变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 平丽华; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
姓名: 潘志; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 方豪信; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出] | 2018-09-12 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:平丽华;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:平丽华;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:方豪信;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:方豪信;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-09-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 平丽华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 潘志; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 方豪信; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 郭振; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-09-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-09-12 |
法定代表人变更 | 平丽华 | 方豪信 | 2018-09-12 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2033-10-14 | 2018-09-12 |
名称变更 | 企业名称: 杭州狮江网络科技有限公司; 一般经营项目: 服务:数字化信息系统、互联网技术、物联网技术、网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;批发零售:机械设备,电子产品(除电子出版物),机电设备(除专控),通讯设备,日用百货。; 许可经营项目: ; | 企业名称: 杭州狮江投资管理有限公司;
一般经营项目: 服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货),商务信息咨询、经济信息咨询(除商品中介),企业管理咨询,网络信息的技术开发、技术咨询、技术服务。;
许可经营项目: 无; | 2016-07-01 |
名称变更 | 企业名称: 杭州狮江网络科技有限公司; 一般经营项目: 服务:数字化信息系统、互联网技术、物联网技术、网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;批发零售:机械设备,电子产品(除电子出版物),机电设备(除专控),通讯设备,日用百货。; 许可经营项目: ; | 企业名称: 杭州狮江投资管理有限公司;
一般经营项目: 服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货),商务信息咨询、经济信息咨询(除商品中介),企业管理咨询,网络信息的技术开发、技术咨询、技术服务。;
许可经营项目: 无;
| 2016-07-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 方豪信; 注册资本: 100万; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 方豪信, 100万; 组织机构: 方豪信 职务: 执行董事兼总经理; 郭振 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 蔡亚荣;
注册资本: 50万;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 石海林, 15万; 张宇, 15万; 蔡亚荣, 20万;
组织机构: 蔡亚荣 职务: 执行董事兼总经理; 石海林 职务: 监事;
| 2016-01-06 |
| 统一社会信用代码:9********34045Q | 注册号:********89966
组织机构代码证:******** | 2016-01-06 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 方豪信;
注册资本: ***万;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
股东: 方豪信, ***万;
组织机构: 方豪信 职务: 执行董事兼总经理;
郭振 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 蔡亚荣;
注册资本: **万;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 石海林, **万;
张宇, **万;
蔡亚荣, **万;
组织机构: 蔡亚荣 职务: 执行董事兼总经理;
石海林 职务: 监事; | 2016-01-06 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********34045Q | 注册号:********89966
组织机构代码证:******** | 2016-01-06 |
住所变更 | 住所: 杭州市江干区尊宝大厦金尊****室
电话: | 住所: 西湖区古墩路***号东楼****室
电话: | 2014-05-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市江干区尊宝大厦金尊2705室; 电话:; | 住所: 西湖区古墩路673号东楼1110室;
电话:; | 2014-05-13 |