变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
资金数额变更 | 500 (单位:万元)( + 400% ) | 100 (单位:万元) | 2018-06-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-06-29 |
具体经营项目申报 | 机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);电气设备批发;机电设备安装工程专业承包;机械设备租赁;机械工程设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);室内装饰设计服务;展台设计服务;电力工程设计服务;科技信息咨询服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;电气机械设备销售;电气设备零售;室内装饰、装修;汽车租赁; | 电气设备批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);机电设备安装工程专业承包;机械设备租赁;机械工程设计服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);室内装饰设计服务;展台设计服务;电力工程设计服务;科技信息咨询服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;电气机械设备销售;电气设备零售;室内装饰、装修; | 2018-06-29 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2018-06-29 |
组织机构备案 | 陈军文,监事,选举, [新增]
曾利梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 胡春祥,监事,聘用, [退出]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [退出] | 2018-05-17 |
董事备案 | 陈军文,监事,选举, [新增]
曾利梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 胡春祥,监事,聘用, [退出]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [退出] | 2018-05-17 |
经理备案 | 陈军文,监事,选举, [新增]
曾利梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 胡春祥,监事,聘用, [退出]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [退出] | 2018-05-17 |
监事备案 | 陈军文,监事,选举, [新增]
曾利梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 胡春祥,监事,聘用, [退出]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [退出] | 2018-05-17 |
法定代表人变更 | 曾利梅 | 杨李 | 2018-05-17 |
监事备案 | 陈军文(监事) [新增]
曾利梅(执行董事兼经理) [新增] | 胡春祥(监事) [退出]
杨李(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-17 |
董事备案 | 陈军文(监事) [新增]
曾利梅(执行董事兼经理) [新增] | 胡春祥(监事) [退出]
杨李(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-17 |
经理备案 | 陈军文(监事) [新增]
曾利梅(执行董事兼经理) [新增] | 胡春祥(监事) [退出]
杨李(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-17 |
组织机构备案 | 陈军文(监事) [新增]
曾利梅(执行董事兼经理) [新增] | 胡春祥(监事) [退出]
杨李(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-17 |
财务负责人 | 曾利梅 | 杨李 | 2018-05-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-05-15 |
股东变更 | 广州富跑汽车租赁有限公司; [新增] | 广州卡来驿汽车租赁有限公司; [退出] | 2018-05-15 |
住所变更 | 广州市天河区龙洞迎龙大道6号大院内A8部位D区80 | 广州市天河区林和西路167号2022房之B270(仅限办公用途) | 2018-04-28 |
经理备案 | 胡春祥,监事,聘用, [新增]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 刘兴龙,执行董事兼经理,,是 [退出]
王仕志,监事,, [退出] | 2017-09-18 |
组织机构备案 | 胡春祥,监事,聘用, [新增]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 刘兴龙,执行董事兼经理,,是 [退出]
王仕志,监事,, [退出] | 2017-09-18 |
董事备案 | 胡春祥,监事,聘用, [新增]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 刘兴龙,执行董事兼经理,,是 [退出]
王仕志,监事,, [退出] | 2017-09-18 |
财务负责人 | 杨李 | 刘兴龙 | 2017-09-18 |
监事备案 | 胡春祥,监事,聘用, [新增]
杨李,执行董事兼经理,聘用,是 [新增] | 刘兴龙,执行董事兼经理,,是 [退出]
王仕志,监事,, [退出] | 2017-09-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-09-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-09-18 |
股东变更 | 广州卡来驿汽车租赁有限公司; [新增] | 刘兴龙; [退出]
王仕志; [退出] | 2017-09-18 |
法定代表人变更 | 杨李 | 刘兴龙 | 2017-09-18 |
监事备案 | 胡春祥(监事) [新增]
杨李(执行董事兼经理) [新增] | 刘兴龙(执行董事兼经理) [退出]
王仕志(监事) [退出] | 2017-09-18 |
组织机构备案 | 胡春祥(监事) [新增]
杨李(执行董事兼经理) [新增] | 刘兴龙(执行董事兼经理) [退出]
王仕志(监事) [退出] | 2017-09-18 |
董事备案 | 胡春祥(监事) [新增]
杨李(执行董事兼经理) [新增] | 刘兴龙(执行董事兼经理) [退出]
王仕志(监事) [退出] | 2017-09-18 |
经理备案 | 胡春祥(监事) [新增]
杨李(执行董事兼经理) [新增] | 刘兴龙(执行董事兼经理) [退出]
王仕志(监事) [退出] | 2017-09-18 |
住所变更 | 广州市天河区林和西路167号2022房之B270(仅限办公用途) | 广州市天河区广州大道北885号2幢二层2073房 | 2017-04-19 |