变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)变更 | 投资人:李兰 ; [新增] | 投资人:谢长春 ; [退出] | 2020-08-04 |
投资人(股权)变更 | 投资人:李兰,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2066-07-01; [新增] | 投资人:谢长春,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2066-07-01; [退出] | 2020-08-04 |
法定代表人变更 | 李兰 | 谢长春 | 2020-08-04 |
其他变更 | 姓名:谢长春,职务:监事;
姓名:李兰,职务:经理;
姓名:李兰,职务:执行董事; | 姓名:谢长春,职务:执行董事;
姓名:喻丹,职务:监事;
姓名:谢长春,职务:经理; | 2020-08-04 |
投资人(股权)变更 | 投资人:谢长春,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2066-07-01; [新增] | 投资人:陈真,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2066-07-01; [退出] | 2018-03-22 |
其他变更 | 姓名:谢长春,职务:执行董事;
姓名:喻丹,职务:监事;
姓名:谢长春,职务:经理; | 姓名:陈真,职务:执行董事;
姓名:施国平,职务:监事;
姓名:陈真,职务:经理; | 2018-03-22 |
投资人(股权)变更 | 投资人:谢长春 ; [新增] | 投资人:陈真 ; [退出] | 2018-03-22 |
法定代表人变更 | 谢长春 | 陈真 | 2018-03-22 |
投资人(股权)变更 | 投资人:陈真,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2066-07-01; [新增] | 投资人:魏里浪,出资额:500万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2066-07-01; [退出] | 2017-10-11 |
法定代表人变更 | 陈真 | 魏里浪 | 2017-10-11 |
其他变更 | 姓名:陈真,职务:执行董事;
姓名:施国平,职务:监事;
姓名:陈真,职务:经理; | 姓名:魏里浪,职务:执行董事;
姓名:魏里浪,职务:经理;
姓名:刘祥根,职务:监事; | 2017-10-11 |
投资人(股权)变更 | 投资人:陈真 ; [新增] | 投资人:魏里浪 ; [退出] | 2017-10-11 |