变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-13 | 1900-01-01 | 2017-02-16 |
章程 | - | - | 2017-02-16 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道清湖社区清祥路清湖科技园C栋8楼808室 | 深圳市坪山新区坪山街道建设路泰富华庭4A601 | 2017-02-16 |
成员 | 陈骥(总经理),王玮(监事),陈骥(执行董事) | 王玮(监事),刘建军(执行董事),宫恒坤(总经理) | 2016-10-28 |
负责人 | 陈骥 | 宫恒坤 | 2016-10-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈骥 [新增]
总经理:陈骥 [新增]
监事:王玮 | 监事:王玮
总经理:宫恒坤 [退出]
执行董事:刘建军 [退出] | 2016-10-28 |
负责人变更 | 法定代表人:陈骥;
监事:王玮;
总经理:陈骥;
董事长:陈骥; | 法定代表人:宫恒坤;
监事:王玮;
总经理:宫恒坤;
董事长:刘建军; | 2016-10-28 |
董事长或执行董事成员 | 陈骥(执行董事) [新增] | 刘建军(执行董事) [退出] | 2016-10-28 |
高管人员 | 陈骥(总经理) [新增] | 宫恒坤(总经理) [退出] | 2016-10-28 |
住所 | 深圳市坪山新区坪山街道建设路泰富华庭4A601 | 深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗5栋508 | 2016-10-28 |
法定代表人 | 陈骥 | 宫恒坤 | 2016-10-28 |
董事成员 | 王玮(监事)
陈骥(总经理) [新增]
陈骥(执行(常务)董事) [新增] | 宫恒坤(总经理) [退出]
刘建军(执行(常务)董事) [退出]
王玮(监事) | 2016-10-28 |
高管人员 | 王玮(监事)
陈骥(总经理) [新增]
陈骥(执行(常务)董事) [新增] | 宫恒坤(总经理) [退出]
刘建军(执行(常务)董事) [退出]
王玮(监事) | 2016-10-28 |
注册资本 | 2000( + 19900% ) | 10 | 2015-12-09 |
成员 | 王玮(监事),刘建军(执行董事),宫恒坤(总经理) | 王佳(总经理),王佳(执行董事),马珠瑾(监事) | 2015-12-09 |
投资人 | 秦永平 300(万元)15% 刘建军 1100(万元)55% 宫恒坤 300(万元)15% 王玮 300(万元)15% | 王宝珠 1(万元)10% 王佳 9(万元)90% | 2015-12-09 |
负责人 | 宫恒坤 | 王佳 | 2015-12-09 |
高级管理人员备案 | 监事:王玮 [新增]
总经理:宫恒坤 [新增]
执行董事:刘建军 [新增] | 总经理:王佳 [退出]
监事:马珠瑾 [退出]
执行董事:王佳 [退出] | 2015-12-09 |
负责人变更 | 法定代表人:宫恒坤;
股东:刘建军;
股东:王玮;
股东:宫恒坤;
总经理:宫恒坤;
股东:秦永平;
董事长:刘建军;
监事:王玮; | 法定代表人:王佳;
董事长:王佳;
股东:王佳;
总经理:王佳;
监事:马珠瑾;
股东:王宝珠; | 2015-12-09 |
投资人变更 | 股东名称:刘建军、出资额:1100、出资比例:55; [新增]
股东名称:王玮、出资额:300、出资比例:15; [新增]
股东名称:秦永平、出资额:300、出资比例:15; [新增]
股东名称:宫恒坤、出资额:300、出资比例:15; [新增] | 股东名称:王佳、出资额:9、出资比例:90; [退出]
股东名称:王宝珠、出资额:1、出资比例:10; [退出] | 2015-12-09 |
高管人员 | 宫恒坤(总经理) [新增] | 王佳(总经理) [退出] | 2015-12-09 |
董事长或执行董事成员 | 刘建军(执行董事) [新增] | 王佳(执行董事) [退出] | 2015-12-09 |
投资人变更 | 名称:宫恒坤,出资额:300,出资比例:15 [新增]
名称:王玮,出资额:300,出资比例:15 [新增]
名称:秦永平,出资额:300,出资比例:15 [新增]
名称:刘建军,出资额:1100,出资比例:55 [新增] | 名称:王宝珠,出资额:1,出资比例:10 [退出]
名称:王佳,出资额:9,出资比例:90 [退出] | 2015-12-09 |
监事信息 | 王玮(监事) [新增] | 马珠瑾(监事) [退出] | 2015-12-09 |
注册资本变更 | 2000( + 19900% ) | 10 | 2015-12-09 |
法定代表人 | 宫恒坤 | 王佳 | 2015-12-09 |
注册资本 | 人民币2000 万元( + 19900% ) | 人民币10 万元 | 2015-12-09 |
经营范围 | 绝热材料的研发、销售。绝热材料的技术咨询及服务。计算机数据库、计算机系统的技术开发;电子产品、办公机械、计算机、计算机软件及辅助设备的销售;电子产品的技术开发及技术咨询;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 计算机数据库、计算机系统的技术开发;电子产品、办公机械、计算机、计算机软件及辅助设备的销售;电子产品的技术开发及技术咨询;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2015-12-09 |
监事成员 | 宫恒坤(总经理) [新增]
刘建军(执行(常务)董事) [新增]
王玮(监事) [新增] | 王佳(总经理) [退出]
王佳(执行(常务)董事) [退出]
马珠瑾(监事) [退出] | 2015-12-09 |
董事成员 | 宫恒坤(总经理) [新增]
刘建军(执行(常务)董事) [新增]
王玮(监事) [新增] | 王佳(总经理) [退出]
王佳(执行(常务)董事) [退出]
马珠瑾(监事) [退出] | 2015-12-09 |
名称 | 深圳市中腾诺科技有限公司 | 深圳市中腾诺技术有限公司 | 2015-12-09 |
高管人员 | 宫恒坤(总经理) [新增]
刘建军(执行(常务)董事) [新增]
王玮(监事) [新增] | 王佳(总经理) [退出]
王佳(执行(常务)董事) [退出]
马珠瑾(监事) [退出] | 2015-12-09 |
股东 | 刘建军 1100(万元) 55% [新增]
秦永平 300(万元) 15% [新增]
王玮 300(万元) 15% [新增]
宫恒坤 300(万元) 15% [新增] | 王宝珠 1(万元) 10% [退出]
王佳 9(万元) 90% [退出] | 2015-12-09 |
成员 | 王佳(总经理),王佳(执行董事),马珠瑾(监事) | 江桂年(总经理),黄碧华(执行董事),马珠瑾(监事) | 2015-09-25 |
负责人 | 王佳 | 黄碧华 | 2015-09-25 |
高级管理人员备案 | 监事:马珠瑾
执行董事:王佳 [新增]
总经理:王佳 [新增] | 监事:马珠瑾
执行董事:黄碧华 [退出]
总经理:江桂年 [退出] | 2015-09-25 |
负责人变更 | 董事长:王佳;
法定代表人:王佳;
监事:马珠瑾;
总经理:王佳; | 法定代表人:黄碧华;
董事长:黄碧华;
总经理:江桂年;
监事:马珠瑾; | 2015-09-25 |
高管人员 | 王佳(总经理) [新增] | 江桂年(总经理) [退出] | 2015-09-25 |
董事长或执行董事成员 | 王佳(执行董事) [新增] | 黄碧华(执行董事) [退出] | 2015-09-25 |
董事成员 | 王佳(总经理) [新增]
王佳(执行(常务)董事) [新增]
马珠瑾(监事) | 马珠瑾(监事)
江桂年(总经理) [退出]
黄碧华(执行(常务)董事) [退出] | 2015-09-25 |
法定代表人 | 王佳 | 黄碧华 | 2015-09-25 |
高管人员 | 王佳(总经理) [新增]
王佳(执行(常务)董事) [新增]
马珠瑾(监事) | 马珠瑾(监事)
江桂年(总经理) [退出]
黄碧华(执行(常务)董事) [退出] | 2015-09-25 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2015-09-02 |
投资人 | 王宝珠 1(万元)10% 王佳 9(万元)90% | 江桂年 4(万元)40% 黄碧华 6(万元)60% | 2015-09-02 |
投资人变更 | 股东名称:王佳、出资额:9、出资比例:90; [新增]
股东名称:王宝珠、出资额:1、出资比例:10; [新增] | 股东名称:黄碧华、出资额:6、出资比例:60; [退出]
股东名称:江桂年、出资额:4、出资比例:40; [退出] | 2015-09-02 |
投资人变更 | 名称:王宝珠,出资额:1,出资比例:10 [新增]
名称:王佳,出资额:9,出资比例:90 [新增] | 名称:江桂年,出资额:4,出资比例:40 [退出]
名称:黄碧华,出资额:6,出资比例:60 [退出] | 2015-09-02 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2015-09-02 |
一照一码升级 | - | - | 2015-09-02 |
股东 | 王宝珠 1(万元) 10% [新增]
王佳 9(万元) 90% [新增] | 江桂年 4(万元) 40% [退出]
黄碧华 6(万元) 60% [退出] | 2015-09-02 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗5栋508 | 深圳市宝安区宝安中心区兴业路浪漫港湾宝安互联网产业基地B区2020室 | 2015-09-02 |
住所 | 深圳市宝安区宝安中心区兴业路浪漫港湾宝安互联网产业基地B区2020室 | 深圳市宝安区新安街道甲岸路31号华丰新安青年创业孵化基地1611B | 2014-03-25 |