变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 何建祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 周建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王振峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 王振峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 邵小鹿; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 何建祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 周建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 方晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]
姓名: 邵小鹿; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2020-03-24 |
法定代表人变更 | 王振峰 | 方晓 | 2020-03-24 |
投资人备案 | 企业名称: 淳安千岛湖环湖建设发展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
企业名称: 淳安千岛湖旅游集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 企业名称: 淳安千岛湖建设集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
企业名称: 淳安千岛湖旅游集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 2020-03-24 |
投资人备案 | 企业名称: 淳安千岛湖建设集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 淳安千岛湖旅游集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 华联控股股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出] | 2018-12-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何建祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 周建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 方晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
姓名: 邵小鹿; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 徐良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 李云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 范炼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
姓名: 董炳根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2018-12-06 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:邵小鹿;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:邵小鹿;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:刘兰香;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:范炼;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-12-06 |
法定代表人变更 | 方晓 | 董炳根 | 2018-12-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 李云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 范炼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 朱杭; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 李云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 范炼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2018-08-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 朱杭; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 李云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 范炼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 李云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 苏明波; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 范炼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2017-03-15 |
| 姓名: 朱杭; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 李云; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 范炼; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 姓名: 李云; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 苏明波; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 范炼; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 2017-03-15 |
其他变更 | 姓名: 朱杭; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 李云; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 范炼; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 姓名: 李云; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 苏明波; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 范炼; 证件号码: ********; 职位: 总经理
姓名: 董炳根; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 顾骏; 证件号码: ********; 职位: 董事
| 2017-03-15 |
| 统一社会信用代码:9********195063 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-12-22 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********195063 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-12-22 |
高级管理人员备案 | 董炳根,顾骏,苏明波,范炼,李云 [新增] | 董炳根,张元,苏明波,范炼,李云 [退出] | 2015-06-08 |
| 董炳根,顾骏,苏明波,范炼,李云 | 董炳根,张元,苏明波,范炼,李云 | 2015-06-08 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1993-5-21 至 2023-5-20 | 营业期限: 1993-5-21 至 2013-5-20
| 2013-05-07 |
营业期限变更 | 营业期限: 1993-5-21 至 2023-5-20 | 营业期限: 1993-5-21 至 2013-5-20 | 2013-05-07 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 无 | 许可经营项目: | 2013-05-07 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 华联控股股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江华联杭州湾创业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 外商投资企业 [退出] | 2010-07-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房地产投资开发、经营、自有租赁及咨询服务。 | 一般经营项目: 房地产投资开发、经营、自有租赁及咨询服务(国家法律法规及外商投资产业指导目录禁止、限制的项目除外)。 | 2010-07-28 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 2010-07-28 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: 1500; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人企业名称: 华联控股股份有限公司; 出资额: 3500; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: 1500; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江华联杭州湾创业有限公司; 出资额: 3500; 百分比: 70%; 法人性质: 外商投资企业
| 2010-07-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州滨江区长河街道星光国际广场1幢512号; 邮政编码: 310006; 电话: ********;住所所在行政区划:杭州市下城区 | 住所: 杭州市延安路511号六楼; 邮政编码: 310006; 电话: ********;住所所在行政区划:杭州市下城区 | 2010-05-25 |
住所变更 | 住所: 杭州滨江区长河街道星光国际广场*幢***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:杭州市下城区 | 住所: 杭州市延安路***号六楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:杭州市下城区 | 2010-05-25 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****35 | 2008-05-19 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********935 | 2008-05-19 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********935 | 2008-05-19 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 房地产投资开发、经营、自有租赁及咨询服务(国家法律法规及外商投资产业指导目录禁止、限制的项目除外)。 行业代码: 7210经营方式: 投资开发租赁服务 | 经营范围: 房地产投资开发、经营、租赁及咨询服务。行业代码: 7210经营方式: 投资开发租赁服务 | 2008-04-30 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1993-5-21 至 2013-5-20 | 营业期限: 1993-5-21 至
| 2008-04-30 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市延安路511号六楼; 邮政编码: 310006; 电话: ********;住所所在行政区划:杭州市下城区 | 住所: 杭州市延安路511号; 邮政编码: 310006; 电话: ********;住所所在行政区划:杭州市下城区 | 2008-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 董炳根 | 薛小杭 | 2008-04-30 |
注册资本(金)变更 | 5000 | 2688 | 2008-04-30 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 国有企业 | 2008-04-30 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: 1500; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江华联杭州湾创业有限公司; 出资额: 3500; 百分比: 70%; 法人性质: 外商投资企业 | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: 2688; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2008-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈天麟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 董炳根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 顾祥寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 张元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 薛小杭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
| 2008-04-30 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江华联杭州湾创业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 外商投资企业 [新增] | 企业名称: 浙江省财务开发公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2008-04-30 |
住所变更 | 住所: 杭州市延安路***号六楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:杭州市下城区 | 住所: 杭州市延安路***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:杭州市下城区 | 2008-04-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈天麟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 董炳根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 顾祥寿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 李云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 张元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 薛小杭;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2008-04-30 |
营业期限变更 | 营业期限: 1993-5-21 至 2013-5-20 | 营业期限: 1993-5-21 至 | 2008-04-30 |
注册资本变更 | 5000( + 86119% ) | 2688 | 2008-04-30 |
名称变更 | 浙江省兴财房地产发展有限公司 | 浙江省兴财房地产发展公司 | 2008-04-30 |
住所变更 | 住所: 杭州市延安路***号
邮政编码: ******
电话: | 住所: 杭州市狮虎桥路 *号
邮政编码: ******
电话: | 2002-01-21 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市延安路511号; 邮政编码: 310006; 电话: | 住所: 杭州市狮虎桥路 3号; 邮政编码: 310006; 电话: | 2002-01-21 |
经营范围(业务范围)变更 | 主营范围: 房地产投资开发、经营、租赁及咨询服务。 | 主营范围: 房地产投资开发、经营、租赁及咨询服务。 | 2001-03-11 |
经营范围变更 | 兼营范围: 装饰装璜,装饰材料,建筑材料及机械设备,金属材料。 | 兼营范围: 装饰装璜,装饰材料,建筑材料及机械设备,金属材料,煤炭,化工原料。 | 2001-03-11 |
法定代表人变更 | 姓名: 薛小杭;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
电话: ;
住所: 杭州市;
产生方式: 委派;
任聘单位: | 姓名: 洪吉根;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
电话: ;
住所: 杭州市;
产生方式: 委派;
任聘单位: | 2000-04-18 |
法定代表人变更 | 法定代表人:
薛小杭 | 法定代表人:
洪吉根 | 2000-04-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 薛小杭; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: 杭州市; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 姓名: 洪吉根; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: 杭州市; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 2000-04-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 薛小杭 | 法定代表人: 洪吉根 | 2000-04-18 |
经营范围(业务范围)变更 | 主营范围: 房地产投资开发、经营、租赁及咨询服务。 | 主营范围: 房地产投资开发、经营、租赁及咨询服务。 | 1998-08-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 洪吉根; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 电话: ; 住所: 杭州市; 产生方式: 委派; 任聘单位: | 姓名: 杨存浩; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 1998-08-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 洪吉根;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
电话: ;
住所: 杭州市;
产生方式: 委派;
任聘单位: | 姓名: 杨存浩;
性别: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
电话: ;
住所: ;
产生方式: ;
任聘单位: | 1998-08-26 |
经营范围变更 | 兼营范围: 装饰装璜,装饰材料,建筑材料及机械设备,金属材料,煤炭,化工原料。 | 兼营范围: 装饰装璜, 装饰材料, 建筑材料及机械设备, 金属材料, 煤炭, 化工原料。 | 1998-08-26 |
法定代表人变更 | 洪吉根 | 杨存浩 | 1998-08-26 |