变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 赵惠增 | 周广胜 | 2019-03-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 向君; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 赵惠增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 赵惠增; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增] | 姓名: 向君; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 周广胜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 周广胜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出] | 2019-03-07 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********56236W | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-04-01 |
| 统一社会信用代码:9********56236W | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-04-01 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(凭有效许可证经营);船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶买卖中介;货物仓储。 | 一般经营项目: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶买卖中介;货物仓储。 | 2015-03-05 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(《水路运输许可证》有效期限至2015年06月30日止); | 2015-03-05 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(《水路运输许可证》有效期限至2015年06月30日止); | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(《水路运输许可证》有效期限至2012年10月31日止); | 2013-06-21 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶买卖中介;货物仓储。 | 一般经营项目: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。 | 2011-10-12 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2000-11-17 至 2020-11-16 | 营业期限: 2000-11-17 至 2010-11-16
| 2010-11-11 |
营业期限有效期限 驻在期限变更 | 营业期限: 2000-11-17 至 2020-11-16 | 营业期限: 2000-11-17 至 2010-11-16 | 2010-11-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 向君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 赵惠增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2010-08-17 |
组织机构变更 | 姓名: 向君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增] | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 赵惠增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2010-08-17 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(《水路运输许可证》有效期限至2012年10月31日止); | 许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输 | 2010-08-17 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 周广胜 | 赵惠增 | 2010-08-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周广胜 | 赵惠增 | 2010-08-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。 | 一般经营项目: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介 | 2010-08-17 |
组织机构变更 | 姓名: 向君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 赵惠增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2010-08-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 舟山市定海区岑港司前街255号; 邮政编码: 316032; 电话: ******;住所所在行政区划:岑港镇 | 住所: 定海区岑港司前街255号; 邮政编码: 316032; 电话: ******;住所所在行政区划:岑港镇 | 2009-02-13 |
注册资本(金)变更 | 1147 | 147 | 2009-02-13 |
实收资本变更 | 1147 | 147 | 2009-02-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江和易海运股份有限公司; 出资额: 1147; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江和易海运股份有限公司; 出资额: 147; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2009-02-13 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江和易海运股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江和易海运股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2009-02-13 |
住所变更 | 住所: 舟山市定海区岑港司前街***号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:岑港镇 | 住所: 定海区岑港司前街***号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:岑港镇 | 2009-02-13 |
实收资本变更 | 1147( + 680.27211% ) | 147 | 2009-02-13 |
注册资本变更 | 1147( + 680.27211% ) | 147 | 2009-02-13 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江和易海运股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 姜丽丽; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 赵惠增; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2008-02-02 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008-02-02 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江和易海运股份有限公司; 出资额: 147; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 姜丽丽; 出资额: 73.5; 百分比: 50%
姓名: 赵惠增; 出资额: 73.5; 百分比: 50%
| 2008-02-02 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(《水路运输许可证》有效期限至2012年10月31日止);船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可或资格的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(筹建专用《水路运输许可证》有效期至2008年10月31日止);船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可或资格的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 2007-12-19 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(《水路运输许可证》有效期限至2012年10月31日止);船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可或资格的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(筹建专用《水路运输许可证》有效期至2008年10月31日止);船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可或资格的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 2007-12-19 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(筹建专用《水路运输许可证》有效期至2008年10月31日止);船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可或资格的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 经营范围: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 2007-11-07 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输(筹建专用《水路运输许可证》有效期至2008年10月31日止);船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可或资格的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 经营范围: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可的凭证经营)行业代码: 7300兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 2007-11-07 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********379 | 2007-08-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 赵惠增 | 张健 | 2007-08-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姜丽丽; 出资额: 73.5; 百分比: 50%姓名: 赵惠增; 出资额: 73.5; 百分比: 50% | 姓名: 郭雪梅; 出资额: 14.7; 百分比: 10%
姓名: 周广胜; 出资额: 14.7; 百分比: 10%
姓名: 王杰; 出资额: 44.1; 百分比: 30%
姓名: 张健; 出资额: 73.5; 百分比: 50%
| 2007-08-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 赵惠增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2007-08-30 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****79 | 2007-08-30 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****79 | 2007-08-30 |
投资人备案 | 姓名: 姜丽丽; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 赵惠增; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 郭雪梅; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 周广胜; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 王杰; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 张健; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2007-08-30 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 赵惠增 | 张健 | 2007-08-30 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 赵惠增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2007-08-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 方红军; 证件名称: ; 证件号码: ************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 高松飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 江波涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 江伟岳; 证件名称: ; 证件号码: ***********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 李建杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 姚琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 周祚龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2006-03-29 |
投资人备案 | 姓名: 郭雪梅; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 周广胜; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 王杰; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 张健; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 舟山市海峡汽车轮渡有限公司; 法定代表人: 邱建英; 出资额: **.**; 百分比: **%; 住所: 舟山; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 舟山市三江海运有限公司; 法定代表人: 江伟岳; 出资额: **.**; 百分比: **%; 住所: 舟山; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2006-03-29 |
住所变更 | 住所: 定海区岑港司前街***号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 定海沥港沿港北路*号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2006-03-29 |
经营范围业务范围变更 | 经营范围: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可的凭证经营)行业代码: 5412兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 经营范围: 沿海车客渡、客轮运输、客货代理;国产卷烟零售。行业代码: 5412兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 2006-03-29 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司 | 其它有限责任公司 | 2006-03-29 |
法定代表人负责人 董事长 首席代表变更 | 张健 | 江伟岳 | 2006-03-29 |
名称变更 | 舟山市和扬船务有限公司 | 舟山市金源海运有限公司 | 2006-03-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 定海区岑港司前街255号; 邮政编码: 316032; 电话: ****** | 住所: 定海沥港沿港北路9号; 邮政编码: 316032; 电话: ****** | 2006-03-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张健 | 江伟岳 | 2006-03-29 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 船舶、集装箱租赁;船舶销售;船舶租赁、买卖中介。(凡涉及许可的凭证经营)行业代码: 5412兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 经营范围: 沿海车客渡、客轮运输、客货代理;国产卷烟零售。行业代码: 5412兼营: 办公自动化设备维修、电脑雕刻、家用电器、电脑培训、电脑网络。 | 2006-03-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郭雪梅; 出资额: 14.7; 百分比: 10%姓名: 周广胜; 出资额: 14.7; 百分比: 10%姓名: 王杰; 出资额: 44.1; 百分比: 30%姓名: 张健; 出资额: 73.5; 百分比: 50% | 企业名称: 舟山市海峡汽车轮渡有限公司; 法定代表人: 邱建英; 出资额: 723; 百分比: 49%; 住所: 舟山; 法人性质: 企业法人
企业名称: 舟山市三江海运有限公司; 法定代表人: 江伟岳; 出资额: 74.97; 百分比: 51%; 住所: 舟山; 法人性质: 企业法人
| 2006-03-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郭雪梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 周广胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 方红军; 证件名称: ; 证件号码: ********1069; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 高松飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 江波涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 江伟岳; 证件名称: ; 证件号码: ********493; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 李建杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 姚琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 周祚龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2006-03-29 |