变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组成员 | 肖亭亭(执行(常务)董事) 肖亭亭(总经理) 周跃红(清算组成员) 陈泉霖(监事) 肖亭亭(清算组负责人) 彭文静(清算组成员) | 肖亭亭(总经理) 肖亭亭(执行(常务)董事) 陈泉霖(监事) | 2016-11-21 |
其他事项备案 | 总经理:肖亭亭;监事:陈泉霖;清算组成员:周跃红;董事长:肖亭亭;清算组成员:彭文静;清算组负责人:肖亭亭; | 董事长:肖亭亭;总经理:肖亭亭;监事:陈泉霖; | 2016-11-21 |
其他事项备案 | - | - | 2016-11-21 |
清算组成员 | 肖亭亭(执行(常务)董事)
肖亭亭(总经理)
周跃红(清算组成员)
陈泉霖(监事)
肖亭亭(清算组负责人)
彭文静(清算组成员) | 肖亭亭(总经理)
肖亭亭(执行(常务)董事)
陈泉霖(监事) | 2016-11-21 |
负责人变更 | 董事长:肖亭亭;
总经理:肖亭亭;
监事:陈泉霖;
股东:肖亭亭;
法定代表人:肖亭亭; | 总经理:陈泉霖;
监事:肖亭亭;
股东:陈泉霖;
股东:肖亭亭;
董事长:陈泉霖;
法定代表人:陈泉霖; | 2015-06-18 |
投资人变更 | 股东名称:肖亭亭、出资额:100( + 400% )、出资比例:100; | 股东名称:肖亭亭、出资额:20、出资比例:20;
股东名称:陈泉霖、出资额:80、出资比例:80; [退出] | 2015-06-18 |
股东(投资人) | 肖亭亭 100(万元) 100% | 肖亭亭 20(万元) 20% 陈泉霖 80(万元) 80% | 2015-06-18 |
监事成员 | 肖亭亭(总经理) 肖亭亭(执行(常务)董事) 陈泉霖(监事) | 陈泉霖(总经理) 陈泉霖(执行(常务)董事) 肖亭亭(监事) | 2015-06-18 |
审批项目 | 《食品流通许可证》 无 《保健食品经营企业卫生许可证》 无 | 《食品流通许可证》 无 《保健食品经营企业卫生许可证》 无 | 2015-06-18 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-06-18 |
高管人员 | 肖亭亭(总经理) 肖亭亭(执行(常务)董事) 陈泉霖(监事) | 陈泉霖(总经理) 陈泉霖(执行(常务)董事) 肖亭亭(监事) | 2015-06-18 |
董事成员 | 肖亭亭(总经理) 肖亭亭(执行(常务)董事) 陈泉霖(监事) | 陈泉霖(总经理) 陈泉霖(执行(常务)董事) 肖亭亭(监事) | 2015-06-18 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《保健食品经营企业卫生许可证》、审批文件号:无; | - | 2015-06-18 |
高级管理人员备案 | 监事:陈泉霖 [新增]
总经理:肖亭亭 [新增]
执行董事:肖亭亭 [新增] | 监事:肖亭亭 [退出]
总经理:陈泉霖 [退出]
执行董事:陈泉霖 [退出] | 2015-06-18 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-06-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2015-06-18 |
其他事项备案 | - | - | 2015-06-18 |
负责人变更 | - | - | 2015-06-18 |
监事信息 | 陈泉霖(监事) [新增] | 肖亭亭(监事) [退出] | 2015-06-18 |
高管人员 | 肖亭亭(总经理) [新增] | 陈泉霖(总经理) [退出] | 2015-06-18 |
董事长或执行董事成员 | 肖亭亭(执行董事) [新增] | 陈泉霖(执行董事) [退出] | 2015-06-18 |
审批项目 | 《食品流通许可证》《保健食品经营企业卫生许可证》 | - | 2015-06-18 |
投资人变更 | 名称:肖亭亭,出资额:100( + 400% ),出资比例:100 | 名称:肖亭亭,出资额:20,出资比例:20
名称:陈泉霖,出资额:80,出资比例:80 [退出] | 2015-06-18 |
董事成员 | 肖亭亭(总经理)
肖亭亭(执行(常务)董事)
陈泉霖(监事) | 陈泉霖(总经理)
陈泉霖(执行(常务)董事)
肖亭亭(监事) | 2015-06-18 |
高管人员 | 肖亭亭(总经理)
肖亭亭(执行(常务)董事)
陈泉霖(监事) | 陈泉霖(总经理)
陈泉霖(执行(常务)董事)
肖亭亭(监事) | 2015-06-18 |
经营范围 | 经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);服装、日用百货、电子产品、金银饰品、化妆品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^保健品的销售;预包装食品的销售。 | 服装的销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2015-06-18 |
审批项目 | 《食品流通许可证》 无 《保健食品经营企业卫生许可证》 无 | 《食品流通许可证》 无 《保健食品经营企业卫生许可证》 无 | 2015-06-18 |
法定代表人 | 肖亭亭 | 陈泉霖 | 2015-06-18 |
监事成员 | 肖亭亭(总经理)
肖亭亭(执行(常务)董事)
陈泉霖(监事) | 陈泉霖(总经理)
陈泉霖(执行(常务)董事)
肖亭亭(监事) | 2015-06-18 |
股东 | 肖亭亭 100( + 400% )(万元) 100% | 肖亭亭 20(万元) 20%
陈泉霖 80(万元) 80% [退出] | 2015-06-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈泉霖 [新增]
监事:肖亭亭
执行董事:陈泉霖 [新增] | 董事:陈广宇 [退出]
总经理:陈广宇 [退出]
执行董事:陈广宇 [退出]
监事:肖亭亭 | 2015-03-23 |
负责人变更 | 监事:肖亭亭;
总经理:陈泉霖;
董事长:陈泉霖;
股东:陈泉霖;
股东:肖亭亭;
法定代表人:陈泉霖; | 监事:肖亭亭;
其他董事:陈广宇;
董事长:陈广宇;
股东:肖亭亭;
总经理:陈广宇;
股东:陈广宇;
法定代表人:陈广宇; | 2015-03-23 |
其他事项备案 | 股东名称:肖亭亭、出资额:20、出资比例:20;股东名称:陈泉霖、出资额:80、出资比例:80; | 股东名称:肖亭亭、出资额:20、出资比例:20;股东名称:陈广宇、出资额:80、出资比例:80; | 2015-03-23 |
其他事项备案 | - | - | 2015-03-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2015-03-23 |
负责人变更 | - | - | 2015-03-23 |
董事长或执行董事成员 | 陈泉霖(执行董事) [新增] | 陈广宇(执行董事) [退出] | 2015-03-23 |
高管人员 | 陈泉霖(总经理) [新增] | 陈广宇(总经理) [退出] | 2015-03-23 |
高管人员 | 陈泉霖(总经理) [新增]
陈泉霖(执行(常务)董事) [新增]
肖亭亭(监事) | 陈广宇(总经理) [退出]
陈广宇(董事) [退出]
陈广宇(执行(常务)董事) [退出]
肖亭亭(监事) | 2015-03-23 |
董事成员 | 陈泉霖(总经理) [新增]
陈泉霖(执行(常务)董事) [新增]
肖亭亭(监事) | 陈广宇(总经理) [退出]
陈广宇(董事) [退出]
陈广宇(执行(常务)董事) [退出]
肖亭亭(监事) | 2015-03-23 |
股权 | 肖亭亭 20(万元) 20%
陈泉霖 80(万元) 80% [新增] | 陈广宇 80(万元) 80% [退出]
肖亭亭 20(万元) 20% | 2015-03-23 |
股权 | 肖亭亭 20(万元) 20% 陈泉霖 80(万元) 80% | 陈广宇 80(万元) 80% 肖亭亭 20(万元) 20% | 2015-03-23 |
法定代表人(负责人) | 陈泉霖 | 陈广宇 | 2015-03-23 |
董事成员 | 陈泉霖(总经理) 陈泉霖(执行(常务)董事) 肖亭亭(监事) | 陈广宇(总经理) 陈广宇(董事) 陈广宇(执行(常务)董事) 肖亭亭(监事) | 2015-03-23 |
高管人员 | 陈泉霖(总经理) 陈泉霖(执行(常务)董事) 肖亭亭(监事) | 陈广宇(总经理) 陈广宇(董事) 陈广宇(执行(常务)董事) 肖亭亭(监事) | 2015-03-23 |
实收资本 | 100 | 0 | 2014-03-10 |
实收资本 | 人民币100万元 | 人民币0万元 | 2014-03-10 |