变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
出资比例备案 | 企业名称: 上海梵怡企业管理中心; 出资额: .万; 百分比: %
姓名: 杨居民; 出资额: .万; 百分比: % | 企业名称: 安吉亿立企业管理有限公司; 出资额: 万; 百分比: % | 2018-05-22 |
出资方式备案 | 企业名称: 上海梵怡企业管理中心; 出资额: .万; 出资形式: 货币
姓名: 杨居民; 出资额: .万; 出资形式: 货币 | 企业名称: 安吉亿立企业管理有限公司; 出资额: 万; 出资形式: 货币 | 2018-05-22 |
出资日期备案 | 企业名称: 上海梵怡企业管理中心; 出资日期: 2010-08-25
姓名: 杨居民; 出资日期: 2010-08-25 | 企业名称: 安吉亿立企业管理有限公司; 出资日期: 2010-08-25 | 2018-05-22 |
住所变更 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路号(安吉商会大厦)幢单元室号 | 安吉县递铺镇天荒坪路 | 2018-05-22 |
章程备案 | - | - | 2018-05-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 2018-05-22 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 杨居民; 出资额: .万; 百分比: % [新增]
企业名称: 上海梵怡企业管理中心; 出资额: .万; 百分比: % [新增] | 企业名称: 安吉亿立企业管理有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [退出] | 2018-05-22 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:林啸;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话: ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员;
现财务负责人姓名:谢添琦;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份 | 原联络员姓名:林啸;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话: ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员;
原财务负责人姓名:陈终良;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份 | 2018-01-17 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2018-01-17 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 2035-04-26 | 营业期限至: 2025-04-26 | 2018-01-17 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 安吉亿立企业管理有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [新增] | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [退出] | 2018-01-17 |
| 统一社会信用代码:9********584791 | 注册号:********35215
组织机构代码证:无 | 2015-11-26 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********584791 | 注册号:********35215
组织机构代码证:无 | 2015-11-26 |
组织机构变更 | 姓名: 林啸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出]
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-06-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 林啸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [退出]
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 林啸 | 邵一本 | 2012-06-07 |
| 姓名: 林啸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-06-07 |
组织机构变更 | 姓名: 林啸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-06-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 邵一本 | 王新建 | 2010-11-10 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: 3610; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: 900; 百分比: 24.931%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: 2710; 百分比: 7569%; 法人性质: 企业法人
| 2010-11-10 |
| 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 贾文林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-11-10 |
组织机构变更 | 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 贾文林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-11-10 |
组织机构变更 | 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 贾文林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2010-11-10 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2010-11-10 |
投资人变更 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.***%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2010-11-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邵一本; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理 [新增]
姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 贾文林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 王新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2010-11-10 |
实收资本变更 | 3610 | 3211.79 | 2010-08-30 |
实收资本变更 | 3610( + 12.39838% ) | 3211.79 | 2010-08-30 |
实收资本变更 | 3211.79( + 25837% ) | 2569.26 | 2010-08-24 |
实收资本变更 | 3211.79 | 2569.26 | 2010-08-24 |
实收资本变更 | 2569.26 | 1951.44 | 2010-08-20 |
实收资本变更 | 2569.26( + 31.6597% ) | 1951.44 | 2010-08-20 |
实收资本变更 | 1951.44( + 46.32654% ) | 1333.62 | 2010-08-18 |
注册资本金变更 | 3610( + 170.6918% ) | 1333.62 | 2010-08-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: .; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: ; 百分比: .%; 法人性质: 企业法人 | 2010-08-18 |
注册资本(金)变更 | 3610 | 1333.62 | 2010-08-18 |
实收资本变更 | 1951.44 | 1333.62 | 2010-08-18 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: 900; 百分比: 24.931%; 法人性质: 企业法人企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: 2710; 百分比: 7569%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: 433.62; 百分比: 32.51%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: 900; 百分比: 67.49%; 法人性质: 企业法人
| 2010-08-18 |
注册资本(金)变更 | 1333.62 | 1000 | 2010-08-13 |
实收资本变更 | 1333.62 | 1000 | 2010-08-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: 433.62; 百分比: 32.51%; 法人性质: 企业法人企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: 900; 百分比: 67.49%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: 100; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: 900; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人
| 2010-08-13 |
| 注册号: ********35215 | 注册号: ********336 | 2010-08-13 |
变更注册号 | 注册号: ********35215 | 注册号: ********336 | 2010-08-13 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****36 | 2010-08-13 |
实收资本变更 | 1333.62( + 33.362% ) | 1000 | 2010-08-13 |
注册资本变更 | 1333.62( + 33.362% ) | 1000 | 2010-08-13 |
注册号升级 | 注册号: ********35215 | 注册号: ********336 | 2010-08-13 |
投资人变更 | 企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海博大投资发展有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2010-08-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 法定代表人: 钟方萍; 出资额: 900; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司; 法定代表人: 王新建; 出资额: 900; 百分比: 90%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2005-07-22 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 上海嘉合投资管理有限公司; 法定代表人: 钟方萍; 出资额: ; 百分比: %; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司; 法定代表人: 王新建; 出资额: ; 百分比: %; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2005-07-22 |