宁波安盛智能家居有限公司,办公室地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波,宁波市鄞州区塘溪镇上城村,我公司主要提供智能家居、五金交电、电子产品的制造、加工、批发、零售。
联系方式
- 公司地址:
- 宁波市鄞州区塘溪镇上城村 -
- 经理:
- 钱逸平
- 经理手机:
- 135****7245 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 315000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****9829 |
手机号码 | 135****7245 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 宁波安盛智能家居有限公司 |
简称: | 安盛智能家居 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 智能家居、五金交电、电子产品的制造、加工、批发、零售。 |
营业执照号码: | 330212000503504 |
发证机关: | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年12月09日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 家居日用品公司 » 鄞州区家居日用品公司 |
所属城市: | 宁波企业网 » 鄞州区 » 鄞州区塘溪镇 |
顺企编码: | 80174129 |
宁波安盛智能家居有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
钱逸平 | 50.0% | 人民币50万元 |
忻贤君 | 20.0% | 人民币20万元 |
徐环 | 20.0% | 人民币20万元 |
陈德振 | 10.0% | 人民币10万元 |
宁波安盛智能家居有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 沈雨晴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 陈丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名:胡亚增;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 忻贤君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 沈雨晴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名:胡亚增;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-04-18 |
投资人备案 | 姓名: 沈雨晴; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 忻贤君; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 陈德振; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2021-09-10 |
法定代表人变更 | 沈雨晴 | 忻贤君 | 2021-09-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-09-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 忻贤君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 沈雨晴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 忻贤君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 陈德振; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2021-09-10 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:胡亚增; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:胡亚增; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:钱逸平; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:毛露娇; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 陈德振; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 忻贤君; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 陈德振; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 徐环; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] 姓名: 忻贤君; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 钱逸平; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2018-08-01 |
法定代表人变更 | 忻贤君 | 钱逸平 | 2018-08-01 |
宁波安盛智能家居有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
钱逸平 | 执行董事兼总经理 |
徐环 | 监事 |
本页是 [宁波安盛智能家居有限公司] 在顺企网宁波黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。