变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-06-22 |
主营项目类别 | 文化艺术业 | 软件和信息技术服务业 | 2020-06-22 |
具体经营项目申报 | 文化传播(不含许可经营项目);文化推广(不含许可经营项目);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);工程和技术研究和试验发展;技术进出口;油料作物批发;谷物、豆及薯类批发;饲料添加剂批发;鱼苗批发;糖料作物批发;茶叶作物及饮料作物批发;谷物副产品批发;蔬菜收购;水果批发;干果、坚果批发;干果、坚果零售;蔬菜批发;食用菌批发;冷冻肉批发;海味干货批发;海味干货零售;蛋类批发;水产品批发;生鲜家禽批发;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);鲜肉批发(仅限牛、羊肉);食品添加剂批发;水果零售;蔬菜零售;食用菌零售;鲜肉、冷却肉配送;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);零售鲜肉(仅限牛、羊肉);零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;水产品零售;生鲜家禽零售;食品添加剂零售;食用盐销售(不含批发);音频和视频设备租赁;视频设备出租服务;策划创意服务;市场营销策划服务;摄影服务;摄影服务;米、面制品及食用油批发;粮油零售;种子批发;网络销售预包装食品;糕点、糖果及糖批发;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售;乳制品批发;散装食品批发;预包装食品零售;糕点、面包零售;乳制品零售;熟食零售;肉制品零售;豆制品零售;散装食品零售;调味品零售;预包装食品批发;网上电影服务;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;电影放映;网上视频服务 | 信息电子技术服务;科技信息咨询服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);工程和技术研究和试验发展;技术进出口; | 2020-06-22 |
住所变更 | 广州市番禺区大龙街富怡路451之一211-216 | 广州市番禺区大石镇广番公路西区5、6号4层405房 | 2020-06-22 |
名称变更 | 广东米趣坊饮食文化发展有限公司 | 广东米趣信息科技有限公司 | 2020-06-22 |
财务负责人 | 李波 | 殷志文 | 2016-12-07 |
监事备案 | 范娇蓉(监事) [新增]
李波(执行董事兼经理) | 李波(监事)
殷志文(执行董事) [退出]
张雷(经理) [退出] | 2016-12-07 |
组织机构备案 | 范娇蓉(监事) [新增]
李波(执行董事兼经理) | 李波(监事)
殷志文(执行董事) [退出]
张雷(经理) [退出] | 2016-12-07 |
经理备案 | 范娇蓉(监事) [新增]
李波(执行董事兼经理) | 李波(监事)
殷志文(执行董事) [退出]
张雷(经理) [退出] | 2016-12-07 |
董事备案 | 范娇蓉,监事,选举, [新增]
李波,执行董事兼经理,选举,是 | 李波,监事,选举,
殷志文,执行董事,选举,是 [退出]
张雷,经理,选举, [退出] | 2016-12-07 |
经理备案 | 范娇蓉,监事,选举, [新增]
李波,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李波,监事,选举, [退出]
殷志文,执行董事,选举,是 [退出]
张雷,经理,选举, [退出] | 2016-12-07 |
监事备案 | 范娇蓉,监事,选举, [新增]
李波,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李波,监事,选举, [退出]
殷志文,执行董事,选举,是 [退出]
张雷,经理,选举, [退出] | 2016-12-07 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-12-07 |
董事备案 | 范娇蓉(监事) [新增]
李波(执行董事兼经理) [新增] | 李波(监事) [退出]
殷志文(执行董事) [退出]
张雷(经理) [退出] | 2016-12-07 |
股东变更 | 李波; | 李波;
殷志文; [退出] | 2016-12-07 |
法定代表人变更 | 李波 | 殷志文 | 2016-12-07 |
组织机构备案 | 范娇蓉,监事,选举, [新增]
李波,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李波,监事,选举, [退出]
殷志文,执行董事,选举,是 [退出]
张雷,经理,选举, [退出] | 2016-12-07 |
经理备案 | 范娇蓉(监事);李波(执行董事兼经理); | 李波(监事);殷志文(执行董事);张雷(经理); | 2016-12-07 |
监事备案 | 范娇蓉(监事);李波(执行董事兼经理); | 李波(监事);殷志文(执行董事);张雷(经理); | 2016-12-07 |
组织机构备案 | 范娇蓉(监事);李波(执行董事兼经理); | 李波(监事);殷志文(执行董事);张雷(经理); | 2016-12-07 |
董事备案 | 范娇蓉(监事);李波(执行董事兼经理); | 李波(监事);殷志文(执行董事);张雷(经理); | 2016-12-07 |
股东变更 | 李波; | 李波;殷志文; | 2016-12-07 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-06 |
组织机构备案 | 范娇蓉,监事,选举, [新增]
李波,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李波,监事,选举, [退出]
殷志文,执行董事,选举,是 [退出]
张雷,经理,选举, [退出] | 2016-12-06 |
法定代表人变更 | 李波 | 殷志文 | 2016-12-06 |
股东变更 | 李波; | 李波;
殷志文; [退出] | 2016-12-06 |
财务负责人 | 殷志文 | 财务负责人(变更前) | 2015-09-30 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-09-30 |
财务负责人 | 殷志文 | 财务负责人(变更前) | 2015-09-29 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-09-29 |