三门县水环境治理有限公司,办公室地址位于浙江省中部沿海城市台州,三门县海游街道广场路18号,我公司主要提供水污染治理;国家法律、法规和政策允许的投资业务。
联系方式
- 公司地址:
- 三门县海游街道广场路18号 -
- 经理:
- 郑博
- 经理手机:
- 135****9056 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 617587827@QQ.com
- 邮政编码:
- 318000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 617587827@QQ.com |
手机号码 | 135****9056 |
相关产品
工商信息和基本资料
三门县水环境治理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
三门县环境有限公司 | 100% | 人民币5370万元 |
三门县水环境治理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | - | 2019-01-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2019-01-09 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2024-08-10 | 2019-01-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡加相; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 郑博; 证件号码: ; 职位: 执行董事 姓名: 郑博; 证件号码: ; 职位: 经理 | 姓名: 刘学东; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] 姓名: 吴斌; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] 姓名: 朱琛瑛; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] 姓名: 罗祥龙; 证件号码: ; 职位: [退出] 姓名: 蔡加相; 证件号码: ; 职位: 董事 姓名: 郑博; 证件号码: ; 职位: 董事长 姓名: 郑博; 证件号码: ; 职位: 经理 姓名: 郑志恩; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] 姓名: 高垒; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] | 2019-01-09 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 三门县环境有限公司; 出资额: 万; 百分比: % [新增] | 企业名称: 三门县国有资产管理局; 出资额: 万; 百分比: % [退出] | 2019-01-09 |
姓名: 蔡加相; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 高垒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘学东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 罗祥龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 郑博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑志恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱琛瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高垒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 刘学东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 罗祥龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长姓名: 罗振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 罗振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑志恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周爱明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱琛瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-02-03 | |
组织机构变更 | 姓名: 蔡加相; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 高垒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘学东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 罗祥龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 郑博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑志恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱琛瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高垒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 刘学东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 罗祥龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长姓名: 罗振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 罗振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑志恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周爱明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱琛瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-02-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡加相; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 高垒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 刘学东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 罗祥龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 郑博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 郑博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 郑志恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱琛瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 高垒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 李娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 刘学东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 罗祥龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事长 姓名: 罗振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 罗振华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 郑志恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周爱明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 朱琛瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-02-03 |
法定代表人变更 | 郑博 | 罗振华 | 2017-02-03 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********53634X | 注册号:********54847 组织机构代码证:******** | 2016-05-30 |
统一社会信用代码:9********53634X | 注册号:********54847 组织机构代码证:******** | 2016-05-30 | |
注册资本(金)变更 | 5370 | 1000 | 2014-12-12 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 三门县国有资产管理局; 出资额: 5370; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 三门县国有资产管理局; 出资额: 1000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 2014-12-12 |
注册资本金变更 | 2014-12-12 | ||
投资人(股权)备案 | 企业名称: 三门县国有资产管理局; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 三门县国有资产管理局; 出资额: ; 百分比: %; 法人性质: 企业法人 | 2014-12-12 |
注册资本金变更 | 5370( + 437% ) | 1000 | 2014-12-12 |
三门县水环境治理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郑博 | 董事长 |
郑博 | 经理 |
蔡加相 | 董事 |
吴斌 | 董事 |
罗祥龙 | |
郑志恩 | 监事 |
朱琛瑛 | 监事 |
刘学东 | 监事 |
高垒 | 监事 |
本页是 [三门县水环境治理有限公司] 在顺企网台州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。