变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 史喆元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 钟波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 钟波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; | 姓名: 史喆元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 钟波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 2021-06-28 |
投资人备案 | 姓名: 钟波; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 钟波; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 史喆元; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2021-06-28 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2052-06-17 | 2021-06-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-28 |
经营期限变更 | 营业期限至: 2052-06-17 | 营业期限至: 2022-06-17 | 2020-08-06 |
出资比例备案 | 姓名: 史喆元; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 钟波; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 孙忠杰; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 童亚妃; 出资额: **万; 百分比: **% | 2018-04-02 |
投资人备案 | 姓名: 史喆元; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
姓名: 钟波; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 童亚妃; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 孙忠杰; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2018-04-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 史喆元; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 钟波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 孙忠杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 孙银芳; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 童亚妃; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-04-02 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:史翠芬;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:史翠芬;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:张玲玲;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:赵智建;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-04-02 |
出资日期备案 | 姓名: 史喆元; 出资日期: 2011-09-14
姓名: 钟波; 出资日期: 2011-09-14 | 姓名: 孙忠杰; 出资日期:
姓名: 童亚妃; 出资日期: | 2018-04-02 |
法定代表人变更 | 钟波 | 孙忠杰 | 2018-04-02 |
出资方式备案 | 姓名: 史喆元; 出资额: 30万; 出资形式: 货币
姓名: 钟波; 出资额: 70万; 出资形式: 货币 | 姓名: 孙忠杰; 出资额: 70万; 出资形式: 货币
姓名: 童亚妃; 出资额: 30万; 出资形式: 货币 | 2018-04-02 |
住所变更 | 浙江省宁波市海曙区横街镇梅梁桥村 | 宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村 | 2017-11-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********67768A | 注册号:********88795
组织机构代码证:******** | 2016-09-09 |
| 统一社会信用代码:9********67768A | 注册号:********88795
组织机构代码证:******** | 2016-09-09 |
行业代码变更 | 行业代码:3399 | 行业代码:7320 | 2015-03-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 防绣铝合金制品的研发、制造、加工、批发、零售。 | 一般经营项目: 铝制品的研发、制造、加工、批发、零售。 | 2015-03-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 防锈铝合金制品的研发、制造、加工、批发、零售。 | 一般经营项目: 铝制品的研发、制造、加工、批发、零售。 | 2015-03-23 |
行业代码变更 | 行业代码:3399 | 行业代码:7320 | 2015-03-23 |
高级管理人员备案 | :
孙忠杰,童亚妃
孙银芳 [新增] | 孙忠杰,童亚妃 | 2015-03-12 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 铝制品的研发、制造、加工、批发、零售。 | 一般经营项目: 铝箔及铝箔制品的研发、制造、加工、批发、零售;高速分切铸轧生产技术、有色金属复合材料、生态型包装材料的研发;机械设备、模具的制造。 | 2014-10-10 |
住所变更 | 住所: 宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:横街镇 | 住所: 宁波市鄞州区横街镇芝岭新村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:横街镇 | 2012-07-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村; 邮政编码: 315181; 电话: ********;住所所在行政区划:横街镇 | 住所: 宁波市鄞州区横街镇芝岭新村; 邮政编码: 315181; 电话: ********;住所所在行政区划:横街镇 | 2012-07-02 |
行业代码变更 | 行业代码:7520 | 行业代码:3725 | 2012-04-17 |
名称变更 | 宁波泰晤士铝业科技有限公司 | 宁波市鄞州超兴汽配有限公司 | 2012-04-17 |
行业代码变更 | 行业代码:7520 | 行业代码:3725 | 2012-04-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 铝箔及铝箔制品的研发、制造、加工、批发、零售;高速分切铸轧生产技术、有色金属复合材料、生态型包装材料的研发;机械设备、模具的制造。 | 一般经营项目: 汽车配件、摩托车配件、橡胶件、塑料件、五金件的制造、加工、批发、零售。 | 2012-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 童亚妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-02-09 |
投资人备案 | 姓名: 童亚妃; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 孙忠杰; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 郑伟毛; 出资额: *; 百分比: *% [退出]
姓名: 张广赟; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 孙忠杰; 出资额: **; 百分比: **% | 2012-02-09 |
组织机构变更 | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 童亚妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-02-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 童亚妃; 出资额: 30; 百分比: 30%
姓名: 孙忠杰; 出资额: 70; 百分比: 70%
| 姓名: 郑伟毛; 出资额: 5; 百分比: 5%
姓名: 张广赟; 出资额: 45; 百分比: 45%
姓名: 孙忠杰; 出资额: 50; 百分比: 50%
| 2012-02-09 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车配件、摩托车配件、橡胶件、塑料件、五金件的制造、加工、批发、零售。 | 一般经营项目: 汽车摩托车配件、橡胶件、塑料件、五金件的制造、加工、批发、零售。 | 2012-02-09 |
组织机构变更 | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 童亚妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-02-09 |
实收资本变更 | 100 | 50 | 2011-09-19 |
行业代码变更 | 行业代码:3725 | 行业代码:3589 | 2011-09-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑伟毛; 出资额: 5; 百分比: 5%
姓名: 张广赟; 出资额: 45; 百分比: 45%
姓名: 孙忠杰; 出资额: 50; 百分比: 50%
| 姓名: 郑伟毛; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 张广赟; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2011-09-19 |
组织机构变更 | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 郑伟毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-09-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙忠杰 | 张广赟 | 2011-09-19 |
注册资本(金)变更 | 100 | 50 | 2011-09-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 郑伟毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-09-19 |
投资人备案 | 姓名: 郑伟毛; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 张广赟; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 孙忠杰; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 郑伟毛; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 张广赟; 出资额: **; 百分比: **% | 2011-09-19 |
行业代码变更 | 行业代码:3725 | 行业代码:3589 | 2011-09-19 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2011-09-19 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2011-09-19 |
组织机构变更 | 姓名: 孙忠杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 张广赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 郑伟毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2011-09-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车摩托车配件、橡胶件、塑料件、五金件的制造、加工、批发、零售。 | 一般经营项目: 五金件、汽车摩托车配件、橡胶件、塑料件的制造、加工、批发、零售*** | 2011-09-19 |
变更注册号 | 注册号: ********88795 | 注册号: ********570 | 2009-03-23 |
投资人备案 | 姓名: 郑伟毛; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 张光赟; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陆益超; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 陆永方; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2009-03-18 |
经营范围变更 | 经营范围: 一般经营项目:汽车摩托车配件、橡胶件、塑料件、五金件的制造、加工、批发、零售行业代码: 3589 | 经营范围: 五金件、汽车摩托车配件、橡胶件、塑料件的制造、加工、批发、零售***行业代码: 3589 | 2009-03-18 |
法定代表人变更 | 姓名: 张光赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 郑伟毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陆益超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆永方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2009-03-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张光赟 | 陆永方 | 2009-03-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑伟毛; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 张光赟; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 姓名: 陆益超; 出资额: 24.5; 百分比: 49%
姓名: 陆永方; 出资额: 25.5; 百分比: 51%
| 2009-03-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张光赟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 郑伟毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 陆益超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆永方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2009-03-18 |