变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
出资日期备案 | 姓名: 金崇富; 出资日期: 2037-12-17 | 姓名: 冯勇; 出资日期: 2037-12-17 | 2018-08-30 |
出资方式备案 | 姓名: 金崇富; 出资额: ***万; 出资形式: 货币 | 姓名: 冯勇; 出资额: ***万; 出资形式: 货币 | 2018-08-30 |
法定代表人变更 | 金崇富 | 冯勇 | 2018-08-30 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:金崇富;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:金崇富;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:项英英;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:项英英;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2018-08-30 |
投资人备案 | 姓名: 金崇富; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 冯勇; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出] | 2018-08-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯年海; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 金崇富; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
姓名: 金崇富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增] | 姓名: 冯勇; 证件号码: ******************; 职位: 其他人员 [退出]
姓名: 冯勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 洪利富; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-08-30 |
出资比例备案 | 姓名: 金崇富; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 姓名: 冯勇; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 2018-08-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯勇; 证件号码: ********; 职位: 其他人员 [新增]
姓名: 冯勇; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
姓名: 洪利富; 证件号码: ********; 职位: 监事 | 姓名: 冯年海; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 洪利富; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
姓名: 洪利富; 证件号码: ********; 职位: 经理 | 2017-09-08 |
投资人备案 | 姓名: 冯勇; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 洪利富; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出] | 2017-09-08 |
法定代表人变更 | 冯勇 | 洪利富 | 2017-09-08 |
投资人备案 | 姓名: 洪利富; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 冯年海; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 洪用远; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2017-05-18 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2017-05-18 |
法定代表人变更 | 洪利富 | 洪用远 | 2017-05-18 |
| 统一社会信用代码:**************** | 注册号:********63989
组织机构代码证:******** | 2016-10-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:91331002L558775079 | 注册号:*****
组织机构代码证:L55877507 | 2016-10-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:**************** | 注册号:********63989
组织机构代码证:******** | 2016-10-28 |
投资人备案 | 姓名: 冯年海; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 洪用远; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 冯年海; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 洪用远; 出资额: *; 百分比: **% | 2015-03-06 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2015-03-06 |
注册资本(金)变更 | 100 | 10 | 2015-03-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 冯年海; 出资额: 50; 百分比: 50%姓名: 洪用远; 出资额: 50; 百分比: 50% | 姓名: 冯年海; 出资额: 5; 百分比: 50%
姓名: 洪用远; 出资额: 5; 百分比: 50%
| 2015-03-06 |
| 姓名: 冯年海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-01-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 冯年海; 出资额: 5; 百分比: 50%姓名: 洪用远; 出资额: 5; 百分比: 50% | 姓名: 洪用远; 出资额: 5; 百分比: 50%
姓名: 徐光敏; 出资额: 5; 百分比: 50%
| 2014-01-06 |
组织机构变更 | 姓名: 冯年海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-01-06 |
投资人备案 | 姓名: 冯年海; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 洪用远; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 洪用远; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 徐光敏; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2014-01-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯年海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-01-06 |
组织机构变更 | 姓名: 冯年海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 洪用远; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐光敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-01-06 |