变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:李新芳;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:张桂琴;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:李新芳;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:张桂琴;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-04-26 |
投资人备案 | 姓名: 李新芳; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 李新芳; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 陈有富; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] | 2020-01-02 |
章程备案 | - | - | 2020-01-02 |
法定代表人变更 | 李新芳 | 李新芳 | 2020-01-02 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:李新芳;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:张桂琴;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈有富;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:张桂琴;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-01-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-01-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施妍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 李新芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 李新芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 陈有富; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-01-02 |
联系电话变更 | ************ | *********** | 2019-03-29 |
名称变更 | 长兴中耐耐火材料科技有限公司 | 长兴中耐耐火材料有限公司 | 2019-03-29 |
经营范围变更 | 耐火材料、保温材料研发、销售;建筑材料销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 耐火材料、保温材料、建筑材料销售。 | 2019-03-29 |
注册资本变更 | *** | *** | 2016-12-16 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-16 |
注册资本变更 | 500( + 150% ) | 200 | 2016-12-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈有富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李新芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 陈有富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
姓名: 李新芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-12-16 |
投资人备案 | 姓名: 陈有富; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 李新芳; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈有富; 出资额: ***; 百分比: ***% | 2016-12-16 |
住所变更 | 住所: 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇河桥村
邮政编码: ******
电话: *********** | 住所: 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇河桥村
邮政编码: ******
电话: *********** | 2016-12-16 |
出资方式备案 | 股东姓名或者名称: 李新芳 认缴出资额:300 持股比例:60% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2024-03-20 | 股东姓名或者名称: 李新芳 认缴出资额:300 持股比例:60% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2016-12-16 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 李新芳 认缴出资额:300 持股比例:60% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2024-03-20 | 股东姓名或者名称: 李新芳 认缴出资额:300 持股比例:60% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2016-12-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇河桥村; 邮政编码: 313104; 电话: ********; | 住所: 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇河桥村; 邮政编码: 313104; 电话: ********; | 2016-12-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李新芳 | 陈有富 | 2016-12-16 |
注册资本(金)变更 | 500 | 200 | 2016-12-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈有富; 出资额: 200; 百分比: 40%姓名: 李新芳; 出资额: 300; 百分比: 60% | 姓名: 陈有富; 出资额: 200; 百分比: 100% | 2016-12-16 |
组织机构变更 | 姓名: 陈有富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李新芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 陈有富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 李新芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-12-16 |
注册资本(金)变更 | 200 | 10 | 2016-05-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈有富; 出资额: 200; 百分比: 100% | 姓名: 钱永全; 出资额: 3; 百分比: 30%
姓名: 张桂琴; 出资额: 7; 百分比: 70%
| 2016-05-05 |
组织机构变更 | 姓名: 陈有富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 李新芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 钱永全; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
| 2016-05-05 |
| 统一社会信用代码:9********63944M | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-05 |
注册资本变更 | *** | ** | 2016-05-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈有富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增]
姓名: 李新芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 钱永全; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴志林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2016-05-05 |
投资人备案 | 姓名: 陈有富; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 钱永全; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 张桂琴; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2016-05-05 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****M | 注册号:***** 组织机构代码证:095163944 | 2016-05-05 |
法定代表人变更 | 陈有富 | 吴志林 | 2016-05-05 |
注册资本变更 | 200( + 1900% ) | 10 | 2016-05-05 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2016-05-05 |