深圳市鼎信人力资源有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区横岗街道坝心村坝心街4-1号,我公司主要提供市政工程;家政服务;教育培训;信息咨询;企业管理咨询;保洁服务;国内贸易;货物及技术进出口。劳务派遣;人力资源服务,母婴服务.;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区横岗街道坝心村坝心街4-1号
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 史小明
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市鼎信人力资源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨志奋 | 50% | 人民币100万元 |
廉西方 | 50% | 人民币100万元 |
深圳市鼎信人力资源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 廉西方(总经理),廉西方(执行董事) | 任建军(总经理),任建军(执行董事) | 2017-09-15 |
投资人 | 杨志奋 100(万元)50% 廉西方 100(万元)50% | 杨志奋 100(万元)50% 任建军 100(万元)50% | 2017-09-15 |
负责人 | 廉西方 | 任建军 | 2017-09-15 |
投资人变更 | 股东名称:杨志奋、出资额:100、出资比例:50; 股东名称:廉西方、出资额:100、出资比例:50; [新增] | 股东名称:杨志奋、出资额:100、出资比例:50; 股东名称:任建军、出资额:100、出资比例:50; [退出] | 2017-09-15 |
负责人变更 | 总经理:廉西方; 董事长:廉西方; 工商联络员:廉西方; 股东:; 法定代表人:廉西方; 股东:; | 股东:杨志奋; 董事长:任建军; 工商联络员:史小明; 总经理:任建军; 法定代表人:任建军; 股东:任建军; | 2017-09-15 |
高级管理人员备案 | 执行董事:廉西方 [新增] 总经理:廉西方 [新增] | 执行董事:任建军 [退出] 总经理:任建军 [退出] | 2017-09-15 |
投资人变更 | 名称:杨志奋,出资额:100,出资比例:50 名称:廉西方,出资额:100,出资比例:50 [新增] | 名称:杨志奋,出资额:100,出资比例:50 名称:任建军,出资额:100,出资比例:50 [退出] | 2017-09-15 |
董事长或执行董事成员 | 廉西方(执行董事) [新增] | 任建军(执行董事) [退出] | 2017-09-15 |
总经理 | 廉西方(总经理) [新增] | 任建军(总经理) [退出] | 2017-09-15 |
指定联系人 | 廉西方 | 史小明 | 2017-09-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-15 | 2017-05-02 | 2017-09-15 |
成员 | 任建军(执行董事),任建军(总经理) | 史小明(执行董事),史小明(总经理) | 2017-05-12 |
投资人 | 杨志奋 100(万元)50% 任建军 100(万元)50% | 杨志奋 100(万元)50% 史小明 100(万元)50% | 2017-05-12 |
负责人 | 任建军 | 史小明 | 2017-05-12 |
投资人变更 | 股东名称:杨志奋、出资额:100、出资比例:50; 股东名称:任建军、出资额:100、出资比例:50; [新增] | 股东名称:杨志奋、出资额:100、出资比例:50; 股东名称:史小明、出资额:100、出资比例:50; [退出] | 2017-05-12 |
负责人变更 | 董事长:任建军; 股东:; 法定代表人:任建军; 总经理:任建军; 股东:; | 董事长:史小明; 股东:史小明; 股东:杨志奋; 法定代表人:史小明; 总经理:史小明; | 2017-05-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:任建军 [新增] 总经理:任建军 [新增] | 总经理:史小明 [退出] 执行董事:史小明 [退出] | 2017-05-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-02 | 1900-01-01 | 2017-05-12 |
董事长或执行董事成员 | 任建军(执行董事) [新增] | 史小明(执行董事) [退出] | 2017-05-12 |
投资人变更 | 名称:杨志奋,出资额:100,出资比例:50 名称:任建军,出资额:100,出资比例:50 [新增] | 名称:杨志奋,出资额:100,出资比例:50 名称:史小明,出资额:100,出资比例:50 [退出] | 2017-05-12 |
总经理 | 任建军(总经理) [新增] | 史小明(总经理) [退出] | 2017-05-12 |
高管人员 | 史小明(总经理) 杨志奋(监事) 史小明(执行(常务)董事) | 史小明(总经理) 杨志奋(监事) 史小明(执行(常务)董事) | 2017-05-12 |
董事成员 | 史小明(总经理) 杨志奋(监事) 史小明(执行(常务)董事) | 史小明(总经理) 杨志奋(监事) 史小明(执行(常务)董事) | 2017-05-12 |
股东 | 杨志奋 100(万元) 50% 廉西方 100(万元) 50% [新增] | 史小明 100(万元) 50% [退出] 杨志奋 100(万元) 50% | 2017-05-12 |
法定代表人 | 廉西方 | 史小明 | 2017-05-12 |
高管人员 | 任建军(总经理) [新增] 任建军(执行(常务)董事) [新增] 杨志奋(监事) | 史小明(总经理) [退出] 杨志奋(监事) 史小明(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-12 |
董事成员 | 任建军(总经理) [新增] 任建军(执行(常务)董事) [新增] 杨志奋(监事) | 史小明(总经理) [退出] 杨志奋(监事) 史小明(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-12 |
股东 | 任建军 100(万元) 50% [新增] 杨志奋 100(万元) 50% | 史小明 100(万元) 50% [退出] 杨志奋 100(万元) 50% | 2017-05-12 |
法定代表人 | 任建军 | 史小明 | 2017-05-12 |
深圳市鼎信人力资源有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨志奋 | 监事 |
史小明 | 执行(常务)董事 |
史小明 | 总经理 |
本页是 [深圳市鼎信人力资源有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。