变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
出资日期备案 | 姓名: 王云华; 出资日期: 2024-01-01;
姓名: 陈富军; 出资日期: 2024-01-01; | 姓名: 何芬芬; 出资日期: 2022-12-30;
姓名: 陈海波; 出资日期: 2022-12-30; | 2019-10-28 |
章程备案 | - | - | 2019-10-28 |
出资比例备案 | 姓名: 王云华; 出资额: *万; 百分比: **%;
姓名: 陈富军; 出资额: *万; 百分比: **%; | 姓名: 何芬芬; 出资额: *万; 百分比: **%;
姓名: 陈海波; 出资额: *万; 百分比: **%; | 2019-10-28 |
投资人备案 | 姓名: 王云华; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 陈富军; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 何芬芬; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 陈海波; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出] | 2019-10-28 |
法定代表人变更 | 王云华 | 何芬芬 | 2019-10-28 |
出资方式备案 | 姓名: 王云华; 出资额: *万; 出资形式: 货币;
姓名: 陈富军; 出资额: *万; 出资形式: 货币; | 姓名: 何芬芬; 出资额: *万; 出资形式: 货币;
姓名: 陈海波; 出资额: *万; 出资形式: 货币; | 2019-10-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王云华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 王云华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 陈富军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 何芬芬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 何芬芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 陈海波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2019-10-28 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-05-18 |
住所变更 | 浙江省台州市黄岩区西城街道罗家汇村***号 | 浙江省台州市黄岩区澄江街道横屋村 | 2018-05-18 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:318020 | 原邮政编码:317525 | 2018-05-18 |
住所变更 | 住所: 台州市黄岩区澄江街道横屋村
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 温岭市大溪镇注塑园区(台州市丰利莱塑胶有限公司内)
邮政编码: ******
电话: ******** | 2016-09-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 台州市黄岩区澄江街道横屋村; 邮政编码: 317525; 电话: ********; | 住所: 温岭市大溪镇注塑园区(台州市丰利莱塑胶有限公司内); 邮政编码: 317525; 电话: ********; | 2016-09-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 何芬芬 | 张峰 | 2016-07-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈海波; 出资额: 3; 百分比: 30%姓名: 何芬芬; 出资额: 7; 百分比: 70% | 姓名: 沈迟颖; 出资额: 3; 百分比: 30%姓名: 张峰; 出资额: 7; 百分比: 70% | 2016-07-25 |
| 姓名: 陈海波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 沈迟颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-07-25 |
| 统一社会信用代码:9********971630 | 注册号:********49233
组织机构代码证:******** | 2016-07-25 |
组织机构变更 | 姓名: 陈海波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 沈迟颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-07-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈海波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 沈迟颖; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-07-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********971630 | 注册号:********49233
组织机构代码证:******** | 2016-07-25 |
投资人变更 | 姓名: 陈海波; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 何芬芬; 出资额: *; 百分比: **% [新增] | 姓名: 沈迟颖; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 张峰; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2016-07-25 |
组织机构变更 | 姓名: 陈海波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 何芬芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 沈迟颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 张峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-07-25 |