变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-01 | 2021-08-10 | 2022-04-01 |
成员 | 吕栋(总经理),吕栋(执行董事) | 李华国(执行董事),李华国(总经理) | 2022-04-01 |
投资人 | 吕安国 7900(万元)79% 林碧峰 2000(万元)20% 吕栋 100(万元)1% | 林碧峰 2000(万元)20% 吕安国 7900(万元)79% 李华国 100(万元)1% | 2022-04-01 |
负责人 | 吕栋 | 李华国 | 2022-04-01 |
成员 | 李华国(执行董事),李华国(总经理) | 巫清(总经理),巫清(执行董事) | 2021-08-25 |
升级换照 | 91440300MA5DNHP84E | 91440300MA5DNHP84E | 2021-08-25 |
总经理 | 李华国(执行董事), [新增]
李华国(总经理) [新增] | 巫清(总经理), [退出]
巫清(执行董事) [退出] | 2021-08-25 |
股权和公证书 | - | - | 2021-08-25 |
董事长或执行董事成员 | 李华国(执行董事), [新增]
李华国(总经理) [新增] | 巫清(总经理), [退出]
巫清(执行董事) [退出] | 2021-08-25 |
投资人 | 吕安国 7900(万元)79%林碧峰 2000(万元)20%李华国 100(万元)1% | 吕安国 8000(万元)80%林碧峰 2000(万元)20% | 2021-08-25 |
负责人 | 李华国 | 巫清 | 2021-08-25 |
指定联系人 | 吕安国 | 吕安国 | 2021-08-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-10 | 2018-07-10 | 2021-08-25 |
成员 | 巫清(执行董事),巫清(总经理) | 谭敏(执行董事),谭敏(总经理) | 2018-07-10 |
投资人 | 吕安国 8000(万元)80% 林碧峰 2000(万元)20% | 谭敏 2000(万元)20% 林碧峰 2000(万元)20% 吕安国 6000(万元)60% | 2018-07-10 |
负责人 | 巫清 | 谭敏 | 2018-07-10 |
高级管理人员备案 | 执行董事:巫清 [新增]
总经理:巫清 [新增] | 总经理:谭敏 [退出]
执行董事:谭敏 [退出] | 2018-07-10 |
投资人变更 | 股东名称:吕安国、出资额:8000( + 33.33333% )、出资比例:80;
股东名称:林碧峰、出资额:2000、出资比例:20; | 股东名称:谭敏、出资额:2000、出资比例:20; [退出]
股东名称:吕安国、出资额:6000、出资比例:60;
股东名称:林碧峰、出资额:2000、出资比例:20; | 2018-07-10 |
负责人变更 | 法定代表人:巫清;
股东:;
总经理:巫清;
股东:;
董事长:巫清; | 股东:谭敏;
总经理:谭敏;
股东:吕安国;
法定代表人:谭敏;
股东:林碧峰;
董事长:谭敏; | 2018-07-10 |
章程备案 | 2018-07-10 | 2018-06-26 | 2018-07-10 |
成员 | 谭敏(执行董事),谭敏(总经理) | 吕栋(执行董事),吕栋(总经理) | 2018-06-27 |
负责人 | 谭敏 | 吕栋 | 2018-06-27 |
负责人变更 | 董事长:谭敏;
股东:;
法定代表人:谭敏;
股东:;
股东:;
总经理:谭敏; | 股东:林碧峰;
法定代表人:吕栋;
总经理:吕栋;
股东:吕安国;
董事长:吕栋; | 2018-06-27 |
投资人变更 | 股东名称:林碧峰、出资额:2000、出资比例:20;
股东名称:谭敏、出资额:2000、出资比例:20; [新增]
股东名称:吕安国、出资额:6000( - 25% )、出资比例:60; | 股东名称:吕安国、出资额:8000、出资比例:80;
股东名称:林碧峰、出资额:2000、出资比例:20; | 2018-06-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:谭敏 [新增]
总经理:谭敏 [新增] | 总经理:吕栋 [退出]
执行董事:吕栋 [退出] | 2018-06-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区利源路3号 | 深圳市南山区招商街道四海小区光大路1号 | 2018-06-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-26 | 2017-10-29 | 2018-06-27 |
总经理 | 谭敏(总经理) [新增] | 吕栋(总经理) [退出] | 2018-06-27 |
投资人变更 | 名称:林碧峰,出资额:2000,出资比例:20
名称:吕安国,出资额:6000( - 25% ),出资比例:60
名称:谭敏,出资额:2000,出资比例:20 [新增] | 名称:吕安国,出资额:8000,出资比例:80
名称:林碧峰,出资额:2000,出资比例:20 | 2018-06-27 |
董事长或执行董事成员 | 谭敏(执行董事) [新增] | 吕栋(执行董事) [退出] | 2018-06-27 |
成员 | 吕栋(总经理),吕栋(执行董事) | 罗容(执行董事),罗容(总经理) | 2018-04-13 |
负责人 | 吕栋 | 罗容 | 2018-04-13 |
负责人变更 | 总经理:吕栋;
法定代表人:吕栋;
董事长:吕栋; | 法定代表人:罗容;
总经理:罗容;
董事长:罗容; | 2018-04-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:吕栋 [新增]
执行董事:吕栋 [新增] | 执行董事:罗容 [退出]
总经理:罗容 [退出] | 2018-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 吕栋(执行董事) [新增] | 罗容(执行董事) [退出] | 2018-04-13 |
总经理 | 吕栋(总经理) [新增] | 罗容(总经理) [退出] | 2018-04-13 |
成员 | 罗容(总经理),罗容(执行董事) | 温燕丽(执行董事),温燕丽(总经理) | 2018-04-03 |
负责人 | 罗容 | 温燕丽 | 2018-04-03 |
负责人变更 | 总经理:罗容;
法定代表人:罗容;
董事长:罗容; | 董事长:温燕丽;
法定代表人:温燕丽;
总经理:温燕丽; | 2018-04-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:罗容 [新增]
执行董事:罗容 [新增] | 执行董事:温燕丽 [退出]
总经理:温燕丽 [退出] | 2018-04-03 |
董事长或执行董事成员 | 罗容(执行董事) [新增] | 温燕丽(执行董事) [退出] | 2018-04-03 |
总经理 | 罗容(总经理) [新增] | 温燕丽(总经理) [退出] | 2018-04-03 |
成员 | 温燕丽(总经理),温燕丽(执行董事) | 林碧峰(执行董事),林碧峰(总经理) | 2017-12-12 |
负责人 | 温燕丽 | 林碧峰 | 2017-12-12 |
负责人变更 | 总经理:温燕丽;
法定代表人:温燕丽;
董事长:温燕丽; | 董事长:林碧峰;
法定代表人:林碧峰;
总经理:林碧峰; | 2017-12-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:温燕丽 [新增]
执行董事:温燕丽 [新增] | 执行董事:林碧峰 [退出]
总经理:林碧峰 [退出] | 2017-12-12 |
总经理 | 温燕丽(总经理) [新增] | 林碧峰(总经理) [退出] | 2017-12-12 |
董事长或执行董事成员 | 温燕丽(执行董事) [新增] | 林碧峰(执行董事) [退出] | 2017-12-12 |
成员 | 林碧峰(执行董事),吕安国(监事),林碧峰(总经理) | 吕安国(执行董事),吕安国(总经理),林碧峰(监事) | 2017-11-06 |
负责人 | 林碧峰 | 吕安国 | 2017-11-06 |
负责人变更 | 董事长:林碧峰;
监事:吕安国;
法定代表人:林碧峰;
总经理:林碧峰; | 法定代表人:吕安国;
总经理:吕安国;
监事:林碧峰;
董事长:吕安国; | 2017-11-06 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林碧峰 [新增]
总经理:林碧峰 [新增]
监事:吕安国 [新增] | 执行董事:吕安国 [退出]
监事:林碧峰 [退出]
总经理:吕安国 [退出] | 2017-11-06 |
董事长或执行董事成员 | 林碧峰(执行董事) [新增] | 吕安国(执行董事) [退出] | 2017-11-06 |
监事信息 | 吕安国(监事) [新增] | 林碧峰(监事) [退出] | 2017-11-06 |
总经理 | 林碧峰(总经理) [新增] | 吕安国(总经理) [退出] | 2017-11-06 |
名称变更 | 深圳市盛天实业投资有限公司 | 深圳市安国实业投资有限公司 | 2017-11-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-29 | 1900-01-01 | 2017-11-06 |