天津市三体天宇科技有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津市北辰区大张庄镇南麻疸展望养殖场旁,我公司主要提供计算机软件技术开发、咨询、服务、转让;机械设备、电子产品、电动工具、量具、计算机配件、五金交电、劳保用品、建筑材料批发兼零售。
联系方式
- 公司地址:
- 天津市北辰区大张庄镇南麻疸展望养殖场旁
- 经理:
- 张春林
- 邮政编码:
- 300000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 186****7324 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天津市三体天宇科技有限公司 |
简称: | 三体天宇 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 计算机软件技术开发、咨询、服务、转让;机械设备、电子产品、电动工具、量具、计算机配件、五金交电、劳保用品、建筑材料批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 120113000301483 |
发证机关: | 天津市北辰区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年11月25日 |
注册资本: | 50万元 (万元) |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 天津企业网 |
顺企编码: | 80253897 |
天津市三体天宇科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李小波 | 100% | 人民币1000万元 |
天津市三体天宇科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2022-01-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2017-03-31;姓名:张春林;国籍:中 国; | 2022-01-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 赵娟娟 | 空 | 2022-01-04 |
经营类别 | 其它食品经营类主体 | 其它类 | 2022-01-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2017-03-31;姓名:张书敏;国籍:中 国; | 2022-01-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2017-03-31;姓名:张春林;国籍:中 国; | 2022-01-04 |
法定代表人信息 | 姓名:李小波;任聘单位:股东决定;任职截止日期:2024-12-28;任职起始日期:2021-12-29;产生方式:委派; | 姓名:张春林;任聘单位:股东会;任职截止日期:空;任职起始日期:2017-03-31;产生方式:选举; | 2022-01-04 |
法定代表人 | 李小波 | 张春林 | 2022-01-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 李小波 | 空 | 2022-01-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2022-01-04 |
经营范围变更 | 其它食品经营类主体 | 其它类 | 2022-01-04 |
负责人变更 | 姓名:李小波; [新增] | 姓名:张春林; [退出] | 2022-01-04 |
负责人变更 | 李小波 [新增] | 张春林 [退出] | 2022-01-04 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;初级农产品收购;第一类医疗器械销售;电子产品销售;机械设备销售;电气设备销售;食用菌种植;中草药种植;食用农产品批发;医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 计算机软件技术开发、咨询、服务、转让;机械设备、电子产品、电动工具、量具、计算机配件、五金交电、劳保用品、建筑材料批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-01-04 |
法定代表人信息 | 姓名:张春林;任职起始日期:2017-03-31; | 姓名:张书敏;任职起始日期:2017-02-27; | 2017-03-31 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2017-03-31;姓名:张书敏; | 任职起始日期:2017-02-27;姓名:张春林; | 2017-03-31 |
法定代表人 | 张春林 | 张书敏 | 2017-03-31 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2017-03-31;姓名:张春林; | 任职起始日期:2016-11-25;姓名:张书敏; | 2017-03-31 |
负责人变更 | 张春林 [新增] | 张书敏 [退出] | 2017-03-31 |
负责人变更 | 姓名:张春林; [新增] | 姓名:张书敏; [退出] | 2017-03-31 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2017-02-27;姓名:张春林; | 任职起始日期:2016-11-25;姓名:刘克茹; | 2017-02-27 |
法定代表人信息 | 任聘单位:股东会;任职起始日期:2017-02-27;产生方式:选举; | 任聘单位:股东决定;任职起始日期:2016-11-25;产生方式:委派; | 2017-02-27 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2017-02-27; | 任职起始日期:2016-11-25; | 2017-02-27 |
负责人变更 | 任聘单位:股东会; 任职起始日期:2017-02-27; 产生方式:选举; | 任聘单位:股东决定; 任职起始日期:2016-11-25; 产生方式:委派; | 2017-02-27 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-02-27 |
天津市三体天宇科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张春林 | 经理 |
张书敏 | 监事 |
张春林 | 执行董事 |
本页是 [天津市三体天宇科技有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。