变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 徐敏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 李佩營; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 杜丽丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 潘家杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 蒋丽洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:钱小丽;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 侯凌霄; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 徐敏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 潘家杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 蒋丽洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:钱小丽;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-05-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 侯凌霄; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 徐敏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 潘家杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 蒋丽洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 伍伟强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 俞冬妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 徐敏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 蒋丽洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-09-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 伍伟强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 俞冬妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 徐敏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 蒋丽洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 伍伟强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 俞冬妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 杨永军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 蒋丽洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-12-26 |
经营范围变更 | 食品经营(凭许可证经营),日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金交电、工艺美术品、金银及珠宝饰品、化妆品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理,房屋租赁,会展服务,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批发兼零售。 日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金交电、工艺美术品、金银及珠宝饰品、化妆品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理,房屋租赁,会展服务,经营进出口业务。 | 2018-12-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 伍伟强; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 杨永军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 蒋丽洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 伍伟强; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 吴建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 宗庆后; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 杨永军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王红梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 郭虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2018-12-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 伍伟强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 康武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 2015-10-14 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********79657Y | 注册号:********61241
组织机构代码证:无 | 2015-10-14 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批发兼零售。 | 许可经营项目: 预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批发兼零售(凭《食品流通许可证》经营,有效期至2015年9月9日)。 | 2015-10-14 |
组织机构变更 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 伍伟强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 康武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 2015-10-14 |
| 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 伍伟强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 康武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
| 2015-10-14 |
| 统一社会信用代码:9********79657Y | 注册号:********61241
组织机构代码证:无 | 2015-10-14 |
组织机构变更 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 伍伟强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 康武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 俞冬妮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
| 2015-10-14 |
| 宗庆后,吴建林,黄敏珍,杨永军,郭虹,王红梅,康武,俞冬妮 | 宗庆后,吴建林,王琼,黄敏珍,杨永军,王建良,万军辉,郭虹,王红梅 | 2015-03-06 |
高级管理人员备案 | 宗庆后,吴建林,黄敏珍,杨永军,郭虹,王红梅,康武,俞冬妮 | 宗庆后,吴建林,王琼,黄敏珍,杨永军,王建良,万军辉,郭虹,王红梅 | 2015-03-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 宋青青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 2013-12-09 |
组织机构变更 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 宋青青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 2013-12-09 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金交电、工艺美术品、金银及珠宝饰品、化妆品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理,房屋租赁,会展服务,经营进出口业务。 | 一般经营项目: 日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金交电、工艺美术品、金银及珠宝饰品、化妆品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理,房屋租赁,经营进出口业务。 | 2013-12-09 |
| 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 宋青青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
| 2013-12-09 |
组织机构变更 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 郭虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 黄敏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 宋青青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 万军辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王红梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨永军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 宗庆后; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
| 2013-12-09 |
实收资本变更 | 170000 | 51000 | 2013-11-21 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 湖南经联商业投资股份有限公司; 出资额: 23305; 百分比: 13.7088%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江合源投资股份有限公司; 出资额: 48990; 百分比: 28.8176%; 法人性质: 企业法人企业名称: 杭州娃哈哈宏振投资有限公司; 出资额: 97705; 百分比: 57.4735%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 湖南经联商业投资股份有限公司; 出资额: 25000; 百分比: 14.7059%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江合源投资股份有限公司; 出资额: 50000; 百分比: 29.4118%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 杭州娃哈哈宏振投资有限公司; 出资额: 95000; 百分比: 55.8824%; 法人性质: 企业法人
| 2013-11-21 |
投资人变更 | 企业名称: 湖南经联商业投资股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江合源投资股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 杭州娃哈哈宏振投资有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 湖南经联商业投资股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江合源投资股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 杭州娃哈哈宏振投资有限公司; 出资额: *****; 百分比: **.****%; 法人性质: 企业法人 | 2013-11-21 |
实收资本变更 | 170000( + 233.33333% ) | 51000 | 2013-11-21 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、五金交电、工艺美术品、金银及珠宝饰品、化妆品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理,房屋租赁,经营进出口业务。 | 一般经营项目: 日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、工艺美术品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理,经营进出口业务。 | 2012-10-09 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批发兼零售(凭《食品流通许可证》经营,有效期至2015年9月9日)。 | 许可经营项目: | 2012-10-09 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、工艺美术品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理,经营进出口业务。 | 一般经营项目: 日用百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、工艺美术品、日用家化产品、电子产品、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、照相器材、通讯设备、家用电器、钟表的销售,钟表修理,洗衣服务,物业管理。 | 2012-06-21 |