变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱伍 | 杨丽双 | 2016-10-25 |
| 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱伍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨丽双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2016-10-25 |
组织机构变更 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱伍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨丽双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2016-10-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱伍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨丽双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2016-10-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 资产管理、投资管理、投资咨询(以上不含金融、证券、期货业务)。 | 一般经营项目: 资产管理、投资管理;投资咨询、财务咨询(以上二项不含金融、证券、期货业务);市场营销策划;从事资金撮合、理财产品推介业务。 | 2015-12-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨丽双 | 屠甫 | 2015-11-06 |
| 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨丽双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屠甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-11-06 |
| 统一社会信用代码:9********86616H | 注册号:********60184
组织机构代码证:无 | 2015-11-06 |
组织机构变更 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨丽双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屠甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-11-06 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********86616H | 注册号:********60184
组织机构代码证:无 | 2015-11-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨丽双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屠甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-11-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 屠甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 章瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2015-06-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 屠甫 | 章瑜 | 2015-06-11 |
| 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 屠甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 章瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-06-11 |
组织机构变更 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 屠甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 钱松友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 章瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-06-11 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 资产管理、投资管理;投资咨询、财务咨询(以上二项不含金融、证券、期货业务);市场营销策划;从事资金撮合、理财产品推介业务。 | 一般经营项目: 资产管理、投资管理;投资咨询、财务咨询(以上二项不含金融、证券、期货业务);市场营销策划。 | 2015-01-23 |