变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 张永芳(董事),张艳(董事),游爱华(董事长) | 黄振邦(董事),PRAKASH
SHANKAR
ARUNKUNDRUM(董事),章琳(董事长) | 2022-09-26 |
负责人 | 游爱华 | 章琳 | 2022-09-26 |
升级换照 | - | - | 2022-09-26 |
其他董事信息 | 张永芳(董事), [新增]
张艳(董事), [新增]
游爱华(董事长) [新增] | 黄振邦(董事), [退出]
PRAKASH SHANKAR ARUNKUNDRUM(董事), [退出]
章琳(董事长) [退出] | 2022-09-26 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2022-09-26 |
一般经营项目 | 电子产品软、硬件品质检验及咨询服务;产品采购策划及咨询服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品软、硬件品质检验及咨询服务;产品采购策划及咨询服务。(企业经营范围中涉及许可证管理或需取得相关资质方可经营的,按有关规定办)。 | 2022-09-26 |
高级管理人员备案 | 董事:PRAKASH SHANKAR ARUNKUNDRUM;监事:林颖;董事:黄振邦; | 董事:L Joseph Sullivan;监事:CHIENG JIN LING;董事:黄振邦; | 2018-12-13 |
监事信息 | 林颖(监事) [新增] | CHIENGJINLING(监事) [退出] | 2018-12-13 |
其他董事信息 | 黄振邦(董事)
PRAKASHSHANKARARUNKUNDRUM(董事) [新增] | LJosephSullivan(董事) [退出]
黄振邦(董事) | 2018-12-13 |
成员 | 林颖(监事),PRAKASH
SHANKAR
ARUNKUNDRUM(董事),黄振邦(董事) | L
Joseph
Sullivan(董事),CHIENG
JIN
LING(监事),黄振邦(董事) | 2018-12-13 |
高级管理人员备案 | 董事:PRAKASH [新增]
SHANKAR [新增]
ARUNKUNDRUM [新增]
监事:林颖 [新增]
董事:黄振邦 | 董事:L [退出]
Joseph [退出]
Sullivan [退出]
监事:CHIENG [退出]
JIN [退出]
LING [退出]
董事:黄振邦 | 2018-12-13 |
章程备案 | - | - | 2018-12-13 |
一照一码换照 | *****A | - | 2017-09-28 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2017-09-28 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-09-28 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-09-27 |
负责人变更 | 董事长:章琳;其他董事:L Joseph Sullivan;其他董事:黄振邦;监事:CHIENG JIN LING;法定代表人:章琳;总经理:黄振邦; | 总经理:黄振邦;其他董事:章琳;监事:CHIENG JIN LING;董事长:YIK MING SAMUEL LAM;其他董事:L Joseph Sullivan;法定代表人:YIK MING SAMUEL LAM; | 2015-03-04 |
负责人变更 | 章琳 | YIK MING SAMUEL LAM | 2015-03-04 |
高级管理人员备案 | 董事:黄振邦;董事长:章琳;监事:CHIENG JIN LING;总经理:黄振邦;董事:L Joseph Sullivan; | 董事:章琳;监事:CHIENG JIN LING;总经理:黄振邦;董事:L Joseph Sullivan;董事长:YIK MING SAMUEL LAM; | 2015-03-04 |
成员 | 黄振邦(总经理),黄振邦(董事),CHIENG
JIN
LING(监事),L
Joseph
Sullivan(董事),章琳(董事长) | CHIENG
JIN
LING(监事),黄振邦(总经理),章琳(董事),YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事长),L
Joseph
Sullivan(董事) | 2015-03-04 |
负责人 | 章琳 | YIK MING SAMUEL LAM | 2015-03-04 |
高级管理人员备案 | 董事:黄振邦 [新增]
董事长:章琳
监事:CHIENG
JIN
LING
总经理:黄振邦
董事:L
Joseph
Sullivan | 董事:章琳
监事:CHIENG
JIN
LING
总经理:黄振邦
董事:L
Joseph
Sullivan
董事长:YIK [退出]
MING [退出]
SAMUEL [退出]
LAM [退出] | 2015-03-04 |
负责人变更 | 董事长:章琳;
其他董事:L Joseph Sullivan;
其他董事:黄振邦;
监事:CHIENG JIN LING;
法定代表人:章琳;
总经理:黄振邦; | 总经理:黄振邦;
其他董事:章琳;
监事:CHIENG JIN LING;
董事长:YIK MING SAMUEL LAM;
其他董事:L Joseph Sullivan;
法定代表人:YIK MING SAMUEL LAM; | 2015-03-04 |
董事长或执行董事成员 | 章琳(董事长) [新增] | YIK MING SAMUEL LAM(董事长) [退出] | 2015-03-04 |
董事成员 | CHIENG JIN LING(监事)
L Joseph Sullivan(董事)
黄振邦(总经理)
黄振邦(董事)
章琳(董事长) | CHIENG JIN LING(监事)
黄振邦(总经理)
章琳(董事)
L Joseph Sullivan(董事)
YIK MING SAMUEL LAM(董事长) [退出] | 2015-03-04 |
法定代表人 | 章琳 | YIK MING SAMUEL LAM | 2015-03-04 |
董事成员 | CHIENG JIN LING(监事) L Joseph Sullivan(董事) 黄振邦(总经理) 黄振邦(董事) 章琳(董事长) | CHIENG JIN LING(监事) 黄振邦(总经理) 章琳(董事) L Joseph Sullivan(董事) YIK MING SAMUEL LAM(董事长) | 2015-03-04 |
董事成员 | CHIENG JIN LING(监事) 黄振邦(总经理) 章琳(董事) L Joseph Sullivan(董事) YIK MING SAMUEL LAM(董事长) | CHIENG JIN LING(监事) YIK MING SAMUEL LAM(董事) L Joseph Sullivan(董事) KUO JOYCE YUCHUN(董事长) 黄振邦(总经理) | 2014-08-07 |
负责人变更 | 总经理:黄振邦;其他董事:章琳;监事:CHIENG JIN LING;董事长:YIK MING SAMUEL LAM;其他董事:L Joseph Sullivan;法定代表人:YIK MING SAMUEL LAM; | 总经理:黄振邦;其他董事:YIK MING SAMUEL LAM;监事:CHIENG JIN LING;其他董事:L Joseph Sullivan;董事长:KUO JOYCE YUCHUN;法定代表人:KUO JOYCE YUCHUN; | 2014-08-07 |
负责人变更 | YIK MING SAMUEL LAM | KUO JOYCE YUCHUN | 2014-08-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄振邦;董事长:YIK MING SAMUEL LAM;监事:CHIENG JIN LING;董事:L Joseph Sullivan;董事:章琳; | 董事:YIK MING SAMUEL LAM;董事长:KUO JOYCE YUCHUN;总经理:黄振邦;董事:L Joseph Sullivan;监事:CHIENG JIN LING; | 2014-08-07 |
成员 | CHIENG
JIN
LING(监事),黄振邦(总经理),章琳(董事),YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事长),L
Joseph
Sullivan(董事) | YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事),L
Joseph
Sullivan(董事),黄振邦(总经理),KUO
JOYCE
YUCHUN(董事长),CHIENG
JIN
LING(监事) | 2014-08-07 |
负责人 | YIK MING SAMUEL LAM | KUO JOYCE YUCHUN | 2014-08-07 |
负责人变更 | 总经理:黄振邦;
其他董事:章琳;
监事:CHIENG JIN LING;
董事长:YIK MING SAMUEL LAM;
其他董事:L Joseph Sullivan;
法定代表人:YIK MING SAMUEL LAM; | 总经理:黄振邦;
其他董事:YIK MING SAMUEL LAM;
监事:CHIENG JIN LING;
其他董事:L Joseph Sullivan;
董事长:KUO JOYCE YUCHUN;
法定代表人:KUO JOYCE YUCHUN; | 2014-08-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄振邦
董事长:YIK
MING
SAMUEL
LAM
监事:CHIENG
JIN
LING
董事:L
Joseph
Sullivan
董事:章琳 [新增] | 董事:YIK
MING
SAMUEL
LAM
董事长:KUO [退出]
JOYCE [退出]
YUCHUN [退出]
总经理:黄振邦
董事:L
Joseph
Sullivan
监事:CHIENG
JIN
LING | 2014-08-07 |
董事长或执行董事成员 | YIK MING SAMUEL LAM(董事长) [新增] | KUO JOYCE YUCHUN(董事长) [退出] | 2014-08-07 |
董事成员 | CHIENG JIN LING(监事)
黄振邦(总经理)
章琳(董事) [新增]
L Joseph Sullivan(董事)
YIK MING SAMUEL LAM(董事长) | CHIENG JIN LING(监事)
YIK MING SAMUEL LAM(董事)
L Joseph Sullivan(董事)
KUO JOYCE YUCHUN(董事长) [退出]
黄振邦(总经理) | 2014-08-07 |
法定代表人 | YIK MING SAMUEL LAM | KUO JOYCE YUCHUN | 2014-08-07 |
商事登记换照 | - | - | 2013-07-10 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-07-10 |
成员 | YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事),L
Joseph
Sullivan(董事),黄振邦(总经理),KUO
JOYCE
YUCHUN(董事长),CHIENG
JIN
LING(监事) | 蔡鸿基(总经理),L
Joseph
Sullivan(董事),KUO
JOYCE
YUCHUN(董事长),CHIENG
JIN
LING(监事),YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事) | 2013-07-10 |
高管人员 | 黄振邦(总经理) [新增] | 蔡鸿基(总经理) [退出] | 2013-07-10 |
住所 | 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦6层6A、6B、6C、6D、6E | 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦6层6A、6B、6C、6D、6E、6F、6G | 2013-07-10 |
负责人变更 | KUO JOYCE YUCHUN | 张淑玲 | 2012-12-07 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-12-07 |
其他事项备案 | ***** | ***** | 2012-12-07 |
负责人变更 | - | - | 2012-12-07 |
成员 | 蔡鸿基(总经理),L
Joseph
Sullivan(董事),KUO
JOYCE
YUCHUN(董事长),CHIENG
JIN
LING(监事),YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事) | 蔡鸿基(总经理),YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事),张淑玲(董事长),L
Joseph
Sullivan(董事),江德雄(监事) | 2012-12-07 |
负责人 | KUO JOYCE YUCHUN | 张淑玲 | 2012-12-07 |
董事长或执行董事成员 | KUO JOYCE YUCHUN(董事长) [新增] | 张淑玲(董事长) [退出] | 2012-12-07 |
监事信息 | CHIENG JIN LING(监事) [新增] | 江德雄(监事) [退出] | 2012-12-07 |
注册号/注册号升级 | ***** | ***** | 2012-12-07 |
住所 | 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦6层6A、6B、6C、6D、6E、6F、6G | 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦6层6A、6B、6C、6D、6E | 2012-12-07 |
住所 | 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦6层6A、6B、6C、6D、6E | 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A1501(仅限办公) | 2011-12-20 |
章程备案 | - | - | 2010-02-26 |
负责人变更 | 张淑玲 | 蔡鸿基 | 2010-02-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-02-26 |
负责人变更 | - | - | 2010-02-26 |
成员 | 江德雄(监事),蔡鸿基(总经理),YIK
MING
SAMUEL
LAM(董事),张淑玲(董事长),L
Joseph
Sullivan(董事) | L
Joseph
Sullivan(董事),蔡鸿基(董事长),江德雄(监事),蔡鸿基(总经理),方彝平(董事) | 2010-02-26 |
负责人 | 张淑玲 | 蔡鸿基 | 2010-02-26 |
董事长或执行董事成员 | 张淑玲(董事长) [新增] | 蔡鸿基(董事长) [退出] | 2010-02-26 |
其他事项备案 | 2038-04-18 | 2008-10-18 | 2008-08-05 |
实收资本 | 11 | 0 | 2008-08-05 |
证照有效期限 | 2038-04-18 | 2008-10-18 | 2008-08-05 |