变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********43956Y | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-02-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 潘乐为; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 2016-02-26 |
组织机构变更 | 姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 潘乐为; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 2016-02-26 |
法定代表人变更 | 潘文娟 | 方德金 | 2016-02-26 |
| 姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘乐为; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
| 2016-02-26 |
| 统一社会信用代码:9********43956Y | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-02-26 |
组织机构变更 | 姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘乐为; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
| 2016-02-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 方德金 | 刘志林 | 2013-03-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蔡雪华; 出资额: 45; 百分比: 15%姓名: 潘文娟; 出资额: 255; 百分比: 85% | 姓名: 潘文娟; 出资额: 99; 百分比: 33%
企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: 201; 百分比: 67%; 法人性质: 企业法人
| 2013-03-18 |
| 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 冯美英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 刘志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2013-03-18 |
组织机构变更 | 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 冯美英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 刘志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2013-03-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 冯美英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 刘志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2013-03-18 |
投资人备案 | 姓名: 蔡雪华; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 潘文娟; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 潘文娟; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2013-03-18 |
组织机构变更 | 姓名: 方德金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 高国红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 | 姓名: 冯美英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 刘志林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 潘文娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2013-03-18 |
实收资本变更 | 300( + 100% ) | 150 | 2011-08-19 |
实收资本变更 | 300 | 150 | 2011-08-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 潘文娟; 出资额: 99; 百分比: 33%企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: 201; 百分比: 67%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张劼翀; 出资额: 18; 百分比: 6%
姓名: 潘文娟; 出资额: 81; 百分比: 27%
企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: 201; 百分比: 67%; 法人性质: 企业法人
| 2011-07-14 |
投资人备案 | 姓名: 潘文娟; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张劼翀; 出资额: **; 百分比: *% [退出]
姓名: 潘文娟; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2011-07-14 |
投资人备案 | 姓名: 张劼翀; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 潘文娟; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [名称变更] | 姓名: 张劼翀; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 潘文娟; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 嘉兴光明摩德建筑设计有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2011-03-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张劼翀; 出资额: 18; 百分比: 6%姓名: 潘文娟; 出资额: 81; 百分比: 27%企业名称: 嘉兴光明华越建筑设计有限公司; 出资额: 201; 百分比: 67%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张劼翀; 出资额: 18; 百分比: 6%
姓名: 潘文娟; 出资额: 81; 百分比: 27%
企业名称: 嘉兴光明摩德建筑设计有限公司; 出资额: 201; 百分比: 67%; 法人性质: 企业法人
| 2011-03-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张劼翀; 出资额: 18; 百分比: 6%姓名: 潘文娟; 出资额: 81; 百分比: 27%企业名称: 嘉兴光明摩德建筑设计有限公司; 出资额: 201; 百分比: 67%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张劼翀; 出资额: 18; 百分比: 6%
姓名: 庞越超; 出资额: 36; 百分比: 12%
姓名: 潘文娟; 出资额: 81; 百分比: 27%
企业名称: 嘉兴光明摩德建筑设计有限公司; 出资额: 165; 百分比: 55%; 法人性质: 企业法人
| 2010-07-26 |
投资人备案 | 姓名: 张劼翀; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 潘文娟; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 嘉兴光明摩德建筑设计有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 张劼翀; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 庞越超; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 潘文娟; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 嘉兴光明摩德建筑设计有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2010-07-26 |