变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | - | - | 2022-05-06 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;网络技术服务;电子产品销售;信息系统集成服务;家用电器销售;平面设计;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 服务:计算机软硬件及配件、网络技术、数码产品、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网页设计;批发、零售:计算机软硬件及配件,通讯设备、电子产品(除专控),办公自动化设备及耗材,数码产品。 | 2022-05-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张培远; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 苏杰文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈一丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 黄惠琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 黄景; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 张培远; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 苏杰文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 蔡怀光; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 蔡怀光; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 黄惠琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 黄景; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 张培远; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 苏杰文; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 蔡怀光; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 蔡怀光; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 黄惠琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 黄景; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 吴振; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 张培远; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李骏峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]
姓名: 黄惠琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-04-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 吴振; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 张培远; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李骏峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 黄惠琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 吴振; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 张培远; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李骏峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 汪玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 2020-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 吴振; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 张培远; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 李骏峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 汪玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 余子君; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 吴振; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 应伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 李骏峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 蒋琅瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 蒋绿铭; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 郑坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 2020-03-17 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:余子君;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:******** ;
现联络员电子邮箱:********@qq.com;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:余子君;
现财务负责人固定电话:****-********;
现财务负责人移动电话:********;
现财务负责人电子邮箱:hly****@sina.com;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:余子君;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:******** ;
原联络员电子邮箱:********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:********;
原财务负责人姓名:应伟;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:********;
原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:******** | 2017-07-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 万慧娟; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 余子君; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 吴振; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 应伟; 证件号码: ********; 职位: 监事会主席
姓名: 李骏峰; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 蒋琅瑜; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 蒋绿铭; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 郑坚; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理 [新增] | 姓名: 余子君; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
姓名: 应伟; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 李维科; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出] | 2017-07-31 |
投资人备案 | 姓名: 应伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 余子君; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 应伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 余子君; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2017-07-31 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2017-07-31 |
法定代表人变更 | 余子君 | 余子君 | 2017-07-31 |
名称变更 | 浙江天庭信息科技股份有限公司 | 杭州天庭信息科技有限公司 | 2017-07-31 |
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-07-27 |
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-06-27 |
注册资本变更 | **** | *** | 2017-05-15 |
投资人备案 | 姓名: 应伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 余子君; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 应伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 余子君; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2017-05-15 |
住所变更 | 浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心*号楼(B区)***室 | 杭州市西湖区学院路**号华星创业大楼*层***号 | 2017-05-15 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2017-05-15 |
住所变更 | 住所: 杭州市西湖区学院路**号华星创业大楼*层***号
法定代表人(负责人): 余子君
股东: 应伟, ***万
余子君, ***万
组织机构: 李维科 职务: 经理
应伟 职务: 监事
余子君 职务: 执行董事
电话: | 住所: 杭州市西湖区教工路*号**幢***室
法定代表人(负责人): 李旻
股东: 王岩, **万
蒋绿铭, **万
李维科, **万
应伟, **万
余子君, **万
李旻, ***万
组织机构: 李旻 职务: 执行监事
李维科 职务: 经理
应伟 职务: 监事
电话: | 2016-02-29 |
| 统一社会信用代码:9********34188F | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-02-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市西湖区学院路58号华星创业大楼6层615号; 法定代表人(负责人): 余子君; 股东: 应伟, 100万; 余子君, 400万; 组织机构: 李维科 职务: 经理; 应伟 职务: 监事; 余子君 职务: 执行董事; 电话:; | 住所: 杭州市西湖区教工路1号33幢203室;
法定代表人(负责人): 李旻;
股东: 王岩, 45万; 蒋绿铭, 50万; 李维科, 50万; 应伟, 50万; 余子君, 50万; 李旻, 255万;
组织机构: 李旻 职务: 执行监事; 李维科 职务: 经理; 应伟 职务: 监事;
电话:; | 2016-02-29 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********34188F | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-02-29 |