陆丰市粤运公共交通有限公司,办公室地址位于的海陆丰革命根据地汕尾,陆丰市东海镇人民北路东侧综合办公楼二楼东侧,我公司主要提供陆丰市0-50公里公共交通客运服务;小汽车出租;新能源汽车充电;汽车零配件销售;汽车维修。〓
联系方式
- 公司地址:
- 陆丰市东海镇人民北路东侧综合办公楼二楼东侧
- 固定电话:
- (0660) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 曾庆能
- 邮政编码:
- 516600
- 地区编码:
- 441581
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | lfqcyz@163.com |
座机号码 | 0660-8881102 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 陆丰市粤运公共交通有限公司 |
简称: | 粤运公共交通 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 陆丰市0-50公里公共交通客运服务;小汽车出租;新能源汽车充电;汽车零配件销售;汽车维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91441581MA4W351T75 |
发证机关: | 陆丰市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年12月19日 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 其他城市公共交通业 » 陆丰市其他城市公共交通业 |
所属城市: | 汕尾企业网 » 陆丰市 » 陆丰市东海镇 |
顺企编码: | 80744915 |
陆丰市粤运公共交通有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汕尾市粤运汽车运输有限公司 | 1000万 |
陆丰市粤运公共交通有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | - | 2022-03-25 |
高级管理人员备案 | 敖嫦妮(监事) 庄港鹏(董事) 陈敏刚(董事) 王报健(董事长) 蔡素娟(监事会主席) 曾庆健(监事) 林壮军(总经理) [新增] | 敖嫦妮(监事) 庄港鹏(董事) 王报健(董事长,总经理) 陈敏刚(董事) 蔡素娟(监事会主席) 曾庆健(监事) | 2022-03-25 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-12-24 |
工商登记联络员备案 | 李畅 | 周锦仁 | 2021-12-24 |
高级管理人员备案 | 敖嫦妮(监事) [新增] 庄港鹏(董事) 王报健(董事长,总经理) 陈敏刚(董事) [新增] 蔡素娟(监事会主席) [新增] 曾庆健(监事) | 曾庆健(监事) 王报健(执行董事) 庄港鹏(总经理) | 2021-12-24 |
法定代表人 | 王报健 | - | 2021-04-12 |
高级管理人员备案 | 曾庆健(监事) 王报健(执行董事) [新增] 庄港鹏(总经理) | 庄港鹏(总经理) 陈伟普(执行董事) [退出] 曾庆健(监事) | 2021-04-12 |
法定代表人变更 | 王报健 | 陈伟普 | 2021-04-12 |
法定代表人 | 陈伟普 | - | 2021-03-04 |
法定代表人变更 | 陈伟普 | 曾庆能 | 2021-03-04 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-03-04 |
高级管理人员备案 | 庄港鹏(总经理) [新增] 陈伟普(执行董事) 曾庆健(监事) [新增] | 周锦仁(监事) [退出] 陈伟普(董事,总经理) 黎继许(董事) [退出] 曾庆能(董事长) [退出] 庄建谋(监事) [退出] 蔡素娟(监事会主席) [退出] | 2021-03-04 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-07-16 |
经营范围 | 陆丰市0-50公里公共交通客运服务;小汽车出租;新能源汽车充电;汽车零配件销售;汽车维修;广告设计、制作、发布、代理;物业租赁;物业管理。 | 陆丰市0-50公里公共交通客运服务;小汽车出租;新能源汽车充电;汽车零配件销售;汽车维修。 | 2018-07-16 |
章程备案 | 章程 | - | 2016-12-19 |
陆丰市粤运公共交通有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
蔡素娟 | 监事长 |
周锦仁 | 监事 |
庄建谋 | 监事 |
曾庆能 | 董事长 |
温国瑞 | 董事 |
陈佳漩 | 总经理,董事 |
本页是 [陆丰市粤运公共交通有限公司] 在顺企网汕尾黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。