变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-07-18 |
许可经营 | 餐饮服务;住宿服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 房地产开发经营;房地产经纪;房地产咨询;餐饮服务;住宿服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2022-07-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-15 | 2022-06-17 | 2022-07-18 |
许可信息 | 房地产开发企业资质证书(),房地产开发企业资质证书(),食品经营许可证(),卫生许可证(),房地产开发企业资质证书(),房地产开发企业资质证书(),旅馆业特种行业许可证() | - | 2022-06-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-17 | 2022-06-08 | 2022-06-20 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);服饰、日用品、旅游用品及手袋的研发、设计、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);经营进出口业务。酒店管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);服饰、日用品、旅游用品及手袋的研发、设计、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);经营进出口业务。 | 2022-06-20 |
章程修正案 | - | - | 2022-06-20 |
许可经营 | 房地产开发经营;房地产经纪;房地产咨询;餐饮服务;住宿服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2022-06-20 |
股权和公证书 | - | - | 2022-06-17 |
监事信息 | 王宏晨(监事) [新增] | 陈清玲(监事) [退出] | 2022-06-17 |
升级换照 | - | - | 2022-06-17 |
章程 | - | - | 2022-06-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 2022-06-17 |
成员 | 王宏晨(监事) | 陈清玲(监事) | 2022-06-17 |
投资人 | 李汗青 1980(万元)99% 王宏晨 20(万元)1% | 陈清玲 20(万元)1% 李汗青 1980(万元)99% | 2022-06-17 |
名称 | 深圳市奈美惠实业有限公司 | 深圳市奈美惠投资发展有限公司 | 2022-06-17 |
指定联系人 | 李汗青 | 谌伦彪 | 2019-02-28 |
成员 | 陈清玲(监事),李汗青(总经理),李汗青(执行董事) | 张惠涛(执行董事),伍伟权(监事),唐笑笑(总经理) | 2019-02-28 |
投资人 | 陈清玲 20(万元)1% 李汗青 1980(万元)99% | 张惠涛 1980(万元)99% 陈清玲 20(万元)1% | 2019-02-28 |
负责人 | 李汗青 | 张惠涛 | 2019-02-28 |
负责人变更 | 监事:陈清玲;
总经理:李汗青;
工商联络员:李汗青;
股东:;
股东:;
董事长:李汗青;
法定代表人:李汗青; | 董事长:张惠涛;
监事:伍伟权;
股东:张惠涛;
总经理:唐笑笑;
法定代表人:张惠涛;
股东:陈清玲;
工商联络员:谌伦彪; | 2019-02-28 |
高级管理人员备案 | 总经理:李汗青 [新增]
执行董事:李汗青 [新增]
监事:陈清玲 [新增] | 执行董事:张惠涛 [退出]
总经理:唐笑笑 [退出]
监事:伍伟权 [退出] | 2019-02-28 |
投资人变更 | 股东名称:陈清玲、出资额:20、出资比例:1;
股东名称:李汗青、出资额:1980、出资比例:99; [新增] | 股东名称:张惠涛、出资额:1980、出资比例:99; [退出]
股东名称:陈清玲、出资额:20、出资比例:1; | 2019-02-28 |
统一社会信用代码 | *****1 | - | 2016-06-27 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-27 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2016-06-27 |
一照一码换照 | - | - | 2016-06-27 |
一照一码换照 | | | 2016-06-27 |
一照一码升级 | | | 2016-06-27 |
注册资本 | 人民币2000 万元 | 人民币100 万元 | 2014-04-14 |
股东(投资人) | 张惠涛 1980(万元) 99% 陈清玲 20(万元) 1% | 陈清玲 10(万元) 10% 张惠涛 90(万元) 90% | 2014-04-14 |
注册资本 | 2000( + 1900% ) | 100 | 2014-04-14 |
投资人 | 陈清玲 20(万元)1% 张惠涛 1980(万元)99% | 陈清玲 10(万元)10% 张惠涛 90(万元)90% | 2014-04-14 |
投资人变更 | 股东名称:陈清玲、出资额:20( + 100% )、出资比例:1;
股东名称:张惠涛、出资额:1980( + 2100% )、出资比例:99; | 股东名称:张惠涛、出资额:90、出资比例:90;
股东名称:陈清玲、出资额:10、出资比例:10; | 2014-04-14 |
注册资本变更 | 2000( + 1900% ) | 100 | 2014-04-14 |
投资人变更 | 名称:张惠涛,出资额:1980( + 2100% ),出资比例:99
名称:陈清玲,出资额:20( + 100% ),出资比例:1 | 名称:张惠涛,出资额:90,出资比例:90
名称:陈清玲,出资额:10,出资比例:10 | 2014-04-14 |
股东 | 张惠涛 1980( + 2100% )(万元) 99%
陈清玲 20( + 100% )(万元) 1% | 陈清玲 10(万元) 10%
张惠涛 90(万元) 90% | 2014-04-14 |
注册资本 | 人民币2000 万元( + 1900% ) | 人民币100 万元 | 2014-04-14 |
成员 | 张惠涛(执行董事),伍伟权(监事),唐笑笑(总经理) | 王德倾(总经理),张惠涛(执行董事),伍伟权(监事) | 2014-04-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:唐笑笑 [新增]
执行董事:张惠涛
监事:伍伟权 | 执行董事:张惠涛
总经理:王德倾 [退出]
监事:伍伟权 | 2014-04-09 |
高管人员 | 唐笑笑(总经理) [新增] | 王德倾(总经理) [退出] | 2014-04-09 |
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);服饰、日用品、旅游用品及手袋的研发、设计、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);经营进出口业务。^ | 投资兴办实业(具体项目另行申报);服饰、日用品、旅游用品及手袋的研发、设计、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。^ | 2014-04-09 |
高管人员 | 伍伟权(监事)
张惠涛(执行(常务)董事)
唐笑笑(总经理) [新增] | 张惠涛(执行(常务)董事)
王德倾(总经理) [退出]
伍伟权(监事) | 2014-04-09 |
高管人员 | 伍伟权(监事) 张惠涛(执行(常务)董事) 唐笑笑(总经理) | 张惠涛(执行(常务)董事) 王德倾(总经理) 伍伟权(监事) | 2014-04-09 |
投资人 | 陈清玲 10(万元)10% 张惠涛 90(万元)90% | 张振辉 10(万元)10% 张惠涛 90(万元)90% | 2013-11-20 |
投资人变更 | 名称:张惠涛,出资额:90,出资比例:90
名称:陈清玲,出资额:10,出资比例:10 [新增] | 名称:张振辉,出资额:10,出资比例:10 [退出]
名称:张惠涛,出资额:90,出资比例:90 | 2013-11-20 |
地址变更 | 深圳市福田区深南大道6029号车公庙世纪豪庭大厦19A | 深圳市福田区车公庙福田天安科技创业园大厦A702(仅限办公) | 2013-11-08 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-03-27 |
成员 | 王德倾(总经理),张惠涛(执行董事),伍伟权(监事) | 张惠涛(执行董事),伍伟权(监事),蒋红任(总经理) | 2013-03-27 |
投资人 | 张振辉 10(万元)10% 张惠涛 90(万元)90% | 张惠涛 90(万元)90% 蒋红任 10(万元)10% | 2013-03-27 |
高管人员 | 王德倾(总经理) [新增] | 蒋红任(总经理) [退出] | 2013-03-27 |
投资人变更 | 名称:张振辉,出资额:10,出资比例:10 [新增]
名称:张惠涛,出资额:90,出资比例:90 | 名称:张惠涛,出资额:90,出资比例:90
名称:蒋红任,出资额:10,出资比例:10 [退出] | 2013-03-27 |
指定联系人 | 谌伦彪 | - | 2013-03-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-09-10 |
其他事项备案 | - | - | 2012-09-10 |
股权 | 张惠涛 90( + 80% )(万元)90%
蒋红任 10(万元)10% | 张惠涛 50(万元)50%
朱炳锋 40(万元)40% [退出]
蒋红任 10(万元)10% | 2012-09-10 |
成员 | 张惠涛(执行董事),伍伟权(监事),蒋红任(总经理) | 张惠涛(执行董事),蒋红任(总经理),朱炳锋(监事) | 2012-09-10 |
监事信息 | 伍伟权(监事) [新增] | 朱炳锋(监事) [退出] | 2012-09-10 |
地址变更 | 深圳市福田区车公庙福田天安科技创业园大厦A702(仅限办公) | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区春湖工业区第一栋厂房第2楼 | 2012-09-10 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);服饰、日用品、旅游用品及手袋的研发、设计、销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);服饰、日用品、旅行用品的购销。 | 2012-09-10 |
期限变更 | 2010-01-29,2030-01-29 | 2010-01-29,2010-04-29 | 2010-04-14 |
其他事项备案 | 2030-01-29 | 2010-04-29 | 2010-04-14 |
期限 | 自2010-01-29至2030-01-29 | 自2010-01-29至2010-04-29 | 2010-04-14 |
期限变更 | 从2010-01-29至2030-01-29 | 从2010-01-29至2010-04-29 | 2010-04-14 |
证照有效期限 | 2030-01-29 | 2010-04-29 | 2010-04-14 |