变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案 | 现联络员姓名:陈晨;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:***** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:*****2 | 原联络员姓名:罗斌;
原联络员固定电话:*****;
原联络员移动电话:***** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:*****0 | 2022-03-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: HIS KENNETH; 证件号码: aj******; 职位: 董事;
姓名: 小野纯生; 证件号码: TS*******; 职位: 董事;
姓名: 村上聪谦; 证件号码: TS*******; 职位: 董事;
姓名: 森川哲好; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; [新增]
姓名: 武田秀夫; 证件号码: TR*******; 职位: 监事; [新增]
姓名: 菅沼豊; 证件号码: TT*******; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 阿部充宏; 证件号码: TZ*******; 职位: 总经理; [新增] | 姓名: HIS KENNETH; 证件号码: aj******; 职位: 董事;
姓名: 井川秀秋; 证件号码: TR*******; 职位: 监事; [退出]
姓名: 刘鹰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 小野纯生; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;
姓名: 岩桥德雄; 证件号码: TK*******; 职位: 董事; [退出]
姓名: 村上聪谦; 证件号码: TS*******; 职位: 董事;
姓名: 横田政明; 证件号码: TS*******; 职位: 董事; [退出] | 2021-10-19 |
法定代表人变更 | 菅沼豊 | 小野纯生 | 2021-10-19 |
联系电话变更 | ****-******** | ******** | 2021-10-19 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇宝群东路**号 | 嘉善县姚庄镇宝群东路**号 | 2021-10-19 |
章程备案 | - | - | 2020-05-08 |
出资日期备案 | 企业名称: 浙江泰极信汽车部件有限公司; 出资日期: ; | 企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资日期: 2012-12-31;
企业名称: 泰极爱思(中国)投资有限公司; 出资日期: 2015-12-31; | 2020-05-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 有限责任公司(外商合资) | 2020-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: HIS KENNETH; 证件号码: aj******; 职位: 董事; [新增]
姓名: 井川秀秋; 证件号码: TR*******; 职位: 监事; [新增]
姓名: 刘鹰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 小野纯生; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;
姓名: 岩桥德雄; 证件号码: TK*******; 职位: 董事; [新增]
姓名: 村上聪谦; 证件号码: TS*******; 职位: 董事; [新增]
姓名: 横田政明; 证件号码: TS*******; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 小野纯生; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;
姓名: 岩桥秀和; 证件号码: TR*******; 职位: 监事; [退出]
姓名: 松永秀一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; [退出]
姓名: 牧野康彦; 证件号码: TR*******; 职位: 经理; [退出]
姓名: 罗斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2020-05-08 |
出资比例备案 | 企业名称: 浙江泰极信汽车部件有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***%; | 企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资额: ******万; 百分比: **.****%;
企业名称: 泰极爱思(中国)投资有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.****%; | 2020-05-08 |
出资方式备案 | 企业名称: 浙江泰极信汽车部件有限公司; 出资额: *****.**万; 出资形式: 货币; | 企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资额: ******万; 出资形式: 货币;
企业名称: 泰极爱思(中国)投资有限公司; 出资额: ******万; 出资形式: 货币; | 2020-05-08 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江泰极信汽车部件有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 泰极爱思(中国)投资有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.****%; [退出]
企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资额: ******万; 百分比: **.****%; [退出] | 2020-05-08 |
注册资本金变更 | *****.** | ****** | 2020-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 小野纯生; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;
姓名: 岩桥秀和; 证件号码: TR*******; 职位: 监事; [新增]
姓名: 松永秀一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;
姓名: 牧野康彦; 证件号码: TR*******; 职位: 经理; [新增]
姓名: 罗斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 小野纯生; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;
姓名: 山内勇人; 证件号码: TH*******; 职位: 监事; [退出]
姓名: 松永秀一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;
姓名: 罗斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 罗斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2019-10-18 |
章程备案 | - | - | 2019-10-18 |
法定代表人变更 | 小野纯生 | 三木浩之 | 2018-07-10 |
章程修正案备案 | 乙方:泰极爱思(中国)投资有限公司(详见章程修正案) | 乙方:泰极爱思(广州)投资有限公司(详见原章程第四章第七条) | 2016-10-14 |
注册资本金变更 | ****** | ****** | 2015-10-16 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********9382XH | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 三木浩之; 证件名称: ; 证件号码: TK*******; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 三木浩之; 证件名称: ; 证件号码: TK*******; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 山本雄一郎; 证件名称: ; 证件号码: TL*******; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 山内勇人; 证件名称: ; 证件号码: TH*******; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 岩石徹; 证件名称: ; 证件号码: TH*******; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 內藤博彦; 证件名称: ; 证件号码: TH*******; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 川村清治; 证件名称: ; 证件号码: TH*******; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 关口义雄; 证件名称: ; 证件号码: TH*******; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 秋本忍; 证件名称: ; 证件号码: MS*******; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出] | 2015-10-16 |
投资人备案 | 企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资额: ******; 百分比: **.****%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 泰极爱思(广州)投资有限公司; 出资额: ******; 百分比: **.****%; 法人性质: 外国(地区)企业 [新增] | 企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资额: ******; 百分比: ***%; 法人性质: 外国(地区)企业 | 2015-10-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商合资) | 有限责任公司(外国法人独资) | 2015-10-16 |
注册资本金变更 | 221000( + 104.62963% ) | 108000 | 2015-10-16 |
组织机构变更 | 姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 三木浩之; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 三木浩之; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 山本雄一郎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 山内勇人; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 岩石徹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 內藤博彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 川村清治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 关口义雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 秋本忍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出] | 2015-10-16 |
注册资本(金)变更 | 221000 | 108000 | 2015-10-16 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资额: 108000; 百分比: 48.8688%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 泰极爱思(广州)投资有限公司; 出资额: 113000; 百分比: 51.1312%; 法人性质: 外国(地区)企业 | 企业名称: 株式会社泰极爱思; 出资额: 108000; 百分比: 100%; 法人性质: 外国(地区)企业
| 2015-10-16 |
组织机构变更 | 姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 三木浩之; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 三木浩之; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 山本雄一郎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 山内勇人; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岩石徹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 內藤博彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 川村清治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 关口义雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 罗斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 秋本忍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
| 2015-10-16 |
| 统一社会信用代码:9********9382XH | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 三木浩之 | 川村清治 | 2015-10-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嘉善县姚庄镇宝群东路98号; 邮政编码: 314117; 电话: ********;住所所在行政区划:姚庄镇 | 住所: 嘉善县姚庄镇锦绣大道1号内302室; 邮政编码: 314117; 电话: ********;住所所在行政区划:姚庄镇 | 2013-09-18 |
住所变更 | 住所: 嘉善县姚庄镇宝群东路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:姚庄镇 | 住所: 嘉善县姚庄镇锦绣大道*号内***室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:姚庄镇 | 2013-09-18 |
实收资本变更 | 108000( + 56.74891% ) | 68900 | 2013-01-15 |
实收资本变更 | 108000 | 68900 | 2013-01-15 |
个体其他形式变更 | 管理片号: ; 乡镇街道: ; 执照属性: ; 组成形式: ; 居为委会: | 管理片号: 姚庄; 乡镇街道: 姚庄集镇-锦绣大道; 执照属性: ; 组成形式: ; 居为委会: | 2012-03-08 |
实收资本变更 | 68900 | 0 | 2012-03-08 |
个体其他形式变更 | 管理片号: ;
乡镇街道: ;
执照属性: ;
组成形式: ;
居为委会: | 管理片号: 姚庄;
乡镇街道: 姚庄集镇-锦绣大道;
执照属性: ;
组成形式: ;
居为委会: | 2012-03-08 |