安阳永华企业管理服务有限公司,办公室地址位于甲骨文的故乡安阳,安阳市殷都区邺城大道北蒙街道办事处1108房间,我公司主要提供企业管理服务、加油站技术服务、加油站管理
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 安阳永华企业管理服务有限公司 |
简称: | 永华企业管理服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理服务、加油站技术服务、加油站管理 |
营业执照号码: | 914105055672649638 |
发证机关: | 安阳市殷都区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2010年12月15日 |
注册资本: | 10万元 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 殷都区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 安阳企业网 » 殷都区 » 殷都区北蒙 |
顺企编码: | 80147683 |
安阳永华企业管理服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王瑞亮 | 100% | 人民币10万元 |
安阳永华企业管理服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2019-08-19 |
高级管理人员备案 | 于峰 王瑞亮 [新增] | 于峰 贾少奇 [退出] | 2019-08-19 |
期限变更 | 长期 | 10 | 2019-08-19 |
投资人变更 | 王瑞亮:100%; [新增] | 贾少奇; [退出] | 2019-08-19 |
负责人变更 | 王瑞亮 | 贾少奇 | 2019-08-19 |
投资人变更 | 贾少奇; [新增] | 司玉贞; [退出] | 2017-12-20 |
负责人变更 | 贾少奇 | 司玉贞 | 2017-12-20 |
高级管理人员备案 | 于峰 贾少奇 [新增] | 于峰 司玉贞 [退出] | 2017-12-20 |
投资人变更变更 | 司玉贞; [新增] | 侯晓峰; [退出] | 2017-07-06 |
高级管理人员备案变更 | 于峰 司玉贞 [新增] | 于峰 侯晓峰 [退出] | 2017-07-06 |
负责人变更变更 | 司玉贞 | 侯晓峰 | 2017-07-06 |
其他事项备案 | ***** | ***** | 2016-10-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-10-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2016-10-25 |
高级管理人员备案 | 于峰 侯晓峰 [新增] | 于峰 沈玉钢 [退出] | 2016-10-25 |
经营范围变更变更 | 企业管理服务、加油站技术服务、加油站管理 | 企业管理服务。* | 2016-10-25 |
投资人变更变更 | 侯晓峰; [新增] | 沈玉钢; [退出] 田峰顺; [退出] | 2016-10-25 |
负责人变更变更 | 侯晓峰 | 沈玉钢 | 2016-10-25 |
高级管理人员备案变更 | 于峰 侯晓峰 [新增] | 于峰 沈玉钢 [退出] | 2016-10-20 |
市场主体类型变更变更 | 1151 | 1130 | 2016-10-20 |
变更 | 企业管理服务、加油站技术服务、加油站管理 | 企业管理服务。* | 2016-10-20 |
变更 | 侯晓峰; | 沈玉钢;田峰顺; | 2016-10-20 |
变更 | 侯晓峰 | 沈玉钢 | 2016-10-20 |
变更 | 1151 | 1130 | 2016-10-20 |
经营范围变更变更 | 企业管理服务、加油站技术服务、加油站管理 | 企业管理服务。* | 2016-10-20 |
投资人变更变更 | 侯晓峰; [新增] | 沈玉钢; [退出] 田峰顺; [退出] | 2016-10-20 |
负责人变更变更 | 侯晓峰 | 沈玉钢 | 2016-10-20 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-10-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 侯晓峰; | 沈玉钢;田峰顺; | 2016-10-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-07-08 |
高级管理人员备案 | 于峰 沈玉钢 [新增] | 于峰 刘瑞芳 [退出] | 2016-07-08 |
地址变更变更 | 安阳市殷都区邺城大道北蒙街道办事处1108房间 | 安阳市文峰区明福街郭家街油库 | 2016-07-08 |
投资人变更变更 | 沈玉钢; [新增] 田峰顺; [新增] | 刘瑞芳:100%; [退出] | 2016-07-08 |
负责人变更变更 | 沈玉钢 | 刘瑞芳 | 2016-07-08 |
高级管理人员备案变更 | 于峰 沈玉钢 [新增] | 于峰 刘瑞芳 [退出] | 2016-07-04 |
市场主体类型变更变更 | 1130 | 1151 | 2016-07-04 |
变更 | 沈玉钢 | 刘瑞芳 | 2016-07-04 |
变更 | 安阳市殷都区邺城大道北蒙街道办事处1108房间 | 安阳市文峰区明福街郭家街油库 | 2016-07-04 |
变更 | 1130 | 1151 | 2016-07-04 |
变更 | 沈玉钢;田峰顺; | 刘瑞芳:100%; | 2016-07-04 |
地址变更变更 | 安阳市殷都区邺城大道北蒙街道办事处1108房间 | 安阳市文峰区明福街郭家街油库 | 2016-07-04 |
投资人变更变更 | 沈玉钢; [新增] 田峰顺; [新增] | 刘瑞芳:100%; [退出] | 2016-07-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 沈玉钢 | 刘瑞芳 | 2016-07-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 沈玉钢;田峰顺; | 刘瑞芳:100%; | 2016-07-04 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-07-04 |
- | *****0 | *****0 | 2016-06-28 |
安阳永华企业管理服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
于峰 | 监事 |
侯晓峰 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [安阳永华企业管理服务有限公司] 在顺企网安阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关企业管理及投资咨询