变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 许淑惠(监事) | 吴瑞昭(监事) | 2021-06-22 |
监事信息 | 许淑惠(监事) [新增] | 吴瑞昭(监事) [退出] | 2021-06-22 |
股东 | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 8000( + 237692% )(万元)80%
深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% | 吴俊乐 1500(万元)15% [退出]
深圳市盈信国富资产管理有限公司 6500(万元)65%
深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% | 2019-11-19 |
投资人 | 深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% 深圳市盈信国富资产管理有限公司 8000(万元)80% | 深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% 吴俊乐 1500(万元)15% 深圳市盈信国富资产管理有限公司 6500(万元)65% | 2019-11-19 |
章程备案 | 2019-11-15 | 2017-09-12 | 2019-11-19 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-19 |
成员 | 赖少英 | 林建业 | 2018-02-07 |
成员 | 赖少英(执行董事),赖少英(总经理) | 林建业(总经理),林建业(执行董事) | 2018-02-07 |
负责人 | 赖少英 | 林建业 | 2018-02-07 |
负责人变更 | 董事长:赖少英;
总经理:赖少英;
法定代表人:赖少英; | 法定代表人:林建业;
董事长:林建业;
总经理:林建业; | 2018-02-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:赖少英 [新增]
执行董事:赖少英 [新增] | 总经理:林建业 [退出]
执行董事:林建业 [退出] | 2018-02-07 |
总经理 | 赖少英(总经理) [新增] | 林建业(总经理) [退出] | 2018-02-07 |
董事长或执行董事成员 | 赖少英(执行董事) [新增] | 林建业(执行董事) [退出] | 2018-02-07 |
股东 | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 6500( - 18.75% )(万元)65%
深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20%
吴俊乐 1500(万元)15% [新增] | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 8000(万元)80%
深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% | 2017-09-13 |
投资人 | 吴俊乐 1500(万元)15% 深圳市盈信国富资产管理有限公司 6500(万元)65% 深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 8000(万元)80% 深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% | 2017-09-13 |
投资人变更 | 股东名称:吴俊乐、出资额:1500、出资比例:15; [新增]
股东名称:深圳前海几何金融控股有限公司、出资额:2000、出资比例:20;
股东名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司、出资额:6500( - 18.75% )、出资比例:65; | 股东名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司、出资额:8000、出资比例:80;
股东名称:深圳前海几何金融控股有限公司、出资额:2000、出资比例:20; | 2017-09-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-12 | 2017-04-12 | 2017-09-13 |
投资人变更 | 名称:吴俊乐,出资额:1500,出资比例:15 [新增]
名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司,出资额:6500( - 18.75% ),出资比例:65
名称:深圳前海几何金融控股有限公司,出资额:2000,出资比例:20 | 名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司,出资额:8000,出资比例:80
名称:深圳前海几何金融控股有限公司,出资额:2000,出资比例:20 | 2017-09-13 |
投资人 | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 8000(万元)80% 深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元)20% | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 10000(万元)100% | 2017-04-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-04-12 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司、出资额:8000( - 20% )、出资比例:80;
股东名称:深圳前海几何金融控股有限公司、出资额:2000、出资比例:20; [新增] | 股东名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司、出资额:10000、出资比例:100; | 2017-04-12 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1152 | 2017-04-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-12 | 2015-04-24 | 2017-04-12 |
投资人变更 | 名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司,出资额:8000( - 20% ),出资比例:80
名称:深圳前海几何金融控股有限公司,出资额:2000,出资比例:20 [新增] | 名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司,出资额:10000,出资比例:100 | 2017-04-12 |
股东 | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 8000( - 20% )(万元) 80%
深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元) 20% [新增] | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 10000(万元) 100% | 2017-04-12 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-04-12 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-12 |
股东(投资人) | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 8000(万元) 80% 深圳前海几何金融控股有限公司 2000(万元) 20% | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 10000(万元) 100% | 2017-04-12 |
一照一码升级 | | | 2017-02-28 |
法定代表人(负责人) | 林建业 | 郑辉 | 2017-02-28 |
董事成员 | 林建业(执行(常务)董事) 吴瑞昭(监事) 林建业(总经理) | 郑辉(执行(常务)董事) 郑辉(总经理) 吴瑞昭(监事) | 2017-02-28 |
高管人员 | 林建业(执行(常务)董事) 吴瑞昭(监事) 林建业(总经理) | 郑辉(执行(常务)董事) 郑辉(总经理) 吴瑞昭(监事) | 2017-02-28 |
成员 | 林建业 | 郑辉 | 2017-02-28 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2017-02-28 |
成员 | 林建业(总经理),林建业(执行董事) | 郑辉(执行董事),郑辉(总经理) | 2017-02-28 |
负责人 | 林建业 | 郑辉 | 2017-02-28 |
高级管理人员备案 | 总经理:林建业 [新增]
执行董事:林建业 [新增] | 执行董事:郑辉 [退出]
总经理:郑辉 [退出] | 2017-02-28 |
负责人变更 | 法定代表人:林建业;
董事长:林建业;
总经理:林建业; | 董事长:郑辉;
法定代表人:郑辉;
总经理:郑辉; | 2017-02-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-02-28 |
董事长或执行董事成员 | 林建业(执行董事) [新增] | 郑辉(执行董事) [退出] | 2017-02-28 |
总经理 | 林建业(总经理) [新增] | 郑辉(总经理) [退出] | 2017-02-28 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2017-02-28 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2017-02-28 |
高管人员 | 林建业(执行(常务)董事) [新增]
吴瑞昭(监事)
林建业(总经理) [新增] | 郑辉(执行(常务)董事) [退出]
郑辉(总经理) [退出]
吴瑞昭(监事) | 2017-02-28 |
董事成员 | 林建业(执行(常务)董事) [新增]
吴瑞昭(监事)
林建业(总经理) [新增] | 郑辉(执行(常务)董事) [退出]
郑辉(总经理) [退出]
吴瑞昭(监事) | 2017-02-28 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2017-02-28 |
一照一码升级 | - | - | 2017-02-28 |
经营范围 | 受托资产管理;投资管理;企业管理咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)^ | 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);投资管理(不含限制项目);企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)、(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 2016-03-17 |
经营范围 | 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);投资管理(不含限制项目);企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)、(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 受托资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)^ | 2016-03-16 |
股东(投资人) | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 10000(万元) 100% | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 1000(万元) 100% | 2015-04-24 |
注册资本 | 人民币10000 万元 | 人民币1000 万元 | 2015-04-24 |
注册资本 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2015-04-24 |
投资人 | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 10000(万元)100% | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 1000(万元)100% | 2015-04-24 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司、出资额:10000( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司、出资额:1000、出资比例:100; | 2015-04-24 |
投资人变更 | 名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司,出资额:10000( + 900% ),出资比例:100 | 名称:深圳市盈信国富资产管理有限公司,出资额:1000,出资比例:100 | 2015-04-24 |
注册资本变更 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2015-04-24 |
注册资本 | 人民币10000 万元( + 900% ) | 人民币1000 万元 | 2015-04-24 |
股东 | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 10000( + 900% )(万元) 100% | 深圳市盈信国富资产管理有限公司 1000(万元) 100% | 2015-04-24 |
住所 | 深圳市罗湖区银湖路金湖山庄D1整栋 | 深圳市南山区田厦国际中心A2304 | 2015-03-12 |
成员 | 郑辉 | 吴灏斌 | 2015-01-05 |
成员 | 吴瑞昭(监事),郑辉(总经理),郑辉(执行董事) | 吴瑞昭(监事),吴灏斌(总经理),吴灏斌(执行董事) | 2015-01-05 |
负责人 | 郑辉 | 吴灏斌 | 2015-01-05 |
负责人变更 | 董事长:郑辉;
法定代表人:郑辉;
监事:吴瑞昭;
总经理:郑辉; | 监事:吴瑞昭;
总经理:吴灏斌;
法定代表人:吴灏斌;
董事长:吴灏斌; | 2015-01-05 |
高级管理人员备案 | 总经理:郑辉 [新增]
执行董事:郑辉 [新增]
监事:吴瑞昭 | 监事:吴瑞昭
总经理:吴灏斌 [退出]
执行董事:吴灏斌 [退出] | 2015-01-05 |
高管人员 | 郑辉(总经理) [新增] | 吴灏斌(总经理) [退出] | 2015-01-05 |
董事长或执行董事成员 | 郑辉(执行董事) [新增] | 吴灏斌(执行董事) [退出] | 2015-01-05 |
董事成员 | 郑辉(执行(常务)董事) [新增]
郑辉(总经理) [新增]
吴瑞昭(监事) | 吴瑞昭(监事)
吴灏斌(执行(常务)董事) [退出]
吴灏斌(总经理) [退出] | 2015-01-05 |
高管人员 | 郑辉(执行(常务)董事) [新增]
郑辉(总经理) [新增]
吴瑞昭(监事) | 吴瑞昭(监事)
吴灏斌(执行(常务)董事) [退出]
吴灏斌(总经理) [退出] | 2015-01-05 |
法定代表人(负责人) | 郑辉 | 吴灏斌 | 2015-01-05 |
高管人员 | 郑辉(执行(常务)董事) 郑辉(总经理) 吴瑞昭(监事) | 吴瑞昭(监事) 吴灏斌(执行(常务)董事) 吴灏斌(总经理) | 2015-01-05 |
董事成员 | 郑辉(执行(常务)董事) 郑辉(总经理) 吴瑞昭(监事) | 吴瑞昭(监事) 吴灏斌(执行(常务)董事) 吴灏斌(总经理) | 2015-01-05 |