变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 三明市交运集团有限公司 证照号码:******; [新增] | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:******; [退出] | 2021-12-17 |
章程备案 | 2021-12-15股东 | 旧章程 | 2021-12-17 |
投资人变更 | 三明市交运集团有限公司 证照号码:91350400MA33J26373; [新增] | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:9***800133; [退出] | 2021-12-17 |
联络员备案 | 钱仲慧 | 罗嘉朋 | 2021-12-17 |
投资人变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:******; [新增] | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2020-08-03 |
董事备案 | 陈海菊 [新增] | 黄诗传 [退出]
林志宏 [退出]
罗嘉朋 [退出]
童军 [退出]
潘丽玉 [退出] | 2020-08-03 |
监事备案 | 魏明星 | 张初盛 [退出]
林翔 [退出]
魏明星
罗燕涛 [退出]
童丹阳 [退出] | 2020-08-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 2020-08-03 |
章程备案 | 2020-07-29新章程 | 旧章程 | 2020-08-03 |
住所变更 | 福建省三明市三元区梅列区丁香新村86幢8号 | 福建省三明市永安市燕江东路419号 | 2020-08-03 |
法定代表人变更 | 陈海菊 | 林志宏 | 2020-08-03 |
名称变更 | 三明交运信息科技有限公司 | 福建省八闽通行信息科技股份有限公司 | 2020-08-03 |
投资人变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:9***800133; | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:9***800133;
八闽出行(厦门)网络科技有限公司 证照号码:91350206MA344F9J1H; [退出] | 2020-08-03 |
经理备案 | 陈海菊 [新增] | 黄诗传 [退出] | 2020-08-03 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 2020-01-08 |
经理备案 | 黄诗传 [新增] | 解耀平 [退出] | 2018-08-28 |
章程备案 | 2018-08-08住所:*** | 旧章程 | 2018-08-28 |
法定代表人变更 | 林志宏 | 徐文健 | 2018-08-28 |
章程备案 | 2018-08-08住所、经营范围、法定代表人 | 旧章程 | 2018-08-28 |
董事备案 | 罗嘉朋 [新增]
黄诗传 [新增]
童军 [新增]
潘丽玉
林志宏 | 解耀平 [退出]
林志宏
潘丽玉
徐文健 [退出]
李功明 [退出] | 2018-08-28 |
经营范围变更 | 信息技术咨询服务;应用软件开发;智能化管理系统开发应用;软件运行维护服务;道路旅客运输经营;设计、制作、代理、发布国内各类广告;停车场(库)信息系统服务;新能源汽车整车销售;汽车租赁;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;消防设施工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;模板脚手架专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程机械与设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 市际班车客车;市际包车客运;软件开发;商务信息咨询服务;信息技术服务;企业活动策划;制作、发布广告;批发兼零售农产品、日用百货、电气设备、计算机软硬件及辅助设备;楼宇智能化系统工程设计、安装与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-28 |
住所变更 | 福建省三明市永安市燕江东路419号 | 三明市三元区工业南路168号一幢二层 | 2018-08-28 |
经营期限变更 | 2009-04-02~ | 2009-04-02~2039-04-01 | 2016-07-06 |
章程备案 | 2016-06-15通过股份公司新章程 | 旧章程 | 2016-07-06 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-07-06 |
董事备案 | 潘丽玉
解耀平
徐文健
林志宏
李功明 [新增] | 林志宏
王明华 [退出]
潘丽玉
解耀平
徐文健 | 2016-07-06 |
监事备案 | 罗燕涛
魏明星
张初盛
林翔 [新增]
童丹阳 [新增] | 罗燕涛
张初盛
詹桂华 [退出]
袁燕 [退出]
魏明星 | 2016-07-06 |
名称变更 | 福建省八闽通行信息科技股份有限公司 | 三明市新快捷高速客运有限公司 | 2016-07-06 |
董事备案 | 潘丽玉 解耀平 徐文健 林志宏 李功明 | 林志宏 王明华 潘丽玉 解耀平 徐文健 | 2016-07-06 |
监事备案 | 罗燕涛 魏明星 张初盛 林翔 童丹阳 | 罗燕涛 张初盛 詹桂华 袁燕 魏明星 | 2016-07-06 |
注册资本(金)变更 | 1562.500000万人民币 | 1000万人民币 | 2016-03-30 |
董事备案 | 解耀平 徐文健 林志宏 王明华 潘丽玉 | 王明华 林志宏 郭苏明 罗立张 徐文健 | 2016-03-30 |
投资人(股权)变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码********* 证照号码:******; | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:******; | 2016-03-30 |
投资人变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:******; [退出] | 2016-03-30 |
董事备案 | 解耀平 [新增]
徐文健
林志宏
王明华
潘丽玉 [新增] | 王明华
林志宏
郭苏明 [退出]
罗立张 [退出]
徐文健 | 2016-03-30 |
注册资本变更 | 1562.500000万人民币( + 56.25% ) | 1000万人民币 | 2016-03-30 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(国有控股) | 2016-03-30 |
章程备案 | 2016-03-14注册资本、股东、企业类型 | 旧章程 | 2016-03-30 |
投资人变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:*****;
八闽出行(厦门)网络科技有限公司 证照号码:91350206MA344F9J1H; [新增] | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:*****; | 2016-03-30 |
经理备案 | 解耀平 [新增] | 王明华 [退出] | 2016-02-24 |
投资人变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:******; [新增] | 三明市环宇运输有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-02-24 |
经营范围变更 | 市际班车客车;市际包车客运;软件开发;商务信息咨询服务;信息技术服务;企业活动策划;制作、发布广告;批发兼零售农产品、日用百货、电气设备、计算机软硬件及辅助设备;楼宇智能化系统工程设计、安装与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 市际班车客车;市际包车客运(有效期至2014年6月30日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2016-02-24 |
法定代表人变更 | 徐文健 | 李柏建 | 2016-02-24 |
投资人变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:*****; | 三明市环宇运输有限公司 证照号码:*****; [退出]
三明市高速公路有限责任公司 证照号码:*****; [退出]
福建闽通长运股份有限公司 证照号码:*****; | 2016-02-24 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | | 2016-02-24 |
监事备案 | 魏明星
张初盛 [新增]
罗燕涛 [新增]
詹桂华 [新增]
袁燕 [新增] | 魏明星
黄小珍 [退出]
陈菁 [退出]
张昌先 [退出]
孙扬明 [退出] | 2016-02-24 |
董事备案 | 罗立张
郭苏明
林志宏 [新增]
徐文健 [新增]
王明华 | 王明华
叶家浩 [退出]
李柏建 [退出]
郭苏明
潘建裕 [退出]
罗立张
陈思 [退出] | 2016-02-24 |
章程备案 | 2016-02-14股东、经营范围、法定代表人 | 旧章程 | 2016-02-24 |
经理备案 | 解耀平 | 王明华 | 2016-02-24 |
董事备案 | 罗立张 郭苏明 林志宏 徐文健 王明华 | 王明华 叶家浩 李柏建 郭苏明 潘建裕 罗立张 陈思 | 2016-02-24 |
投资人(股权)变更 | 福建闽通长运股份有限公司 证照号码:******; | 三明市环宇运输有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-02-24 |
监事备案 | 魏明星 张初盛 罗燕涛 詹桂华 袁燕 | 魏明星 黄小珍 陈菁 张昌先 孙扬明 | 2016-02-24 |
信息公示联络员备案 | 林芝馥 | 无 | 2015-01-09 |
法定代表人变更 | 李柏建 | 赖碧泉 | 2014-03-19 |
董事备案 | 叶家浩 潘建裕 郭苏明 罗立张 陈思 李柏建 王明华 | 潘建裕 罗立张 郭苏明 叶家浩 陈思 王明华 赖碧泉 | 2014-03-19 |
董事备案 | 叶家浩
潘建裕
郭苏明
罗立张
陈思
李柏建 [新增]
王明华 | 潘建裕
罗立张
郭苏明
叶家浩
陈思
王明华
赖碧泉 [退出] | 2014-03-19 |