广州拾点网络科技有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市增城区中新镇古塱东路8号,我公司主要提供网络技术的研究、开发;软件批发;软件开发;软件零售;计算机零配件零售;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;广告业;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;商品零售贸易;...〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市增城区中新镇古塱东路8号
- 经理:
- 徐旭坡
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 397306376@QQ.COM |
手机号码 | 135****0870 |
手机号码 | 137****2355 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州拾点网络科技有限公司 |
简称: | 拾点网络 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 网络技术的研究、开发;软件批发;软件开发;软件零售;计算机零配件零售;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;广告业;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);...(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440125000257495 |
发证机关: | 广州市天河区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年10月09日 |
注册资本: | 50万 (万元) |
所属分类: | » 增城市 |
所属城市: | 广州企业网 » 增城市 » 增城市中新镇 |
顺企编码: | 80502025 |
广州拾点网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐旭坡 | 85.3% | 人民币42.65万元 |
吴仕有 | 14.7% | 人民币7.35万元 |
广州拾点网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-10-09 |
住所变更 | 广州市天河区燕岭路89号1613房、1614房(仅限办公) | 广州市天河区龙洞创艺四巷1号201室(仅限办公) | 2021-10-09 |
住所变更 | 广州市天河区龙洞创艺四巷1号201室(仅限办公) | 广州市天河区燕岭路89号2706房(仅限办公) | 2020-09-23 |
遗失补领 | 遗失补领 | - | 2020-09-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-08 |
住所变更 | 广州市天河区燕岭路89号2706房(仅限办公) | 广州市增城区中新镇古塱东路8号 | 2019-04-08 |
股东变更 | 吴仕有,001,*****7,货币,7.3500,14.7000,0,2026-12-30, ; [新增] 徐旭坡,001,*****4,货币,42.6500,85.3000,0,2026-12-30, ; | 肖涵,001, ,货币,0,0,0,2026-12-30, ; [退出] 徐旭坡,001, ,货币,0,0,0,2026-12-30, ; | 2017-03-23 |
组织机构备案 | 吴仕有,监事,选举, [新增] 徐旭坡,执行董事兼经理,选举,是 | 肖涵,监事,选举, [退出] 徐旭坡,执行董事兼经理,选举,是 | 2017-03-23 |
股东变更 | 吴仕有; [新增] 徐旭坡; | 肖涵; [退出] 徐旭坡; | 2017-03-23 |
组织机构备案 | 吴仕有(监事) [新增] 徐旭坡(执行董事兼经理) | 肖涵(监事) [退出] 徐旭坡(执行董事兼经理) | 2017-03-23 |
组织机构备案 | 吴仕有(监事);徐旭坡(执行董事兼经理); | 肖涵(监事);徐旭坡(执行董事兼经理); | 2017-03-23 |
股东变更 | 吴仕有;徐旭坡; | 肖涵;徐旭坡; | 2017-03-23 |
广州拾点网络科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴仕有 | 监事 |
徐旭坡 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州拾点网络科技有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。