重庆龙中龙文化传播有限公司,办公室地址位于长江上游地区经济中心、金融中心重庆,重庆市沙坪坝区华宇广场2-23-22号,我公司主要提供承办经批准的文化交流活动;企业营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询;会议及展览展示服务;销售:办公用品、工艺美术品、日用百货。*
联系方式
- 公司地址:
- 重庆市沙坪坝区华宇广场2-23-22号
- 经理:
- 黎娟
- 邮政编码:
- 404100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | oc3365@126.com |
电子邮箱 | ziliao@cqlongchuanys.cn |
手机号码 | 136****3087 |
手机号码 | 198****3335 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 重庆龙中龙文化传播有限公司 |
简称: | 龙中龙文化传播 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 承办经批准的文化交流活动;企业营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询;会议及展览展示服务;销售:办公用品、工艺美术品、日用百货(不含农膜)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* |
营业执照号码: | 500106009026284 |
发证机关: | 重庆市渝中区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年09月13日 |
注册资本: | 450万元 (万元) |
所属分类: | 文化、体育和娱乐业 » 沙坪坝区文化、体育和娱乐业 |
所属城市: | 重庆企业网 » 沙坪坝区 » 沙坪坝区沙坪坝 |
顺企编码: | 80000563 |
重庆龙中龙文化传播有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黎娟 | 248.0(2016-09-13) | |
黎全伟 | 202.0(2016-09-13) |
重庆龙中龙文化传播有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢13-20(自主承诺) | 重庆市渝中区民权路28号33-1#,2# | 2022-08-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2022-08-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所)变更 | 住所(经营场所)变更 | 2022-08-09 |
章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 2022-08-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市渝中区民权路28号33-1#,2# | 重庆市沙坪坝区华宇广场2-23-22号 | 2022-01-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:承办经批准的文化交流活动;企业营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询;会议及展览展示服务;销售:办公用品、工艺美术品、日用百货(不含农膜),摄像及视频制作服务,电影摄制服务,电影制片,特种设备出租,影视美术道具置景服务,游艺及娱乐用品销售,其他文化艺术经纪代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:承办经批准的文化交流活动;企业营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询;会议及展览展示服务;销售:办公用品、工艺美术品、日用百货(不含农膜)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-01-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | 黎娟, [退出] 黎全伟, [退出] 周吉华 [退出] | 2020-10-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人信息变更 | 黎娟 | 2020-10-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2020-10-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黎娟 | 周吉华 | 2020-08-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:承办经批准的文化交流活动;企业营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询;会议及展览展示服务;销售:办公用品、工艺美术品、日用百货(不含农膜)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:承办经批准的文化交流活动;企业营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询;会议及展览展示服务;销售:办公用品、工艺美术品、日用百货(不含农膜)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营) (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-08-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2020-08-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黎娟, [新增] 黎全伟, 周吉华 | 黎全伟, 周吉华 | 2020-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人信息变更 | 黎全伟 | 2020-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黎娟 [新增] 黎全伟 [新增] 周吉华 [新增] | 无 | 2020-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人信息变更 | 黎全伟 | 2019-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2019-06-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黎全伟 周吉华 | 黎全伟 黎娟 [退出] 周吉华 | 2019-06-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周吉华 | 黎娟 | 2019-06-24 |
重庆龙中龙文化传播有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黎全伟 | 监事 |
黎娟 | 执行董事、经理 |
本页是 [重庆龙中龙文化传播有限公司] 在顺企网重庆黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。