变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-08-22 |
升级换照 | - | - | 2022-08-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-19 | 2018-11-28 | 2022-08-22 |
一般经营项目 | 计算机系统软件的技术开发与咨询;计算机软件、电子产品、通讯产品、五金产品的技术开发与销售;计算机系统集成;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不可以从事投资管理、网贷、金融借贷、基金、基金管理、股权投资、P2P、股权众筹、财富管理、资产管理、理财、证券、期货、融资、保险及其它涉及金融的业务);企业管理咨询;市场营销策划;加密键盘、自助服务终端、公共通讯终端产品的销售;国内贸易。信息技术咨询服务;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 计算机系统软件的技术开发与咨询;计算机软件、电子产品、通讯产品、五金产品的技术开发与销售;计算机系统集成;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不可以从事投资管理、网贷、金融借贷、基金、基金管理、股权投资、P2P、股权众筹、财富管理、资产管理、理财、证券、期货、融资、保险及其它涉及金融的业务);企业管理咨询;市场营销策划;加密键盘、自助服务终端、公共通讯终端产品的销售;国内贸易。 | 2022-08-22 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦10层B1027 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦3层B栋321 | 2022-08-22 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦3层B栋321 | 深圳市龙华新区龙华办事处油松路天汇大厦B栋3楼321 | 2018-11-30 |
一般经营项目 | 计算机系统软件的技术开发与咨询;计算机软件、电子产品、通讯产品、五金产品的技术开发与销售;计算机系统集成;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不可以从事投资管理、网贷、金融借贷、基金、基金管理、股权投资、P2P、股权众筹、财富管理、资产管理、理财、证券、期货、融资、保险及其它涉及金融的业务);企业管理咨询;市场营销策划;加密键盘、自助服务终端、公共通讯终端产品的销售;国内贸易。 | POS机、电子支付系统的技术开发与咨询;计算机软件、电子产品、通讯产品、五金产品的技术开发与销售;计算机系统集成;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;企业管理咨询;市场营销策划;加密键盘、自助服务终端、公共通讯终端产品的销售;国内贸易。 | 2018-11-30 |
- | 计算机系统软件的技术开发与咨询;计算机软件、电子产品、通讯产品、五金产品的技术开发与销售;计算机系统集成;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不可以从事投资管理、网贷、金融借贷、基金、基金管理、股权投资、P2P、股权众筹、财富管理、资产管理、理财、证券、期货、融资、保险及其它涉及金融的业务);企业管理咨询;市场营销策划;加密键盘、自助服务终端、公共通讯终端产品的销售;国内贸易。 | POS机、电子支付系统的技术开发与咨询;计算机软件、电子产品、通讯产品、五金产品的技术开发与销售;计算机系统集成;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;企业管理咨询;市场营销策划;加密键盘、自助服务终端、公共通讯终端产品的销售;国内贸易。 | 2018-11-30 |
章程备案 | 2018-11-28 | 2013-03-29 | 2018-11-30 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)汪灿,1950,65姚美业,699.9,23.33邱其威,350.1,11.67 | 名称,出资额,出资比例(%)周思思,30,1汪灿,2970,99 | 2016-01-12 |
名称变更 | 深圳蓝创技术服务有限公司 | 深圳市银商支付技术服务有限公司 | 2016-01-12 |
一照一码升级 | *****9 | - | 2016-01-12 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2016-01-12 |
其他事项备案 | 股东名称:汪灿、出资额:1950、出资比例:65;股东名称:邱其威、出资额:350.100000、出资比例:11.670000;股东名称:姚美业、出资额:699.900000、出资比例:23.330000; | 股东名称:汪灿、出资额:2970、出资比例:99;股东名称:周思思、出资额:30、出资比例:1; | 2016-01-12 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2016-01-12 |
股权 | 邱其威 350.1000(万元) 11.6700% [新增]
姚美业 699.9000(万元) 23.3300% [新增]
汪灿 1950( - 34.34343% )(万元) 65% | 周思思 30(万元) 1% [退出]
汪灿 2970(万元) 99% | 2016-01-12 |
名称 | 深圳蓝创技术服务有限公司 | 深圳市银商支付技术服务有限公司 | 2016-01-12 |
一照一码升级 | - | - | 2016-01-12 |
一照一码升级 | | | 2016-01-12 |
股权 | 邱其威 350.1000(万元) 11.6700% 姚美业 699.9000(万元) 23.3300% 汪灿 1950(万元) 65% | 周思思 30(万元) 1% 汪灿 2970(万元) 99% | 2016-01-12 |
股东(投资人) | 周思思 30(万元) 1% 汪灿 2970(万元) 99% | 汪灿 1770(万元) 59% 周思思 30(万元) 1% 张建军 1200(万元) 40% | 2015-02-10 |
股东 | 周思思30(万元)1%汪灿2970(万元)99% | 汪灿1770(万元)59%周思思30(万元)1%张建军1200(万元)40% | 2015-02-10 |
投资人变更 | 股东名称:汪灿、出资额:2970、出资比例:99;股东名称:周思思、出资额:30、出资比例:1; | 股东名称:周思思、出资额:30、出资比例:1;股东名称:张建军、出资额:1200、出资比例:40;股东名称:汪灿、出资额:1770、出资比例:59; | 2015-02-10 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)周思思,30,1汪灿,2970,99 | 名称,出资额,出资比例(%)汪灿,1770,59周思思,30,1张建军,1200,40 | 2015-02-10 |
投资人 | 汪灿 2970(万元)99% 周思思 30(万元)1% | 张建军 1200(万元)40% 周思思 30(万元)1% 汪灿 1770(万元)59% | 2015-02-10 |
投资人变更 | 股东名称:汪灿、出资额:2970( + 67.79661% )、出资比例:99;
股东名称:周思思、出资额:30、出资比例:1; | 股东名称:周思思、出资额:30、出资比例:1;
股东名称:张建军、出资额:1200、出资比例:40; [退出]
股东名称:汪灿、出资额:1770、出资比例:59; | 2015-02-10 |
投资人变更 | 名称:周思思,出资额:30,出资比例:1
名称:汪灿,出资额:2970( + 67.79661% ),出资比例:99 | 名称:汪灿,出资额:1770,出资比例:59
名称:周思思,出资额:30,出资比例:1
名称:张建军,出资额:1200,出资比例:40 [退出] | 2015-02-10 |
股东 | 周思思 30(万元) 1%
汪灿 2970( + 67.79661% )(万元) 99% | 汪灿 1770(万元) 59%
周思思 30(万元) 1%
张建军 1200(万元) 40% [退出] | 2015-02-10 |
负责人变更 | 法定代表人:汪灿;监事:周思思;总经理:汪灿;董事长:汪灿; | 法定代表人:张建军;监事:汪灿;总经理:周思思;董事长:张建军; | 2014-10-30 |
高级管理人员备案 | 监事:周思思;总经理:汪灿;执行董事:汪灿; | 总经理:周思思;监事:汪灿;执行董事:张建军; | 2014-10-30 |
负责人变更 | 汪灿 | 张建军 | 2014-10-30 |
法定代表人 | 汪灿 | 张建军 | 2014-10-30 |
成员 | 汪灿(总经理),周思思(监事),汪灿(执行董事) | 张建军(执行董事),汪灿(监事),周思思(总经理) | 2014-10-30 |
负责人 | 汪灿 | 张建军 | 2014-10-30 |
高级管理人员备案 | 监事:周思思 [新增]
总经理:汪灿 [新增]
执行董事:汪灿 [新增] | 总经理:周思思 [退出]
监事:汪灿 [退出]
执行董事:张建军 [退出] | 2014-10-30 |
负责人变更 | 法定代表人:汪灿;
监事:周思思;
总经理:汪灿;
董事长:汪灿; | 法定代表人:张建军;
监事:汪灿;
总经理:周思思;
董事长:张建军; | 2014-10-30 |
高管人员 | 汪灿(总经理) [新增] | 周思思(总经理) [退出] | 2014-10-30 |
监事信息 | 周思思(监事) [新增] | 汪灿(监事) [退出] | 2014-10-30 |
董事长或执行董事成员 | 汪灿(执行董事) [新增] | 张建军(执行董事) [退出] | 2014-10-30 |
高管人员 | 汪灿(执行(常务)董事)
汪灿(总经理)
周思思(监事) | 周思思(总经理)
汪灿(监事)
张建军(执行(常务)董事) [退出] | 2014-10-30 |
监事成员 | 汪灿(执行(常务)董事)
汪灿(总经理)
周思思(监事) | 周思思(总经理)
汪灿(监事)
张建军(执行(常务)董事) [退出] | 2014-10-30 |
董事成员 | 汪灿(执行(常务)董事)
汪灿(总经理)
周思思(监事) | 周思思(总经理)
汪灿(监事)
张建军(执行(常务)董事) [退出] | 2014-10-30 |
董事成员 | 汪灿(执行(常务)董事) 汪灿(总经理) 周思思(监事) | 周思思(总经理) 汪灿(监事) 张建军(执行(常务)董事) | 2014-10-30 |
监事成员 | 汪灿(执行(常务)董事) 汪灿(总经理) 周思思(监事) | 周思思(总经理) 汪灿(监事) 张建军(执行(常务)董事) | 2014-10-30 |
高管人员 | 汪灿(执行(常务)董事) 汪灿(总经理) 周思思(监事) | 周思思(总经理) 汪灿(监事) 张建军(执行(常务)董事) | 2014-10-30 |
负责人变更 | 张建军 | 周思思 | 2013-09-22 |
成员 | 张建军(执行董事),汪灿(监事),周思思(总经理) | 汪灿(监事),周思思(执行董事),周思思(总经理) | 2013-09-22 |
负责人 | 张建军 | 周思思 | 2013-09-22 |
董事长或执行董事成员 | 张建军(执行董事) [新增] | 周思思(执行董事) [退出] | 2013-09-22 |
地址变更 | 深圳市龙华新区龙华办事处油松路天汇大厦B栋3楼321 | 深圳市龙华新区龙华街道华联社区狮头岭龙观路鸿宇大厦十二层1302室 | 2013-07-30 |