变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2017-10-23 | 2020-04-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 柯甫赏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 柯甫赏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 屈州盛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-04-03 |
投资人备案 | 姓名: 柯甫赏; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 屈州盛; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 屈统伟; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2015-04-03 |
组织机构变更 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 柯甫赏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 柯甫赏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 屈州盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-04-03 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2015-04-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 柯甫赏 | 屈统伟 | 2015-04-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 柯甫赏; 出资额: 580; 百分比: 100% | 姓名: 屈州盛; 出资额: 116; 百分比: 20%
姓名: 屈统伟; 出资额: 464; 百分比: 80%
| 2015-04-03 |
组织机构变更 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 柯甫赏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 柯甫赏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 屈州盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-04-03 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2015-03-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 屈州盛; 出资额: 116; 百分比: 20%姓名: 屈统伟; 出资额: 464; 百分比: 80% | 姓名: 屈统伟; 出资额: 580; 百分比: 100%
| 2015-03-20 |
组织机构变更 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屈州盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-03-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 屈州盛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2015-03-20 |
投资人备案 | 姓名: 屈州盛; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 屈统伟; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 屈统伟; 出资额: ***; 百分比: ***% | 2015-03-20 |
组织机构变更 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 屈州盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2015-03-20 |
注册资本变更 | *** | *** | 2015-01-28 |
投资人备案 | 姓名: 屈统伟; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 林英昌; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出] | 2015-01-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 林惠红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 林英昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 林英昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-01-28 |
住所变更 | 住所: 三门县浦坝港镇洞港边下加头北涂
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:浦坝港镇 | 住所: 三门县泗淋乡洞港边下加头北涂
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:浦坝港镇 | 2015-01-28 |
法定代表人变更 | 屈统伟 | 林英昌 | 2015-01-28 |
组织机构变更 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 林惠红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 林英昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 林英昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-01-28 |
注册资本变更 | 580( + 93.33333% ) | 300 | 2015-01-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 三门县浦坝港镇洞港边下加头北涂; 邮政编码: 317106; 电话: ********;住所所在行政区划:浦坝港镇 | 住所: 三门县泗淋乡洞港边下加头北涂; 邮政编码: 317106; 电话: ********;住所所在行政区划:浦坝港镇 | 2015-01-28 |
注册资本(金)变更 | 580 | 300 | 2015-01-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 屈统伟; 出资额: 580; 百分比: 100% | 姓名: 林英昌; 出资额: 300; 百分比: 100%
| 2015-01-28 |
组织机构变更 | 姓名: 方从富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屈统伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 林惠红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 林英昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 林英昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-01-28 |
注册资本(金)变更 | 300 | 60 | 2010-12-02 |
实收资本变更 | 300 | 60 | 2010-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林英昌; 出资额: 300; 百分比: 100% | 姓名: 林英昌; 出资额: 60; 百分比: 100%
| 2010-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 林英昌; 出资额: ***; 百分比: ***% | 姓名: 林英昌; 出资额: **; 百分比: ***% | 2010-12-02 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 工业用冰块制造;水产品冷冻。 | 一般经营项目: 制冰、水产品加工(筹建)。(卫生许可证有效期至2008年4月18日) | 2010-12-02 |
实收资本变更 | 300( + 400% ) | 60 | 2010-12-02 |
注册资本变更 | 300( + 400% ) | 60 | 2010-12-02 |