宁波市申格机械科技有限公司,办公室地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波,余姚市临山镇湖堤村,我公司主要提供农业机械、园林工具、壁炉、家用电器、汽车配件的研究开发、制造、加工,自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
联系方式
- 公司地址:
- 余姚市临山镇湖堤村 -
- 固定电话:
- (0574)62062203 未核实,仅供参考
- 经理:
- 沈成良
- 邮政编码:
- 315000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
宁波市申格机械科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
姚建力 | 100% | 人民币500万元 |
宁波市申格机械科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人备案 | 姓名: 姚建力; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 沈成良; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出] | 2019-11-15 |
法定代表人变更 | 姚建力 | 沈成良 | 2017-10-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 沈成良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 沈成良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2017-01-03 |
投资人备案 | 姓名: 沈成良; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 姚建力; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出] | 2017-01-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 沈成良 | 姚建力 | 2017-01-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈成良; 出资额: 500; 百分比: 100% | 姓名: 姚建力; 出资额: 500; 百分比: 100% | 2017-01-03 |
姓名: 沈成良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈成良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2017-01-03 | |
组织机构变更 | 姓名: 沈成良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈成良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2017-01-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姚建力 | 沈鸿 | 2016-09-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姚建力; 出资额: 500; 百分比: 100% | 姓名: 沈鸿; 出资额: 500; 百分比: 100% | 2016-09-02 |
姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-09-02 | |
组织机构变更 | 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-09-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-09-02 |
投资人备案 | 姓名: 姚建力; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 沈鸿; 出资额: ***; 百分比: ***% [退出] | 2016-09-02 |
组织机构变更 | 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 姚建力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 沈鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 沈利军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-09-02 |
注册资本变更 | *** | *** | 2016-07-04 |
投资人备案 | 姓名: 沈鸿; 出资额: ***; 百分比: ***% | 姓名: 沈鸿; 出资额: ***; 百分比: ***% | 2016-07-04 |
注册资本变更 | 500( + 323.72881% ) | 118 | 2016-07-04 |
注册资本(金)变更 | 500 | 118 | 2016-07-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈鸿; 出资额: 500; 百分比: 100% | 姓名: 沈鸿; 出资额: 118; 百分比: 100% | 2016-07-04 |
统一社会信用代码:9********21248H | 注册号:********75953 组织机构代码证:******** | 2016-03-03 | |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********21248H | 注册号:********75953 组织机构代码证:******** | 2016-03-03 |
宁波市申格机械科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
沈成良 | 执行董事 |
沈利军 | 监事 |
沈成良 | 经理 |
本页是 [宁波市申格机械科技有限公司] 在顺企网宁波黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。