成都沪丰房地产有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市新都区新都镇龙虎路,我公司主要提供房地产开发经营。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
成都沪丰房地产有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
永盛和地产有限公司 | 100% | 人民币5000万元 |
成都沪丰房地产有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 邱永智 [新增] | 柳涛 [退出] | 2021-04-09 |
法定代表人变更 | 刘才云 | 王继 | 2020-07-17 |
高级管理人员备案 | 刘才云 [新增] | 王继 [退出] | 2020-07-17 |
主要成员 | 柳涛 [新增] | 梁志刚 [退出] | 2020-06-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 永盛和地产有限公司; [名称变更] | 成都博飒奥贸易有限公司; | 2020-06-28 |
章程备案 | - | 无 | 2020-06-28 |
住所变更 | 成都市新都区新都街道马超东路266号1栋21楼2109号 | 成都市新都区新都镇龙虎路 | 2017-08-31 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都博飒奥贸易有限公司; | 成都博飒奥贸易有限公司; 成都和信房地产有限公司; [退出] | 2016-07-18 |
企业类型变更 | 1152 | 1190 | 2016-07-18 |
法定代表人变更 | 王继 | 吴智强 | 2016-07-18 |
投资人变更 | 成都博飒奥贸易有限公司; | 成都博飒奥贸易有限公司; 成都和信房地产有限公司; [退出] | 2016-07-18 |
投资人(股权)变更 | 成都博飒奥贸易有限公司; | 成都博飒奥贸易有限公司;成都和信房地产有限公司; | 2016-07-18 |
换发证照 | / | / | 2016-05-03 |
投资人变更 | 房地产开发经营(凭资质证书经营)(依法须取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营(凭资质证书经营) | 2015-07-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都博飒奥贸易有限公司; [新增] 成都和信房地产有限公司; | 成都和信房地产有限公司; | 2015-07-16 |
投资人变更 | 成都博飒奥贸易有限公司; [新增] 成都和信房地产有限公司; | 成都和信房地产有限公司; | 2015-07-16 |
企业类型变更 | 1190 | 1152 | 2015-07-16 |
投资人(股权)变更 | 成都博飒奥贸易有限公司;成都和信房地产有限公司; | 成都和信房地产有限公司; | 2015-07-16 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(凭资质证书经营)(依法须取得批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 房地产开发经营(凭资质证书经营)。 | 2015-07-16 |
投资人(股权)变更 | 成都和信房地产有限公司; | 成都和信房地产有限公司;曾令葵; | 2015-05-20 |
法定代表人变更 | 吴智强 | 曾令葵 | 2015-05-20 |
企业类型变更 | 1152 | 1190 | 2015-05-20 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都和信房地产有限公司; | 成都和信房地产有限公司; 曾令葵; [退出] | 2015-05-20 |
投资人变更 | 成都和信房地产有限公司; | 成都和信房地产有限公司; 曾令葵; [退出] | 2015-05-20 |
注册资本变更 | 5000( + 140.38462% ) | 2080 | 2014-12-10 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 2080 | 2014-12-10 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2014-07-21 |
投资人(股权)变更 | 成都和信房地产有限公司;曾令葵; | 黄娟;曾令葵;詹定永;詹庆富; | 2014-07-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都和信房地产有限公司; [新增] 曾令葵; | 黄娟; [退出] 曾令葵; 詹定永; [退出] 詹庆富; [退出] | 2014-07-21 |
投资人变更 | 成都和信房地产有限公司; [新增] 曾令葵; | 黄娟; [退出] 曾令葵; 詹定永; [退出] 詹庆富; [退出] | 2014-07-21 |
换发证照 | / | / | 2014-06-11 |
出资额变更 | 2080 | 曾令葵; | 2013-12-26 |
出资方式变更 | 曾令葵,货币; | 曾令葵; | 2013-12-24 |
实收资本变更 | 2080( + 108% ) | 1000 | 2013-12-24 |
注册资本变更 | 2080( + 108% ) | 1000 | 2013-12-24 |
出资比例变更 | 曾令葵,76%; 詹定永,18.8%; 詹庆富,5.2%; 黄娟,0.1%; | 曾令葵,50%; 詹定永,39%; 詹庆富,10.8%; 黄娟,0.2%; | 2013-12-24 |
实收资本变更 | 2080 | 1000 | 2013-12-24 |
出资比例变更 | 黄娟,0.1%;曾令葵,76%;詹定永,18.8%;詹庆富,5.2%; | 黄娟,0.2%;曾令葵,50%;詹定永,39%;詹庆富,10.8%; | 2013-12-24 |
注册资本(金)变更 | 2080 | 1000 | 2013-12-24 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(凭资质证书经营)。 | 房地产开发;销售:机电产品、冷弯型钢、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工产品(不含危险化学品)。 | 2013-03-12 |
经营期限(营业期限)变更 | 3999-01-01 | 2019-03-28 | 2013-03-12 |
法定代表人变更 | 曾令葵,中华人民共和国居民身份证,***** | 詹庆富 | 2012-07-16 |
投资人居所变更 | 詹定永,新都区新都镇湖滨路61号2栋附1号; | 詹定永,成都市新都区新都镇桂湖东路961号; | 2012-07-16 |
投资人(股权)变更 | 黄娟;曾令葵;詹定永;詹庆富; | 詹定永;詹庆富;张友芬; | 2012-07-16 |
投资人变更 | 黄娟; [新增] 曾令葵; [新增] 詹定永; 詹庆富; | 詹定永; 詹庆富; 张友芬; [退出] | 2012-07-16 |
出资比例变更 | 詹定永,39%; | 詹定永,89%; | 2012-07-16 |
投资人居所变更 | 詹定永, 新都区新都镇湖滨路61号2栋附1号; | 詹定永, 成都市新都区新都镇桂湖东路961号; | 2012-07-16 |
名称变更 | 成都沪丰房地产有限公司 | 成都市沪丰精密型钢有限公司 | 2012-02-23 |
经营范围变更 | 房地产开发;销售:机电产品、冷弯型钢、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工产品(不含危险化学品)。 | 销售:机电产品、冷弯型钢、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工产品(不含危险化学品)。 | 2012-02-23 |
经营范围变更 | 销售:机电产品、冷弯型钢、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工产品(不含危险化学品)。 | 销售:机电产品、冷弯型钢、建筑材料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工产品(不含危险化学品)。 | 2011-01-19 |
出资比例变更 | 张友芬,0.2%; 詹定永,89%; 詹庆富,10.8%; | 张友芬,100%; 詹定永,45%; 詹庆富,51%; | 2011-01-14 |
投资人变更 | 詹定勇; 詹庆富; 张友芬; | 詹定勇; 范如水; [退出] 宋福琼; [退出] 张清明; [退出] 詹庆富; 张友芬; | 2011-01-14 |
实收资本变更 | 1000( + 400% ) | 200 | 2011-01-14 |
经营范围变更 | 销售:机电产品、冷弯型钢、建筑材料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工产品(不含危险化学品)。 | 生产销售机电产品、冷弯型钢、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属);批发零售五金交电、化工产品(不含化学危险品)。** | 2011-01-14 |
投资人变更 | 詹定永; 詹庆富; 张友芬; | 詹定永; 范如水; [退出] 宋福琼; [退出] 张清明; [退出] 张友芬; 詹庆富; | 2011-01-14 |
注册资本变更 | 1000( + 400% ) | 200 | 2011-01-14 |
住所变更 | 成都市新都区新都镇龙虎路 | 新都区大丰镇工业区C段 | 2011-01-14 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 200 | 2011-01-14 |
经营范围变更 | 销售机电产品、冷弯型钢、建筑材料、金属材料;(不含稀贵金属);批发零售、五金交电、化工产品(不含化学危险品)。 | 生产销售机电产品、冷弯型钢、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属);批发零售五金交电、化工产品(不含化学危险品)。** | 2011-01-14 |
投资人(股权)变更 | 詹定永;詹庆富;张友芬; | 詹定永;范如水;宋福琼;张清明;张友芬;詹庆富; | 2011-01-14 |
实收资本变更 | 1000 | 200 | 2011-01-14 |
投资人(股权)变更 | 詹定勇;詹庆富;张友芬; | 詹定勇;范如水;宋福琼;张清明;詹庆富;张友芬; | 2011-01-14 |
出资比例变更 | 詹定永,89%;詹庆富,10.8%;张友芬,0.2%; | 詹定永,45%;詹庆富,51%;张友芬,100%; | 2011-01-14 |
成都沪丰房地产有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王继 | 执行董事兼总经理 |
梁志刚 | 监事 |
本页是 [成都沪丰房地产有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。