变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2021-11-04 |
高级管理人员备案 | 吴小林(董事长) [新增]
田德鑫(董事兼总经理) [新增]
吴延回(董事)
张少华(监事) | 胡际容(董事) [退出]
祝非凡(监事) [退出]
田德鑫(董事长兼总经理) [退出]
吴延回(董事)
张少华(监事)
段晓晶(监事) [退出] | 2021-11-04 |
投资人变更 | 田德鑫:9.5602%;
湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙):3.8241%;
武汉鑫宇善卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙):11.4723%;
武汉当代乾源科技有限公司:75.1434%; | 武汉当代乾源科技有限公司:65.5832%;
武汉鑫宇善卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙):11.4723%;
田德鑫:9.5602%;
涂瑞林:9.5602%; [退出]
湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙):3.8241%; | 2020-08-28 |
章程备案 | - | - | 2020-08-28 |
高级管理人员备案 | 胡际容(董事) [新增]
祝非凡(监事) [新增]
田德鑫(董事长兼总经理)
吴延回(董事)
张少华(监事)
段晓晶(监事) [新增] | 涂瑞林(董事) [退出]
田德鑫(董事长兼总经理)
吴延回(董事)
刘学杰(监事) [退出]
方萍(监事) [退出]
张少华(监事) | 2020-08-28 |
章程备案 | - | - | 2019-12-16 |
其他事项备案 | 武汉鑫宇善卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙):*%;田德鑫:*%;涂瑞林:*%;湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙):*%;武汉当代乾源科技有限公司:*%; | 武汉当代乾源科技有限公司:*%;武汉鑫宇善卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙):*%;涂瑞林:*%;田德鑫:*%;湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙):*%; | 2019-12-16 |
其他事项备案 | 生产、销售类,电信业务经营许可 | 物业服务企业资质三级(含暂定)核准 | 2018-10-25 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2018-10-25 |
其他事项备案 | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 2018-10-25 |
经营范围变更 | 互联网生活服务平台运营管理;房屋租赁;公寓管理;信息技术咨询服务;生活家居维修服务;建筑清洁服务;保洁服务;搬运装卸服务;家具、家电、五金交电、日用百货、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 生活家居维修服务;建筑清洁服务;房屋出租(租赁)中介服务;保洁服务;搬运装卸服务;家具、家电、五金交电、日用百货、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2018-10-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-10-25 |
其他事项备案 | 520007 | 520051 | 2018-10-25 |
投资人变更 | 涂瑞林(董事) [新增]
田德鑫(董事长兼总经理) [新增]
吴延回(董事)
刘学杰(监事)
方萍(监事)
张少华(监事) | 涂瑞林(董事长) [退出]
田德鑫(董事兼总经理) [退出]
吴延回(董事)
刘学杰(监事)
方萍(监事)
张少华(监事) | 2018-10-15 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-10-15 |
高级管理人员备案 | 涂瑞林(董事) [新增]
田德鑫(董事长兼总经理) [新增]
吴延回(董事)
刘学杰(监事)
方萍(监事)
张少华(监事) | 涂瑞林(董事长) [退出]
田德鑫(董事兼总经理) [退出]
吴延回(董事)
刘学杰(监事)
方萍(监事)
张少华(监事) | 2018-10-15 |
名称变更 | 武汉江寓生活服务有限公司 | 武汉吉家江寓房产管理服务有限公司 | 2018-10-15 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-10-15 |
其他事项备案 | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 无 | 2018-10-15 |
经营范围变更 | 生活家居维修服务;建筑清洁服务;房屋出租(租赁)中介服务;保洁服务;搬运装卸服务;家具、家电、五金交电、日用百货、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 房产管理,建筑清洁服务,房地产经纪,物业管理,家具、家电销售。 (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2018-10-15 |
负责人变更 | 田德鑫 | 涂瑞林 | 2018-10-15 |
投资人变更 | 武汉鑫宇善卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙):*%;
湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙):*%;
田德鑫:*%;
涂瑞林:*%;
武汉当代乾源科技有限公司:*%; [新增] | 武汉吉家房地产经纪服务有限公司:*%; [退出]
武汉鑫宇善卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙):*%;
田德鑫:*%;
涂瑞林:*%;
湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙):*%; | 2018-10-15 |
投资人变更 | 涂瑞林(董事长)
田德鑫(董事兼总经理)
吴延回(董事) [新增]
刘学杰(监事) [新增]
方萍(监事)
张少华(监事) [新增] | 涂瑞林(董事长)
田德鑫(董事兼总经理)
丁昕(董事) [退出]
刘学杰(企业职务代码为空) [退出]
方萍(监事)
杨愿(监事) [退出] | 2018-04-11 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-04-11 |
高级管理人员备案 | 涂瑞林(董事长)
田德鑫(董事兼总经理)
吴延回(董事) [新增]
刘学杰(监事) [新增]
方萍(监事)
张少华(监事) [新增] | 涂瑞林(董事长)
田德鑫(董事兼总经理)
丁昕(董事) [退出]
刘学杰(企业职务代码为空) [退出]
方萍(监事)
杨愿(监事) [退出] | 2018-04-11 |
投资人变更 | 武汉鑫宇善卓企业管理咨询合伙企业(有限合伙):*%; [新增]
湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙):*%; [新增]
武汉吉家房地产经纪服务有限公司:*%;
田德鑫:*%;
涂瑞林:*%; | 武汉吉家房地产经纪服务有限公司:*%;
田德鑫:*%;
涂瑞林:*%; | 2018-04-11 |
注册资本变更 | 10460( + 109.2% ) | 5000 | 2018-04-11 |
期限变更 | 长期 | 2037-02-13 | 2017-11-22 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-11-22 |
地址变更 | 武汉市东湖新技术开发区关南一路20号1号楼301、302室 | 武汉市东西湖区马池路8号(11) | 2017-05-27 |
其他事项备案 | *****00 | *****00 | 2017-05-27 |