变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货物及技术进出口;经销:煤炭、燃料油、棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;制造:服装(限分支机构);其他无须审批的合法项目**; | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;制造:服装(限分支机构);其他无须审批的合法项目**; | 2013-11-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货物及技术进出口;经销:煤炭、燃料油、棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;制造:服装(限分支机构);其他无须审批的合法项目**; | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;制造:服装(限分支机构);其他无须审批的合法项目**;
| 2013-11-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;制造:服装(限分支机构);其他无须审批的合法项目**; | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;其他无须审批的合法项目**;
| 2011-09-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;制造:服装(限分支机构);其他无须审批的合法项目**; | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;其他无须审批的合法项目**; | 2011-09-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;其他无须审批的合法项目**; | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;其他无须审批的合法项目**; | 2010-08-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:棉花、棉纱、棉制品、纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;其他无须审批的合法项目**; | 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;其他无须审批的合法项目**;
| 2010-08-19 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 3280万人民币元; 实收资本: 3280万人民币元; 股东: 王丽丽, 1607.2万; 朱力立, 1672.8万; | 注册资本: 1280万人民币元;
实收资本: 1280万人民币元;
股东: 王丽丽, 627.2万; 朱力立, 652.8万;
| 2010-08-09 |
注册资本变更 | 注册资本: 3280万人民币元;
实收资本: 3280万人民币元;
股东: 王丽丽, 1607.2万;
朱力立, 1672.8万; | 注册资本: 1280万人民币元;
实收资本: 1280万人民币元;
股东: 王丽丽, 627.2万;
朱力立, 652.8万; | 2010-08-09 |
住所变更 | 住所: 萧山区新塘街道霞江村
行业: 贸易经纪与代理
一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)
经销:纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)
自有房屋租赁
其他无须审批的合法项目**
电话: | 住所: 萧山区太古广场*幢***室
行业: 其他未列明的批发
一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)
经销:纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)、其他无须审批的合法项目**
电话: | 2010-06-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区新塘街道霞江村; 行业: 贸易经纪与代理; 一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品);自有房屋租赁;其他无须审批的合法项目**; 电话:; | 住所: 萧山区太古广场2幢713室;
行业: 其他未列明的批发;
一般经营项目: 货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营);经销:纺织品、针织品、服装、五金、机电产品、电子设备、仪器仪表、化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)、其他无须审批的合法项目**;
电话:; | 2010-06-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 朱力立; 股东: 王丽丽, 627.2万; 朱力立, 652.8万; 组织机构: 王丽丽 职务: 监事; 朱力立 职务: 执行董事; 朱力立 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 田波;
股东: 王丽丽, 627.2万; 田波, 652.8万;
组织机构: 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理; 王丽丽 职务: 监事;
| 2010-01-28 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 朱力立;
股东: 王丽丽, ***.*万;
朱力立, ***.*万;
组织机构: 王丽丽 职务: 监事;
朱力立 职务: 执行董事;
朱力立 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 田波;
股东: 王丽丽, ***.*万;
田波, ***.*万;
组织机构: 田波 职务: 执行董事;
田波 职务: 总经理;
王丽丽 职务: 监事; | 2010-01-28 |
名称变更 | 企业名称: 浙江萧湘进出口有限公司; 住所: 萧山区太古广场2幢713室; 股东: 王丽丽, 627.2万; 田波, 652.8万; 组织机构: 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理; 王丽丽 职务: 监事; | 企业名称: 浙江潇湘进出口有限公司;
住所: 萧山区北干街道金城路杭州萧山国际商务中心2幢902室;
股东: 沈海方, 627.2万; 田波, 652.8万;
组织机构: 沈海方 职务: 监事; 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理; | 2009-10-19 |
名称变更 | 企业名称: 浙江萧湘进出口有限公司; 住所: 萧山区太古广场2幢713室; 股东: 王丽丽, 627.2万; 田波, 652.8万; 组织机构: 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理; 王丽丽 职务: 监事; | 企业名称: 浙江潇湘进出口有限公司;
住所: 萧山区北干街道金城路杭州萧山国际商务中心2幢902室;
股东: 沈海方, 627.2万; 田波, 652.8万;
组织机构: 沈海方 职务: 监事; 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理;
| 2009-10-19 |
行业代码变更 | 行业: 其他未列明的批发; 注册号: ********95733; 股东: 沈海方, 627.2万; 田波, 652.8万; 组织机构: 沈海方 职务: 监事; 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理; | 行业: 批发业;
注册号: ********869;
股东: 韩小玲, 627.2万; 田波, 652.8万;
组织机构: 韩小玲 职务: 监事; 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理;
| 2008-10-29 |
行业代码变更 | 行业: 其他未列明的批发; 注册号: ********95733; 股东: 沈海方, 627.2万; 田波, 652.8万; 组织机构: 沈海方 职务: 监事; 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理; | 行业: 批发业;
注册号: ********869;
股东: 韩小玲, 627.2万; 田波, 652.8万;
组织机构: 韩小玲 职务: 监事; 田波 职务: 执行董事; 田波 职务: 总经理; | 2008-10-29 |