变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-07-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李胜财; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
姓名: 李胜财; 证件号码: ********; 职位: 经理
姓名: 李金蓉; 证件号码: ********; 职位: 其他人员 [新增] | 姓名: 井巧云; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 李胜财; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
姓名: 李金晖; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出] | 2017-07-04 |
投资人备案 | 姓名: 李金蓉; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 李胜财; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 井巧云; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]
姓名: 李金晖; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 李红学; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出] | 2017-07-04 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********332875 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-09 |
名称变更 | 浙江中信复合材料有限公司 | 浙江安利复合材料有限公司 | 2015-10-09 |
| 统一社会信用代码:9********332875 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-09 |
| 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李金晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 李胜财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2014-09-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李胜财 | 李红学 | 2014-09-17 |
组织机构变更 | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李金晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 李胜财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2014-09-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李金晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李胜财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2014-09-17 |
组织机构变更 | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李金晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李胜财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2014-09-17 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****79 | 2008-09-22 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****79 | 2008-09-22 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********979 | 2008-09-22 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********979 | 2008-09-22 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********979 | 2008-09-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嘉善县姚庄镇德威路61号; 邮政编码: 314117; 电话: ********;住所所在行政区划:姚庄镇 | 住所: 嘉善县姚庄镇锦绣大道1号(嘉善宏佳经贸有限公司108室); 邮政编码: 314117; 电话: ********;住所所在行政区划:姚庄镇 | 2008-09-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 井巧云; 出资额: 50; 百分比: 5%姓名: 李金晖; 出资额: 300; 百分比: 30%姓名: 李红学; 出资额: 650; 百分比: 65% | 姓名: 李金晖; 出资额: 350; 百分比: 35%
姓名: 李红学; 出资额: 650; 百分比: 65%
| 2008-09-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 李金晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2008-09-18 |
法定代表人变更 | 姓名: 井巧云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李红学; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 李金晖; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2008-09-18 |
投资人备案 | 姓名: 井巧云; 出资额: **; 百分比: *% [新增]
姓名: 李金晖; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 李红学; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 李金晖; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 李红学; 出资额: ***; 百分比: **% | 2008-09-18 |
住所变更 | 住所: 嘉善县姚庄镇德威路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:姚庄镇 | 住所: 嘉善县姚庄镇锦绣大道*号(嘉善宏佳经贸有限公司***室)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:姚庄镇 | 2008-09-18 |