变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-04-13 |
经理备案 | 周鸿锋 [新增] | 何健明 [退出] | 2022-04-13 |
法定代表人变更 | 周鸿锋 | 何健明 | 2022-04-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-04-13 |
股东变更 | 广州市得守易贸易有限公司 | 广州吾创吾傲产品设计有限公司, [退出]
广州市得守易贸易有限公司 | 2022-04-13 |
董事备案 | 周鸿锋 [新增] | 何健明 [退出] | 2022-04-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-01-02 |
监事备案 | 丘选明 [新增] | 朱光官 [退出] | 2020-01-02 |
住所变更 | 广州市天河区元岗路310号自编3栋C5A02、C5A03、C5A05、C5A06单元 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2栋首层附楼凯得创梦空间(自编号:106号)办公卡位134号 | 2020-01-02 |
住所变更 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2栋首层附楼凯得创梦空间(自编号:106号)办公卡位134号 | 广州市黄埔区安新前街6号5楼A8房(仅限办公用途) | 2018-01-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-16 |
董事备案 | 何健明,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
朱光官,监事,, | 周鸿锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
朱光官,监事,, | 2017-06-23 |
经理备案 | 何健明,执行董事兼经理,选举, [新增]
朱光官,监事,, | 周鸿锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
朱光官,监事,, | 2017-06-23 |
组织机构备案 | 何健明,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
朱光官,监事,, | 周鸿锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
朱光官,监事,, | 2017-06-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-23 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-06-23 |
股东变更 | 广州市得守易贸易有限公司; [新增]
广州吾创吾傲产品设计有限公司; [新增] | 广州拓必拓电子商务有限公司; [退出] | 2017-06-23 |
董事备案 | 何健明(执行董事兼经理) [新增]
朱光官(监事) | 周鸿锋(执行董事兼经理) [退出]
朱光官(监事) | 2017-06-23 |
经理备案 | 何健明(执行董事兼经理) [新增]
朱光官(监事) | 周鸿锋(执行董事兼经理) [退出]
朱光官(监事) | 2017-06-23 |
组织机构备案 | 何健明(执行董事兼经理) [新增]
朱光官(监事) | 周鸿锋(执行董事兼经理) [退出]
朱光官(监事) | 2017-06-23 |
法定代表人变更 | 何健明 | 周鸿锋 | 2017-06-23 |
财务负责人 | 何健明 | 周鸿锋 | 2017-06-23 |