶毅 监事 9 张鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵令欢* 董事长 2 鲍筱斌 副董事长 3 罗卫平 董事 4 张宜正 董事 5 宁旻 董事 6 赵令欢* 经理 7 周逸清 监事会主席 8 李军 监事 9 张鹏 监事 | 2017-12-04 |
董事 经理 监事 | 鲍筱斌,
李军,
宁旻,
陶毅, [新增]
姚占红, [新增]
张鹏,
赵令欢*,
周逸清 | 鲍筱斌,
李军,
罗卫平, [退出]
宁旻,
张鹏,
张宜正, [退出]
赵令欢*,
周逸清 | 2017-12-04 |
董事 经理 监事 | 赵令欢 董事长;
鲍筱斌 副董事长;
宁旻 董事;
姚占红 董事; [新增]
李军 董事;
赵令欢 经理;
周逸清 监事会主席;
陶毅 监事; [新增]
张鹏 监事 | 赵令欢 董事长;
鲍筱斌 副董事长;
罗卫平 董事; [退出]
张宜正 董事; [退出]
宁旻 董事;
赵令欢 经理;
周逸清 监事会主席;
李军 监事;
张鹏 监事 | 2017-12-04 |
董事 经理 监事 | 赵令欢* 董事长
鲍筱斌 副董事长
李军 董事
宁旻 董事
姚占红 董事 [新增]
赵令欢* 经理
周逸清 监事会主席
张鹏 监事
陶毅 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵令欢* 董事长
鲍筱斌 副董事长
张宜正 董事 [退出]
宁旻 董事
罗卫平 董事 [退出]
赵令欢* 经理
周逸清 监事会主席
张鹏 监事
李军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-04 |