上海羽发投资有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市宝山区宝杨路2026号417室,我公司主要提供投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市宝山区宝杨路2026号417室
- 经理:
- 王启飞
- 经理手机:
- 189****2999 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 200000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****1412 |
手机号码 | 189****2999 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海羽发投资有限公司 |
简称: | 羽发投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 310113001289304 |
发证机关: | 宝山区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年02月05日 |
注册资本: | 300万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 宝山区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 上海企业网 » 宝山区 |
顺企编码: | 80090643 |
上海羽发投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
国桂春 | 85% | 人民币255.0万元 |
王启乐 | 15% | 人民币45.0万元 |
上海羽发投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2020-05-28章程备案 | 无 | 2020-06-04 |
法定代表人变更 | 国桂春 | 王启飞 | 2020-06-04 |
投资人变更 | 王启乐; 国桂春; [新增] | 韩剑锋; [退出] 王启乐; 王启飞; [退出] | 2020-06-04 |
一般经营项目变更 | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);汽车销售;汽车租赁。 | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验) | 2017-12-21 |
经营范围变更 | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);汽车销售;汽车租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2017-12-21 |
经营范围变更 | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资咨询;投资管理;资产管理(以上除股权投资及股权投资管理);财务咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);旅游咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2017-04-20 |
投资人变更 | 王启飞; [新增] 王启乐; [新增] 韩剑锋; [新增] | 袁以东; [退出] 杨忠良; [退出] | 2017-04-20 |
注册资本变更 | 300万人民币( + 2900% ) | 10万人民币 | 2017-04-20 |
监事备案 | 王启乐 [新增] | 袁以东 [退出] | 2017-04-20 |
监事备案 | 王启乐 | 袁以东 | 2017-04-20 |
注册资本(金)变更 | 300万人民币 | 10万人民币 | 2017-04-20 |
投资人(股权)变更 | 王启飞;王启乐;韩剑锋; | 袁以东;杨忠良; | 2017-04-20 |
经营范围变更 | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资咨询;投资管理;资产管理(以上除股权投资及股权投资管理);财务咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);旅游咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2017-04-20 |
一般经营项目变更 | 投资管理;资产管理;财务咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验) | 投资咨询;投资管理;资产管理(以上除股权投资及股权投资管理);财务咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);旅游咨询 | 2017-04-20 |
法定代表人变更 | 王启飞 | 杨忠良 | 2017-04-20 |
投资人(股权)变更 | 袁以东;杨忠良; | 范一平;袁以东; | 2016-03-29 |
名称变更 | 上海羽发投资有限公司 | 上海无限好旅游咨询有限公司 | 2016-03-29 |
一般经营项目变更 | 投资咨询;投资管理;资产管理(以上除股权投资及股权投资管理);财务咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);旅游咨询 | 旅游咨询;旅游用品、工艺礼品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、电子产品的销售;票务代理;商务信息咨询;汽车租赁;从事货物及技术的进出口业务。 | 2016-03-29 |
法定代表人变更 | 杨忠良 | 范一平 | 2016-03-29 |
经营范围变更 | 投资咨询;投资管理;资产管理(以上除股权投资及股权投资管理);财务咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);旅游咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 旅游咨询;旅游用品、工艺礼品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、电子产品的销售;票务代理;商务信息咨询;汽车租赁;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2016-03-29 |
投资人变更 | 袁以东; 杨忠良; [新增] | 范一平; [退出] 袁以东; | 2016-03-29 |
上海羽发投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王启乐 | 监事 |
王启飞 | 执行董事 |
本页是 [上海羽发投资有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司