变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本变更 | *** | **** | 2019-10-24 |
名称变更 | 温岭市达宝企业管理有限公司 | 温岭市恩都置业有限公司 | 2019-10-24 |
投资人备案 | 姓名: 陈水云; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 张增夫; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 陈水云; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 张增夫; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 2019-10-24 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈旭鹏;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:莫芳云;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:莫芳云;
原联络员固定电话:****-********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:莫芳云;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2019-10-24 |
行业代码变更 | 7219:其他组织管理服务 | 7010:房地产开发经营 | 2019-10-24 |
经营范围变更 | 企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营。 | 2019-10-24 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********64622R | 注册号:********42452组织机构代码证:******** | 2016-04-13 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****R | 注册号:***** 组织机构代码证:568164622 | 2016-04-13 |
| 统一社会信用代码:9********64622R | 注册号:********42452
组织机构代码证:******** | 2016-04-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张增夫; 出资额: 2300; 百分比: 46%姓名: 陈水云; 出资额: 2700; 百分比: 54% | 姓名: 张增夫; 出资额: 1250; 百分比: 25%
姓名: 陈水云; 出资额: 1650; 百分比: 33%
企业名称: 玉环县德嘉置业有限公司; 出资额: 2100; 百分比: 42%; 法人性质: 企业法人
| 2013-12-18 |
| 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张增夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-12-18 |
组织机构变更 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张增夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-12-18 |
组织机构变更 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张增夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2013-12-18 |
投资人备案 | 姓名: 张增夫; 出资额: ****; 百分比: **%
姓名: 陈水云; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 张增夫; 出资额: ****; 百分比: **%
姓名: 陈水云; 出资额: ****; 百分比: **%
企业名称: 玉环县德嘉置业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2013-12-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张增夫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2013-12-18 |
法定代表人变更 | 陈水云 | 黄小波 | 2013-12-18 |
章程修正案备案 | 第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权利机构,行使下列职权:……(十二)公司为他人(包括股东)提供担保必须经过股东会一致同意。(详见章程修正案) | 第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权利机构,行使下列职权:(详见章程) | 2011-06-08 |
| 第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权利机构,行使下列职权:……(十二)公司为他人(包括股东)提供担保必须经过股东会一致同意。(详见章程修正案) | 第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权利机构,行使下列职权:(详见章程) | 2011-06-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张增夫; 出资额: 1250; 百分比: 25%姓名: 陈水云; 出资额: 1650; 百分比: 33%企业名称: 玉环县德嘉置业有限公司; 出资额: 2100; 百分比: 42%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 玉环县德嘉置业有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2011-05-10 |
| 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄统友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2011-05-10 |
组织机构变更 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄统友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2011-05-10 |
组织机构变更 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄统友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2011-05-10 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 2011-05-10 |
投资人备案 | 姓名: 张增夫; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈水云; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
企业名称: 玉环县德嘉置业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 玉环县德嘉置业有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2011-05-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈水云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 杜嘉伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄统友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 黄小波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2011-05-10 |