深圳市象角塘股份合作公司物业管理分公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区坂田街道雪象象角塘村办公楼一楼(办公住所),我公司主要提供物业管理;机动车停放服务;国内贸易。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市象角塘股份合作公司物业管理分公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市象角塘股份合作公司 | 100% | 人民币0万元 |
深圳市象角塘股份合作公司物业管理分公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
许可信息 | 《深圳市经营性停车场许可证》 | 深圳市经营性停车场许可证 | 2019-11-25 |
许可信息 | 《深圳市经营性停车场许可证》() | 深圳市经营性停车场许可证() | 2019-11-25 |
一般经营项目 | 物业管理;机动车停放服务(《深圳市经营性停车场许可证》有效期限至2012年8月31日);房屋租赁业务;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 物业管理;机动车停放服务(《深圳市经营性停车场许可证》有效期限至2012年8月31日);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 2019-11-25 |
- | 物业管理;机动车停放服务(《深圳市经营性停车场许可证》有效期限至2012年8月31日);房屋租赁业务;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 物业管理;机动车停放服务(《深圳市经营性停车场许可证》有效期限至2012年8月31日);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 2019-11-25 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-11-25 |
法定代表人(负责人) | 刘雄 | 刘小坤 | 2019-09-19 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 刘雄 | 刘小坤 | 2019-09-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2019-09-19 |
统一社会信用代码 | L | - | 2017-06-01 |
其他事项备案 | L | - | 2017-06-01 |
一照一码换照 | - | - | 2017-06-01 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 从2006-10-12至2055-03-30 | 从2006-10-12至2014-10-01 | 2014-11-11 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2006-10-12至2055-03-30 | 自2006-10-12至2014-10-01 | 2014-11-11 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2006-10-12至2055-03-30 | 从2006-10-12至2014-10-01 | 2014-11-11 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2006-10-12,2055-03-30 | 2006-10-12,2014-10-01 | 2014-11-11 |
经营期限 | 自2006年10月12日起至2055年3月30日止 | 自2006年10月12日起至2014年10月1日止 | 2014-11-11 |
商事登记换照 | 2014-06-18 | ||
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-18 |
商事登记换照 | - | - | 2014-06-18 |
法定代表人(负责人) | 刘小坤 | 刘海清 | 2012-06-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2012-06-15 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 刘小坤 | 刘海清 | 2012-06-15 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2006-10-12,2014-10-01 | 2006-10-12,2011-10-12 | 2011-08-31 |
法定代表人(负责人) | 刘海清 | 刘小坤 | 2011-08-31 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 从2006-10-12至2014-10-01 | 从2006-10-12至2011-10-12 | 2011-08-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2011-08-31 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自2006-10-12至2014-10-01 | 自2006-10-12至2011-10-12 | 2011-08-31 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 刘海清 | 刘小坤 | 2011-08-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 物业管理;机动车停放服务(《深圳市经营性停车场许可证》有效期限至2012年8月31日);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 物业管理(凭资质证书经营);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2011-08-31 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从2006-10-12至2014-10-01 | 从2006-10-12至2011-10-12 | 2011-08-31 |
其他事项备案 | 48 | 2009-05-13 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2009-05-13 |
法定代表人(负责人) | 刘小坤 | 刘映波 | 2009-05-13 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 刘小坤 | 刘映波 | 2009-05-13 |
注册号/注册号升级 | 48 | 2009-05-13 |
深圳市象角塘股份合作公司物业管理分公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘小坤 | 其他人员 |
本页是 [深圳市象角塘股份合作公司物业管理分公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关物业管理公司