变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 石铁军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 贺学良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 贺学良; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名:孔小芳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增] | 姓名: 张赛娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 杨海; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 杨海; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名:杨海;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出] | 2022-07-15 |
法定代表人变更 | 贺学良 | 杨海 | 2022-07-15 |
章程修正案备案 | 第一章第三条 | - | 2022-07-15 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市平湖市广陈镇派出所西侧客运中心综合楼*楼***室-**号 | 平湖经济技术开发区平湖大道东侧繁荣路北侧(平湖经济开发区资产管理有限公司内*号楼****室) | 2022-07-15 |
联络员备案 | 现联络员姓名:孙霞芳;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:****************** | 原联络员姓名:杨海;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:****************** | 2022-07-15 |
注册资本变更 | 1( - 99.95% ) | 2000 | 2020-10-27 |
投资人备案 | 企业名称: 海宁深合能源科技有限公司; 出资额: *万; 百分比: ***%; | 企业名称: 海宁深合能源科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; | 2020-10-27 |
注册资本变更 | * | **** | 2020-10-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:杨海;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:杨海;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:曹燕峰;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:曹燕峰;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-06-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张赛娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 杨海; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 杨海; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 李嘉伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-06-30 |
法定代表人变更 | 杨海 | 曹燕峰 | 2020-06-30 |
投资人备案 | 企业名称: 海宁深合能源科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 平湖福波斯新能源科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-06-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 李嘉伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 孙建新; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 孙斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 孙斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 李嘉伟 ; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2017-06-26 |
投资人变更 | 企业名称: 平湖福波斯新能源科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 企业名称: 浙江诺欧博新材料有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 平湖福波斯新能源科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 2017-06-26 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2017-06-26 |
投资人备案 | 企业名称: 平湖福波斯新能源科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 企业名称: 浙江诺欧博新材料有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 平湖福波斯新能源科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% | 2017-06-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 李嘉伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 孙建新; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 孙斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 孙斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 曹燕峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 李嘉伟 ; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2017-06-25 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2017-06-25 |