变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
组织机构备案 | 李应平,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘志勇,监事,选举, | 李应平,执行董事兼经理,,是 [退出]
刘志勇,监事,选举, | 2018-03-27 |
组织机构备案 | 李应平(执行董事兼经理)
刘志勇(监事) | 李应平(执行董事兼经理)
刘志勇(监事) | 2018-03-27 |
住所变更 | 广州市天河区黄村北路26号C区二楼(部位:244) | 广州市天河区珠村东环路113号三楼B335(仅限办公用途) | 2018-03-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-03-27 |
经理备案 | 李应平,执行董事兼经理,选举, [新增]
刘志勇,监事,选举, | 刘志勇,监事,选举,
杨四平,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-12 |
组织机构备案 | 李应平,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘志勇,监事,选举, | 刘志勇,监事,选举,
杨四平,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-12 |
董事备案 | 李应平,,, [新增]
李应平,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘志勇,监事,选举, | 刘志勇,监事,选举,
杨四平,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-12 |
监事备案 | 李应平,执行董事兼经理,选举, [新增]
刘志勇,监事,选举, | 刘志勇,监事,选举,
杨四平,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-12 |
股东变更 | 李应平,001,*****1,货币,500,100,0, , ; [新增] | 杨四平,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2018-01-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-12 |
监事备案 | 李应平(执行董事兼经理) [新增]
刘志勇(监事) | 刘志勇(监事)
杨四平(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-12 |
董事备案 | 李应平 [新增]
李应平(执行董事兼经理) [新增]
刘志勇(监事) | 刘志勇(监事)
杨四平(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-12 |
经理备案 | 李应平(执行董事兼经理) [新增]
刘志勇(监事) | 刘志勇(监事)
杨四平(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-12 |
组织机构备案 | 李应平(执行董事兼经理) [新增]
刘志勇(监事) | 刘志勇(监事)
杨四平(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-12 |
法定代表人变更 | 李应平 | 杨四平 | 2018-01-12 |
股东变更 | 李应平; [新增] | 杨四平; [退出] | 2018-01-12 |
财务负责人 | 李应平 | 杨四平 | 2018-01-12 |
组织机构备案 | 刘志勇,监事,选举,
杨四平,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 刘志勇,监事,选举,
赵阳,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-12-28 |
股东变更 | 杨四平; [新增] | 赵阳; [退出] | 2017-12-28 |
组织机构备案 | 刘志勇(监事)
杨四平(执行董事兼经理) [新增] | 刘志勇(监事)
赵阳(执行董事兼经理) [退出] | 2017-12-28 |
法定代表人变更 | 杨四平 | 赵阳 | 2017-12-28 |
财务负责人 | 杨四平 | 陈夏洋 | 2017-12-28 |
组织机构备案 | 刘志勇,监事,选举,
赵阳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈夏洋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘志勇,监事,选举, | 2017-11-08 |
经理备案 | 刘志勇,监事,选举,
赵阳,执行董事兼经理,选举, [新增] | 陈夏洋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘志勇,监事,选举, | 2017-11-08 |
董事备案 | 刘志勇,监事,选举,
赵阳,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 陈夏洋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
刘志勇,监事,选举, | 2017-11-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-11-08 |
股东变更 | 赵阳; [新增] | 陈夏洋; [退出] | 2017-11-08 |
董事备案 | 刘志勇(监事)
赵阳(执行董事兼经理) [新增] | 陈夏洋(执行董事兼经理) [退出]
刘志勇(监事) | 2017-11-08 |
经理备案 | 刘志勇(监事)
赵阳(执行董事兼经理) [新增] | 陈夏洋(执行董事兼经理) [退出]
刘志勇(监事) | 2017-11-08 |
组织机构备案 | 刘志勇(监事)
赵阳(执行董事兼经理) [新增] | 陈夏洋(执行董事兼经理) [退出]
刘志勇(监事) | 2017-11-08 |
法定代表人变更 | 赵阳 | 陈夏洋 | 2017-11-08 |
营业期限变更 | 2016-06-29 至 | 2016-06-29 至 2017-01-08 | 2017-01-12 |
具体经营项目申报 | 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;通用机械设备零售;专用设备销售;防雷设备的销售;电气机械设备销售;管道运输设备批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;信息技术咨询服务;建筑工程、土木工程技术服务;管道工程施工服务(输油、输气、输水管道工程);工程勘察设计;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);科技信息咨询服务;科技项目代理服务;电子产品批发;电子产品零售;计算机零配件批发;计算机零配件零售;软件批发;软件零售;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;五金产品批发;五金零售;金属制品批发;金属装饰材料零售;钢材批发;钢材零售;酒类批发;酒类零售; | 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;通用机械设备零售;专用设备销售;防雷设备的销售;电气机械设备销售;管道运输设备批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;信息技术咨询服务;建筑工程、土木工程技术服务;管道工程施工服务(输油、输气、输水管道工程);工程勘察设计;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);科技信息咨询服务;科技项目代理服务;电子产品批发;电子产品零售;计算机零配件批发;计算机零配件零售;软件批发;软件零售; | 2016-08-26 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-08-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-26 |