变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 北京智维管理顾问有限公司,企业法人, [新增]
李沄沨,自然人股东,
许若华,自然人股东 | 北京智慧联合科技有限公司,企业法人, [退出]
李沄沨,自然人股东,
许若华,自然人股东 | 2022-05-18 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-05-18 |
董事 经理 监事 | 陈润*,
李沄沨,
忻征,
许若华,
张学 | 陈润*,
崔琪, [退出]
李沄沨,
忻征,
许若华,
张学 | 2021-12-20 |
住所 | 北京市海淀区上地三街9号D座11层D1112-6 | 北京市海淀区上地信息路26号01层0112-162室 | 2021-10-11 |
法定代表人 | 陈润 | 李思运 | 2021-05-28 |
董事 经理 监事 | 陈润*, [新增]
崔琪,
李沄沨,
忻征,
许若华,
张学 | 崔琪,
李沄沨,
李思运*, [退出]
忻征,
许若华,
张学 | 2021-05-28 |
法定代表人 | - | 李思运 | 2021-05-28 |
董事 经理 监事 | 李思运 董事长; [新增]
李沄沨 副董事长; [新增]
忻征 董事; [新增]
崔琪 董事; [新增]
许若华 董事; [新增]
李沄沨 经理; [新增]
张学 监事 [新增] | 李泽洲 董事长; [退出]
王永增 董事; [退出]
崔远哲 董事; [退出]
王永增 经理; [退出]
于天宇 监事 [退出] | 2019-01-29 |
董事 经理 监事 | 崔琪, [新增]
李沄沨, [新增]
李思运*, [新增]
忻征, [新增]
许若华, [新增]
张学 [新增] | 崔远哲, [退出]
李泽洲*, [退出]
王永增, [退出]
于天宇 [退出] | 2019-01-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-29 |
董事 经理 监事 | 李思运* 董事长 [新增]
李沄沨 副董事长 [新增]
忻征 董事 [新增]
许若华 董事 [新增]
崔琪 董事 [新增]
李沄沨 经理 [新增]
张学 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李泽洲* 董事长 [退出]
崔远哲 董事 [退出]
王永增 董事 [退出]
王永增 经理 [退出]
于天宇 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-29 |
投资人 | 北京智慧联合科技有限公司 企业法人 [新增]
李沄沨 自然人股东 [新增]
许若华 自然人股东 [新增] | 李泽洲 自然人股东 [退出]
王永增 自然人股东 [退出] | 2019-01-29 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;经济贸易咨询;会议服务;企业管理咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术服务;企业管理咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;销售自行开发后的产品;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-01-29 |
住所 | 北京市海淀区上地信息路26号01层0112-162室 | 北京市海淀区上地三街9号B座2层B307 | 2019-01-29 |