变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
名称变更 | 余姚市学霸文化传媒有限公司 | 余姚市学霸教育培训学校有限公司 | 2021-12-01 |
经营范围变更 | 一般项目:文艺创作;广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 文化课培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-12-01 |
行业代码变更 | 8810:文艺创作与表演 | 8399:其他未列明教育 | 2021-12-01 |
行业代码变更 | 8399:其他未列明教育 | 7249:其他专业咨询与调查 | 2020-01-03 |
名称变更 | 余姚市学霸教育培训学校有限公司 | 余姚市学霸教育咨询有限公司 | 2020-01-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吕盛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 张敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 张达; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 翁赟濂; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈园园; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 鲍银儿; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 鲍银儿; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] | 姓名: 吕盛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 吕盛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 张敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-01-03 |
住所变更 | 浙江省余姚市南雷南路***号 | 余姚市梨洲街道南雷南路***号 | 2020-01-03 |
经营范围变更 | 文化课培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 教育文化信息咨询的服务(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训)。 | 2020-01-03 |
投资人备案 | 姓名: 张敏; 出资额: *万; 百分比: **%;
姓名: 吕盛; 出资额: *万; 百分比: **%; | 姓名: 张敏; 出资额: *万; 百分比: **%;
姓名: 吕盛; 出资额: *万; 百分比: **%; | 2020-01-03 |
法定代表人变更 | 吕盛 | 吕盛 | 2020-01-03 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********574812 | 注册号:********88572 组织机构代码证:无 | 2015-10-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****2 | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2015-10-08 |
住所变更 | 住所: 余姚市梨洲街道南雷南路***号
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:梨洲街道 | 住所: 余姚市云鼎商城*幢***室
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:阳明街道 | 2015-10-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 余姚市梨洲街道南雷南路127号; 邮政编码: 315400; 电话: ********;住所所在行政区划:梨洲街道 | 住所: 余姚市云鼎商城1幢301室; 邮政编码: 315400; 电话: ********;住所所在行政区划:阳明街道 | 2015-10-08 |
| 统一社会信用代码:9********574812 | 注册号:********88572
组织机构代码证:无 | 2015-10-08 |
| 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-07-23 |
组织机构变更 | 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2015-07-23 |
组织机构变更 | 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2015-07-23 |
法定代表人变更 | 吕盛 | 张敏 | 2015-07-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 吕盛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 | 2015-07-23 |